Jari Punkari
|
Neaktivní
od 09.10.2003
|
jednatel |
14.10.2002 |
Adresa: |
16400, 22747770, Praha 6, Praha 6, K Parku, 710 |
|
Jari Punkari
|
Neaktivní
od 09.10.2003
|
jednatel |
14.10.2002 |
Adresa: |
16400, 22747770, Praha, Nebušice, K parku, 710, K parku 710, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
Ing. Pavel Holub
|
Neaktivní
od 09.10.2003
|
jednatel |
21.01.2002 |
Adresa: |
15000, 22029907, Praha 5, Praha 5, Zahradníčkova, 18/1126 |
|
Ing. Pavel Holub
|
Neaktivní
od 09.10.2003
|
jednatel |
21.01.2002 |
Adresa: |
15000, 22029907, Praha, Košíře, Zahradníčkova, 1126, 18, Zahradníčkova 1126/18, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Jean-Marc Poelmans, dat. nar. 10. srpna 1957
|
Neaktivní
od 21.01.2002
|
jednatel |
21.01.2000 |
Adresa: |
16000, 22763180, Praha 6, Praha 6, U silnice, 631/15 |
|
Pierre Laforte
|
Neaktivní
od 14.10.2002
|
jednatel |
21.01.2000 |
Adresa: |
16000, 22747541, Praha 6, Praha 6, K parku, 738 |
|
Jean-Marc Poelmans, dat. nar. 10. srpna 1957
|
Neaktivní
od 21.01.2002
|
jednatel |
21.01.2000 |
Adresa: |
16100, 22763180, Praha, Liboc, U silnice, 631, 15, U silnice 631/15, Liboc, 16100 Praha 6 |
|
Pierre Laforte
|
Neaktivní
od 14.10.2002
|
jednatel |
21.01.2000 |
Adresa: |
16400, 22747541, Praha, Nebušice, K parku, 738, K parku 738, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
Vladimír Kučera
|
Neaktivní
od 09.10.2003
|
jednatel |
08.12.1998 |
Adresa: |
22687815, Praha 10, Praha 10, Škábova, 3051 |
|
Vladimír Kučera
|
Neaktivní
od 09.10.2003
|
jednatel |
08.12.1998 |
Adresa: |
10600, 22687815, Praha, Záběhlice, Škábova, 3051, 8, Škábova 3051/8, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Pierre Laforte
|
Neaktivní
od 21.01.2000
|
jednatel |
24.08.1998 |
Adresa: |
18000, 22705112, Praha 8, Praha 8, Ke Stírce, 5 |
|
Pierre Laforte
|
Neaktivní
od 21.01.2000
|
jednatel |
24.08.1998 |
Adresa: |
18200, 22705112, Praha, Kobylisy, Ke Stírce, 1766, 5, Ke Stírce 1766/5, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Jean-Marc Poelmans
|
Neaktivní
od 21.01.2000
|
jednatel |
19.09.1997 |
Adresa: |
22705112, Praha 8, Ke Stírce, 5 |
|
Jean-Marc Poelmans
|
Neaktivní
od 21.01.2000
|
jednatel |
19.09.1997 |
Adresa: |
18200, 22705112, Praha, Kobylisy, Ke Stírce, 1766, 5, Ke Stírce 1766/5, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Stanislav Herman
|
Neaktivní
od 24.08.1998
|
jednatel |
31.10.1996 |
Adresa: |
19649771, Brno, Líšeňská, 12 |
|
Pavel Urban
|
Neaktivní
od 08.12.1998
|
jednatel |
31.10.1996 |
Adresa: |
22589708, Praha 10, Plaňanská, 403 |
|
Stanislav Herman
|
Neaktivní
od 24.08.1998
|
jednatel |
31.10.1996 |
Adresa: |
63600, 19649771, Brno-město, Brno, Židenice, Líšeňská, 3000, 12, Líšeňská 3000/12, Židenice, 63600 Brno |
|
Pavel Urban
|
Neaktivní
od 08.12.1998
|
jednatel |
31.10.1996 |
Adresa: |
