Informace o společnosti
Datum aktualizace:
21.05.2024
Název: | INTERCANDY ČS, spol. s r. o. - v likvidaci |
ICO: | 44014341 |
Registrovaná adresa: | 60200, 19101856, Brno-město, Brno, Staré Brno, Anenská, 10, 10, Anenská 10/10, Staré Brno, 60200 Brno |
Začleněno na: | 27.11.1991 |
Datum ukončení: | 15.05.2012 |
Předmět podnikání: |
zastupování cizinců v ČSFR
velkoobchodní prodej potravin a delikates, zvláště cukrovinek
doprava zboží všeho druhu
obchod se zbožím všeho druhu včetně zahraničního
podílnictví na jejich firmách a jejich zastupování
zprostředkovatelské a obstaravatelské služby
- import a export /detail a velkoobchod/ potravin a delikates,zvláště cukrovinek
zpracování trhu potravin a delikates, zvláště cukrovinek
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Rudolf Reiter | Neaktivní od 15.05.2012 | 27.11.1991 | |
|
|||
Intermont Management and Holding, s.r.o. | Neaktivní od 15.05.2012 | 27.11.1991 | |
|
|||
Lubomír Vyskočil | Neaktivní od 15.05.2012 | 27.11.1991 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
neuveden | Neaktivní od 15.05.2012 | likvidátor | 25.06.2002 |
|
|||
neuveden | Neaktivní od 15.05.2012 | likvidátor | 25.06.2002 |
|
|||
Edmund Reichard-Martini | Neaktivní od 25.06.2002 | likvidátor | 09.05.1994 |
|
|||
Edmund Reichard-Martini | Neaktivní od 25.06.2002 | likvidátor | 09.05.1994 |
|
|||
Martin Zoubal | Neaktivní od 09.05.1994 | jednatel | 23.12.1993 |
|
|||
Martin Zoubal | Neaktivní od 09.05.1994 | jednatel | 23.12.1993 |
|
|||
Lubomír Vyskočil | Neaktivní od 23.12.1993 | jednatel | 27.11.1991 |
|
|||
LUBOMÍR VYSKOČIL | Neaktivní od 23.12.1993 | jednatel | 27.11.1991 |
|
Registrační číslo INTERCANDY ČS, spol. s r. o. - v likvidaci je 44014341.
Registrační adresa INTERCANDY ČS, spol. s r. o. - v likvidaci je 60200, 19101856, Brno-město, Brno, Staré Brno, Anenská, 10, 10, Anenská 10/10, Staré Brno, 60200 Brno.
INTERCANDY ČS, spol. s r. o. - v likvidaci byla založena 27.11.1991.