VÍT ZÁHOŘÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
09.09.2015 |
Adresa: |
76001, 4159624, Zlín, Zlín, Jaroslavice, V Dolině, 123 |
|
VÍT ZÁHOŘÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
09.09.2015 |
Adresa: |
76001, 4159624, Zlín, Zlín, Jaroslavice, V Dolině, 123, V Dolině 123, Jaroslavice, 76001 Zlín |
|
ing. Petr Kupský
|
Aktivní
|
jednatel |
20.01.2011 |
Adresa: |
76302, 1, Zlín-Malenovice, Tyršova, 382 |
|
Ing. Libor Tureček
|
Aktivní
|
jednatel |
20.01.2011 |
Adresa: |
76314, 25423185, Zlín, Kostelec, Obilná, 537 |
|
ing. Petr Kupský
|
Aktivní
|
jednatel |
20.01.2011 |
Adresa: |
76302, 4200811, Zlín, Zlín, Malenovice, Tyršova, 382, Tyršova 382, Malenovice, 76302 Zlín |
|
Ing. Libor Tureček
|
Aktivní
|
jednatel |
20.01.2011 |
Adresa: |
76314, 25423185, Zlín, Zlín, Kostelec, Obilná, 537, Obilná 537, Kostelec, 76314 Zlín |
|
VÍT ZÁHOŘÁK
|
Neaktivní
od 09.09.2015
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
11000, 21723613, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24 |
|
VÍT ZÁHOŘÁK
|
Neaktivní
od 09.09.2015
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Vít Záhořák
|
Neaktivní
od 20.01.2011
|
jednatel |
20.01.2011 |
Adresa: |
76001, 4159624, Zlín, V dolině, 123 |
|
Vít Záhořák
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
20.01.2011 |
Adresa: |
76001, 4159624, Zlín, Jaroslavice, V Dolině, 123 |
|
VÍT ZÁHOŘÁK
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
20.01.2011 |
Adresa: |
76001, 4159624, Zlín, Zlín, Jaroslavice, V Dolině, 123, V Dolině 123, Jaroslavice, 76001 Zlín |
|
Vít Záhořák
|
Neaktivní
od 20.01.2011
|
jednatel |
14.05.2002 |
Adresa: |
4159624, Zlín, Jaroslavice, 123 |
|
Ing. Libor Tureček
|
Neaktivní
od 20.01.2011
|
jednatel |
14.05.2002 |
Adresa: |
1, Zlín - Kostelec, Obilná, 537 |
|
VÍT ZÁHOŘÁK
|
Neaktivní
od 20.01.2011
|
jednatel |
14.05.2002 |
Adresa: |
76001, 4159624, Zlín, Zlín, Jaroslavice, V Dolině, 123, V Dolině 123, Jaroslavice, 76001 Zlín |
|
Ing. Libor Tureček
|
Neaktivní
od 20.01.2011
|
jednatel |
14.05.2002 |
Adresa: |
76314, 25423185, Zlín, Zlín, Kostelec, Obilná, 537, Obilná 537, Kostelec, 76314 Zlín |
|
Vít Záhořák
|
Neaktivní
od 14.05.2002
|
jednatel |
04.02.1993 |
Adresa: |
4211413, Zlín, Sokolská, 424 |
|
ing. Libor Tureček
|
Neaktivní
od 14.05.2002
|
jednatel |
04.02.1993 |
Adresa: |
4250737, Zlín, Budovatelská, 4796 |
|
ing. Petr Kupský
|
Neaktivní
od 20.01.2011
|
jednatel |
04.02.1993 |
Adresa: |
100, Zlín-Malenovice, Tyršova 382 |
|
Vít Záhořák
|
Neaktivní
od 14.05.2002
|
jednatel |
04.02.1993 |
Adresa: |
76001, 4211413, Zlín, Zlín, Zlín, Sokolská, 424, Sokolská 424, 76001 Zlín |
|
ing. Libor Tureček
|
Neaktivní
od 14.05.2002
|
jednatel |
04.02.1993 |
Adresa: |
76005, 4250737, Zlín, Zlín, Zlín, Budovatelská, 4796, Budovatelská 4796, 76005 Zlín |
|
ing. Petr Kupský
|
Neaktivní
od 20.01.2011
|
jednatel |
04.02.1993 |
Adresa: |
76302, 4200811, Zlín, Zlín, Malenovice, Tyršova, 382, Tyršova 382, Malenovice, 76302 Zlín |
|
ing. Petr Kupský
|
Neaktivní
od 04.02.1993
|
společník |
19.12.1991 |
Adresa: |
100, Zlín-Malenovice, Tyršova 382 |
|
Vít Záhořák
|
Neaktivní
od 04.02.1993
|
společník |
19.12.1991 |
Adresa: |
4211413, Zlín, Sokolská, 424 |
|
Ing. Libor Tureček
|
Neaktivní
od 04.02.1993
|
společník |
19.12.1991 |
Adresa: |
100, Zlín, Budovatelská |
|
ing. Petr Kupský
|
Neaktivní
od 04.02.1993
|
společník |
19.12.1991 |
Adresa: |
76302, 4200811, Zlín, Zlín, Malenovice, Tyršova, 382, Tyršova 382, Malenovice, 76302 Zlín |
|
Vít Záhořák
|
Neaktivní
od 04.02.1993
|
společník |
19.12.1991 |
Adresa: |
76001, 4211413, Zlín, Zlín, Zlín, Sokolská, 424, Sokolská 424, 76001 Zlín |
|
Ing. Libor Tureček
|
Neaktivní
od 04.02.1993
|
společník |
19.12.1991 |
Adresa: |
Zlín, Budovatelská, Budovatelská, Zlín, Česká republika |
|