10800, 22589708, Praha, Malešice, Plaňanská, 403, 4, Plaňanská 403/4, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
Veikko Sainio
|
Neaktivní
od 19.09.1997
|
jednatel |
22.03.1995 |
Adresa: |
14000, 4, Praha 4, Severozápadní, III/26 |
|
Veikko Sainio
|
Neaktivní
od 19.09.1997
|
jednatel |
22.03.1995 |
Adresa: |
14100, 21982341, Praha, Záběhlice, Severozápadní III, 364, 26, Severozápadní III 364/26, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Veiko Sainino
|
Neaktivní
od 21.01.1994
|
jednatel |
21.01.1994 |
Adresa: |
100, Praha 8-Kobylisy, U třešňovky 5/1766 |
|
Veikko Sainio
|
Neaktivní
od 21.01.1994
|
jednatel |
21.01.1994 |
Adresa: |
4, Praha 8, U třešňovky, 5/1766 |
|
Veikko Sainio
|
Neaktivní
od 22.03.1995
|
jednatel |
21.01.1994 |
Adresa: |
100, Praha 8, Kobylisy, U třešňovky 5/1766 |
|
Antonín Zmeškal
|
Neaktivní
od 31.10.1996
|
jednatel |
21.01.1994 |
Adresa: |
19343663, Brno, Jiránkova, 13 |
|
Zdeněk Šmarda
|
Neaktivní
od 31.10.1996
|
jednatel |
21.01.1994 |
Adresa: |
999999999, Brno, Špitálka, 21 |
|
Mojmír Menšík
|
Neaktivní
od 31.10.1996
|
jednatel |
21.01.1994 |
Adresa: |
19435461, Brno, Strnadova, 8 |
|
Ing. Štěpán Mátl
|
Neaktivní
od 31.10.1996
|
jednatel |
21.01.1994 |
Adresa: |
19123868, Brno, Jílová, 37 |
|
Ing. Marie Novotná
|
Neaktivní
od 31.10.1996
|
jednatel |
21.01.1994 |
Adresa: |
19432615, Brno, Zikova, 22 |
|
Eduard Dipold
|
Neaktivní
od 19.09.1997
|
jednatel |
21.01.1994 |
Adresa: |
3, Praha 4, U krčského nábřeží, 6 |
|
Veiko Sainino
|
Neaktivní
od 21.01.1994
|
jednatel |
21.01.1994 |
Adresa: |
Praha 8-Kobylisy, U třešňovky 5/1766, U třešňovky 5/1766, Praha 8-Kobylisy, Česká republika |
|
Veikko Sainio
|
Neaktivní
od 21.01.1994
|
jednatel |
21.01.1994 |
Adresa: |
5/1766, Praha 8, U třešňovky, U třešňovky 5/1766, Praha 8, Česká republika |
|
Veikko Sainio
|
Neaktivní
od 22.03.1995
|
jednatel |
21.01.1994 |
Adresa: |
Praha 8, Kobylisy, U třešňovky 5/1766, U třešňovky 5/1766, Praha 8, Kobylisy, Česká republika |
|
Antonín Zmeškal
|
Neaktivní
od 31.10.1996
|
jednatel |
21.01.1994 |
Adresa: |
61800, 19343663, Brno-město, Brno, Černovice, Jiránkova, 319, 13, Jiránkova 319/13, Černovice, 61800 Brno |
|
Zdeněk Šmarda
|
Neaktivní
od 31.10.1996
|
jednatel |
21.01.1994 |
Adresa: |
60200, 19207255, Brno-město, Brno, Trnitá, Špitálka, 167, 21, Špitálka 167/21, Trnitá, 60200 Brno |
|
Mojmír Menšík
|
Neaktivní
od 31.10.1996
|
jednatel |
21.01.1994 |
Adresa: |
62800, 19435461, Brno-město, Brno, Líšeň, Strnadova, 2393, 8, Strnadova 2393/8, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. Štěpán Mátl
|
Neaktivní
od 31.10.1996
|
jednatel |
21.01.1994 |
Adresa: |
63900, 19123868, Brno-město, Brno, Štýřice, Jílová, 165, 37, Jílová 165/37, Štýřice, 63900 Brno |
|
Ing. Marie Novotná
|
Neaktivní
od 31.10.1996
|
jednatel |
21.01.1994 |
Adresa: |
62800, 19432615, Brno-město, Brno, Líšeň, Zikova, 2113, 22, Zikova 2113/22, Líšeň, 62800 Brno |
