ALEŠ KRÁL
|
Aktivní
|
jednatel |
05.05.2017 |
Adresa: |
62100, 19070047, Brno-město, Brno, Ivanovice, Černohorská, 294, 30 |
|
ALEŠ KRÁL
|
Aktivní
|
jednatel |
05.05.2017 |
Adresa: |
62100, 19070047, Brno-město, Brno, Ivanovice, Černohorská, 294, 30, Černohorská 294/30, Ivanovice, 62100 Brno |
|
Ing. BOHUMIL KRÁL
|
Aktivní
|
jednatel |
11.11.2015 |
Adresa: |
62100, 19507968, Brno-město, Brno, Řečkovice, Horácké náměstí, 1464, 2 |
|
JIŘÍ VAŠICA
|
Neaktivní
od 05.05.2017
|
jednatel |
19.04.2017 |
Adresa: |
62800, 19433603, Brno-město, Brno, Líšeň, Konradova, 2212, 11 |
|
JIŘÍ VAŠICA
|
Neaktivní
od 05.05.2017
|
jednatel |
19.04.2017 |
Adresa: |
62800, 19433603, Brno-město, Brno, Líšeň, Konradova, 2212, 11, Konradova 2212/11, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. BOHUMIL KRÁL
|
Neaktivní
od 25.09.2023
|
jednatel |
11.11.2015 |
Adresa: |
62100, 19507968, Brno-město, Brno, Řečkovice, Horácké náměstí, 1464, 2, Horácké náměstí 1464/2, Řečkovice, 62100 Brno |
|
ing. Jiří Popelka
|
Neaktivní
od 02.04.1996
|
jednatel |
13.07.1993 |
Adresa: |
24022489, Veverské Knínice, Veverské Knínice, 221 |
|
Ing. Bohumil Král
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
jednatel |
13.07.1993 |
Adresa: |
19507968, Brno, Horácké nám., 2 |
|
Ing. Jiří Vašica
|
Neaktivní
od 19.04.2017
|
jednatel |
13.07.1993 |
Adresa: |
Brno, Konrádova, 11 |
|
Ing. Jiří Popelka
|
Neaktivní
od 02.04.1996
|
jednatel |
13.07.1993 |
Adresa: |
66481, 24022489, Brno-venkov, Veverské Knínice, Veverské Knínice, 221, č.p. 221, 66481 Veverské Knínice |
|
Ing. BOHUMIL KRÁL
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
jednatel |
13.07.1993 |
Adresa: |
62100, 19507968, Brno-město, Brno, Řečkovice, Horácké náměstí, 1464, 2, Horácké náměstí 1464/2, Řečkovice, 62100 Brno |
|
ing. Jiří Vašica
|
Neaktivní
od 19.04.2017
|
jednatel |
13.07.1993 |
Adresa: |
62500, 19558791, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Martina Ševčíka, 2, Martina Ševčíka 11/2, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
Ing. Jiří Popelka
|
Neaktivní
od 13.07.1993
|
|
21.11.1991 |
Adresa: |
66481, 24022489, Veverské Knínice, 221 |
|
Ing. Bohumil Král
|
Neaktivní
od 13.07.1993
|
|
21.11.1991 |
Adresa: |
62100, 19507968, Brno, Horácké nám., 2 |
|
Ing. Jiří Vašica
|
Neaktivní
od 13.07.1993
|
|
21.11.1991 |
Adresa: |
62800, Brno, Konrádova, 11 |
|
Ing. Jiří Popelka
|
Neaktivní
od 13.07.1993
|
|
21.11.1991 |
Adresa: |
66481, 24022489, Brno-venkov, Veverské Knínice, Veverské Knínice, 221, č.p. 221, 66481 Veverské Knínice |
|
Ing. BOHUMIL KRÁL
|
Neaktivní
od 13.07.1993
|
|
21.11.1991 |
Adresa: |
62100, 19507968, Brno-město, Brno, Řečkovice, Horácké náměstí, 1464, 2, Horácké náměstí 1464/2, Řečkovice, 62100 Brno |
|
ing. Jiří Vašica
|
Neaktivní
od 13.07.1993
|
|
21.11.1991 |
Adresa: |
62500, 19558791, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Martina Ševčíka, 2, Martina Ševčíka 11/2, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|