Ing. VLADIMÍR HORKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
27.06.2014 |
Adresa: |
66448, 24125181, Moravany, Moravany, Sadová, 258, 1 |
|
Ing. VLADIMÍR HORKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
27.06.2014 |
Adresa: |
66448, 24125181, Brno-venkov, Moravany, Moravany, Sadová, 258, 1, Sadová 258/1, 66448 Moravany |
|
ing. Vladimír Horký
|
Neaktivní
od 27.06.2014
|
jednatel |
05.02.2002 |
Adresa: |
66448, Moravany, Sadová, 1 |
|
Ing. VLADIMÍR HORKÝ
|
Neaktivní
od 27.06.2014
|
jednatel |
05.02.2002 |
Adresa: |
66448, 24125181, Brno-venkov, Moravany, Moravany, Sadová, 258, 1, Sadová 258/1, 66448 Moravany |
|
ing. Vladimír Horký
|
Neaktivní
od 05.02.2002
|
jednatel |
08.11.1994 |
Adresa: |
Moravany, Sadová, 1 |
|
Ing. VLADIMÍR HORKÝ
|
Neaktivní
od 05.02.2002
|
jednatel |
08.11.1994 |
Adresa: |
66448, 24125181, Brno-venkov, Moravany, Moravany, Sadová, 258, 1, Sadová 258/1, 66448 Moravany |
|
Jaroslav Horký
|
Neaktivní
od 08.11.1994
|
jednatel |
28.04.1993 |
Adresa: |
19069529, Brno, Kouty, 73 |
|
Jaroslav Horký
|
Neaktivní
od 08.11.1994
|
jednatel |
28.04.1993 |
Adresa: |
62100, 19069529, Brno-město, Brno, Ivanovice, Kouty, 241, 73, Kouty 241/73, Ivanovice, 62100 Brno |
|
Jaroslav Horký
|
Neaktivní
od 28.04.1993
|
ředitel |
04.12.1991 |
Adresa: |
19069529, Brno, Kouty, 73 |
|
Jaroslav Horký
|
Neaktivní
od 28.04.1993
|
ředitel |
04.12.1991 |
Adresa: |
62100, 19069529, Brno-město, Brno, Ivanovice, Kouty, 241, 73, Kouty 241/73, Ivanovice, 62100 Brno |
|