ing. Jaroslav Salava
|
Neaktivní
od 30.04.2010
|
Jednatel |
29.12.2003 |
Adresa: |
66434, 26948541, Kuřim, Skřičkova, 1479 |
|
Ing. JAROSLAV SALAVA
|
Neaktivní
od 30.04.2010
|
Jednatel |
29.12.2003 |
Adresa: |
66434, 26948541, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Skřičkova, 1479, 18, Skřičkova 1479/18, 66434 Kuřim |
|
ing. Jaroslav Salava
|
Neaktivní
od 29.12.2003
|
Jednatel |
23.06.1995 |
Adresa: |
64300, 19061625, Brno, Nad nádražím, 47 |
|
ing. Jaroslav Salava
|
Neaktivní
od 29.12.2003
|
Jednatel |
23.06.1995 |
Adresa: |
64300, 19061625, Brno-město, Brno, Chrlice, Nad nádražím, 283, 47, Nad nádražím 283/47, Chrlice, 64300 Brno |
|
ing. Josef Brabenec
|
Neaktivní
od 30.04.2010
|
Jednatel |
08.03.1994 |
Adresa: |
64100, Brno, Klobouček, 2B |
|
PhDr. Božena Brabencová
|
Neaktivní
od 30.04.2010
|
Jednatel |
08.03.1994 |
Adresa: |
64100, Brno, Klobouček, 2B |
|
Ing. Josef Brabenec
|
Neaktivní
od 30.04.2010
|
Jednatel |
08.03.1994 |
Adresa: |
64100, 19086679, Brno-město, Brno, Žebětín, Klobouček, 550, 2b, Klobouček 550/2b, Žebětín, 64100 Brno |
|
PhDr. BOŽENA BRABENCOVÁ
|
Neaktivní
od 30.04.2010
|
Jednatel |
08.03.1994 |
Adresa: |
64100, 19086679, Brno-město, Brno, Žebětín, Klobouček, 550, 2b, Klobouček 550/2b, Žebětín, 64100 Brno |
|
Ing. Josef Brabenec
|
Neaktivní
od 08.03.1994
|
vedoucí společnosti |
04.12.1991 |
Adresa: |
Brno, Klobouček, 2b |
|
Ing. Josef Brabenec
|
Neaktivní
od 08.03.1994
|
vedoucí společnosti |
04.12.1991 |
Adresa: |
64100, 19086679, Brno-město, Brno, Žebětín, Klobouček, 550, 2b, Klobouček 550/2b, Žebětín, 64100 Brno |
|