Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | CENSA, spol. s r.o. |
ICO: | 44119119 |
Registrovaná adresa: | 9, Zlín, Lorencova, Lorencova 9, Zlín, Česká republika |
Začleněno na: | 25.02.1992 |
Datum ukončení: | 28.02.1995 |
Předmět podnikání: |
zemědělská a lesní výroba a služby
zámečnictví
silniční motorová doprava
opravy motorových vozidel
zpracování zemědělských a lesních surovin na výrobkya polotovary
čištění textilu
výroba ochranných pracovních pomůcek
výroba cementového zboží a umělého kamene
sklenářství
opravy karoserií
šití oděvů, oděvních a bytových doplňků
zpracování zemědělských a lesních surovin na výrobky a polotovary
zprostředkovatelské služby
praní prádla
výroba nábytku a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodejea jeho prodej
výroba nábytku a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a jeho prodej
podnikání v oblasti nakládání s odpady
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Emanuel Charuza | Neaktivní od 28.02.1995 | jednatel | 19.10.1992 |
|
|||
ing. Alois Skýpala | Neaktivní od 28.02.1995 | jednatel | 19.10.1992 |
|
|||
Emanuel Charuza | Neaktivní od 28.02.1995 | jednatel | 19.10.1992 |
|
|||
ing. Alois Skýpala | Neaktivní od 28.02.1995 | jednatel | 19.10.1992 |
|
|||
Emanuel Charuza,vedoucí spol.s r.o. | Neaktivní od 19.10.1992 | jednatel | 25.02.1992 |
|
|||
ing. Alois Skýpala,zástupce vedouc. | Neaktivní od 19.10.1992 | jednatel | 25.02.1992 |
|
|||
Emanuel Charuza,vedoucí spol.s r.o. | Neaktivní od 19.10.1992 | jednatel | 25.02.1992 |
|
|||
ing. Alois Skýpala,zástupce vedouc. | Neaktivní od 19.10.1992 | jednatel | 25.02.1992 |
|
Registrační číslo CENSA, spol. s r.o. je 44119119.
Registrační adresa CENSA, spol. s r.o. je 9, Zlín, Lorencova, Lorencova 9, Zlín, Česká republika.
CENSA, spol. s r.o. byla založena 25.02.1992.