|
Eduard Dipold
|
Neaktivní
od 19.09.1997
|
jednatel |
21.01.1994 |
Adresa: |
14000, 21862362, Praha, Krč, U krčského nádraží, 475, 6, U krčského nádraží 475/6, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Antonín Zmeškal
|
Neaktivní
od 21.01.1994
|
člen představenstva |
11.12.1991 |
Adresa: |
19343663, Brno, Jiránkova, 13 |
|
Petr Kučera
|
Neaktivní
od 21.01.1994
|
člen představenstva |
11.12.1991 |
Adresa: |
24631302, Moravské Knínice, 224 |
|
Zdeněk Šmarda
|
Neaktivní
od 21.01.1994
|
člen představenstva |
11.12.1991 |
Adresa: |
999999999, Brno, Špitálka, 21 |
|
Mojmír Menšík
|
Neaktivní
od 21.01.1994
|
člen představenstva |
11.12.1991 |
Adresa: |
19435461, Brno, Strnadova, 8 |
|
Pavel Sekanina
|
Neaktivní
od 21.01.1994
|
člen představenstva |
11.12.1991 |
Adresa: |
19387733, Brno, Ulička, 2 |
|
Ing. Štěpán Mátl
|
Neaktivní
od 21.01.1994
|
člen představenstva |
11.12.1991 |
Adresa: |
19123868, Brno, Jílová, 37 |
|
Ing. Marie Novotná
|
Neaktivní
od 21.01.1994
|
člen představenstva |
11.12.1991 |
Adresa: |
19432615, Brno, Zikova, 22 |
|
Leo Zavadil
|
Neaktivní
od 21.01.1994
|
člen představenstva |
11.12.1991 |
Adresa: |
19587660, Brno, Zeleného, 62 |
|
Antonín Zmeškal
|
Neaktivní
od 21.01.1994
|
člen představenstva |
11.12.1991 |
Adresa: |
61800, 19343663, Brno-město, Brno, Černovice, Jiránkova, 319, 13, Jiránkova 319/13, Černovice, 61800 Brno |
|
Petr Kučera
|
Neaktivní
od 21.01.1994
|
člen představenstva |
11.12.1991 |
Adresa: |
66434, 24631302, Brno-venkov, Moravské Knínice, Moravské Knínice, Vinohradská, 224, Vinohradská 224, 66434 Moravské Knínice |
|
Zdeněk Šmarda
|
Neaktivní
od 21.01.1994
|
člen představenstva |
11.12.1991 |
Adresa: |
60200, 19207255, Brno-město, Brno, Trnitá, Špitálka, 167, 21, Špitálka 167/21, Trnitá, 60200 Brno |
|
Mojmír Menšík
|
Neaktivní
od 21.01.1994
|
člen představenstva |
11.12.1991 |
Adresa: |
62800, 19435461, Brno-město, Brno, Líšeň, Strnadova, 2393, 8, Strnadova 2393/8, Líšeň, 62800 Brno |
|
Pavel Sekanina
|
Neaktivní
od 21.01.1994
|
člen představenstva |
11.12.1991 |
Adresa: |
62300, 19387733, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Ulička, 837, 2, Ulička 837/2, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Ing. Štěpán Mátl
|
Neaktivní
od 21.01.1994
|
člen představenstva |
11.12.1991 |
Adresa: |
63900, 19123868, Brno-město, Brno, Štýřice, Jílová, 165, 37, Jílová 165/37, Štýřice, 63900 Brno |
|
Ing. Marie Novotná
|
Neaktivní
od 21.01.1994
|
člen představenstva |
11.12.1991 |
Adresa: |
62800, 19432615, Brno-město, Brno, Líšeň, Zikova, 2113, 22, Zikova 2113/22, Líšeň, 62800 Brno |
|
Leo Zavadil
|
Neaktivní
od 21.01.1994
|
člen představenstva |
11.12.1991 |
Adresa: |
61600, 19587660, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Zeleného, 1198, 62, Zeleného 1198/62, Žabovřesky, 61600 Brno |
|