Ing. Rostislav Horák
|
Neaktivní
od 20.04.2013
|
jednatel společnosti |
17.10.2000 |
Adresa: |
66601, 26954460, Tišnov, Havlíčkova, 1759 |
|
Ing. Vladimír Odehnal
|
Neaktivní
od 20.04.2013
|
jednatel společnosti |
17.10.2000 |
Adresa: |
3, Kunštát, Zbraslavec, 77 |
|
Ing. Miloš Hovorka
|
Neaktivní
od 20.04.2013
|
jednatel |
17.10.2000 |
Adresa: |
66434, 24186619, Brno-venkov, Kuřim, Pod Horkou, 589 |
|
Ing. Miloš Hovorka
|
Neaktivní
od 20.04.2013
|
jednatel |
17.10.2000 |
Adresa: |
66434, 24186619, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Pod Horkou, 589, 18, Pod Horkou 589/18, 66434 Kuřim |
|
Ing. Rostislav Horák
|
Neaktivní
od 20.04.2013
|
jednatel společnosti |
17.10.2000 |
Adresa: |
66601, 26954460, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Havlíčkova, 1759, Havlíčkova 1759, 66601 Tišnov |
|
Ing. Vladimír Odehnal
|
Neaktivní
od 20.04.2013
|
jednatel společnosti |
17.10.2000 |
Adresa: |
67972, 7918194, Blansko, Zbraslavec, Zbraslavec, 77, č.p. 77, 67972 Zbraslavec |
|
ing. Petr Polák
|
Neaktivní
od 20.04.2013
|
jednatel |
22.07.1998 |
Adresa: |
66471, 1, Veverská Bitýška, Masarykova nám., 682 |
|
Ing. Petr Polák
|
Neaktivní
od 20.04.2013
|
jednatel |
22.07.1998 |
Adresa: |
66471, 13280198, Brno-venkov, Veverská Bítýška, Veverská Bítýška, Masarykovo náměstí, 682, Masarykovo náměstí 682, 66471 Veverská Bítýška |
|
Ing. Miloš Hovorka
|
Neaktivní
od 17.10.2000
|
jednatel |
22.08.1996 |
Adresa: |
66434, 24186619, Brno-venkov, Kuřim, Pod Horkou, 589 |
|
Ing. Miloš Hovorka
|
Neaktivní
od 17.10.2000
|
jednatel |
22.08.1996 |
Adresa: |
66434, 24186619, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Pod Horkou, 589, 18, Pod Horkou 589/18, 66434 Kuřim |
|
ing. Petr Polák
|
Neaktivní
od 22.07.1998
|
jednatel |
26.10.1993 |
Adresa: |
66471, 100, Veverská Bitýška, Masarykova nám. 407 |
|
ing. Petr Polák
|
Neaktivní
od 22.07.1998
|
jednatel |
26.10.1993 |
Adresa: |
66471, 13277448, Brno-venkov, Veverská Bítýška, Veverská Bítýška, Masarykovo náměstí, Masarykovo náměstí 407, 66471 Veverská Bítýška |
|
Evrobanka, a.s.
|
Neaktivní
od 26.10.1993
|
společník |
19.06.1992 |
Adresa: |
100, Praha-západ, Dobřichovice |
|
Vladimír Odehnal
|
Neaktivní
od 17.10.2000
|
jednatel společnosti |
19.06.1992 |
Adresa: |
3, Kunštát, Zbraslavec, 20 |
|
Evrobanka, a.s.
|
Neaktivní
od 26.10.1993
|
společník |
19.06.1992 |
Adresa: |
Praha-západ, Dobřichovice, Dobřichovice, Praha-západ, Česká republika |
|
Vladimír Odehnal
|
Neaktivní
od 17.10.2000
|
jednatel společnosti |
19.06.1992 |
Adresa: |
67972, 7917651, Blansko, Zbraslavec, Zbraslavec, 20, č.p. 20, 67972 Zbraslavec |
|
Ing. Petr Polák
|
Neaktivní
od 19.06.1992
|
jednatel společnosti |
19.12.1991 |
Adresa: |
66471, 13277448, Veverská Bítýška, Masarykovo nám., 407 |
|
Ing. Rostislav Horák
|
Neaktivní
od 17.10.2000
|
jednatel společnosti |
19.12.1991 |
Adresa: |
66601, 13322681, Tišnov, Květnická, 1611 |
|
ing. Petr Polák
|
Neaktivní
od 19.06.1992
|
jednatel společnosti |
19.12.1991 |
Adresa: |
66471, 13277448, Brno-venkov, Veverská Bítýška, Veverská Bítýška, Masarykovo náměstí, Masarykovo náměstí 407, 66471 Veverská Bítýška |
|
ing. Rostislav Horák
|
Neaktivní
od 17.10.2000
|
jednatel společnosti |
19.12.1991 |
Adresa: |
66601, 13322681, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Květnická, 1611, Květnická 1611, 66601 Tišnov |
|