JAN VRBA
|
Aktivní
|
Společník |
30.12.2022 |
Adresa: |
40001, 17803446, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Balbínova, 808, 11 |
|
JAN VRBA
|
Aktivní
|
Společník |
30.12.2022 |
Adresa: |
40001, 17803446, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Balbínova, 808, 11, Balbínova 808/11, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
Radek Jelínek
|
Aktivní
|
Společník |
01.03.2004 |
Adresa: |
41155, 16878752, Terezín, Máchova, 178 |
|
Radek Jelínek
|
Aktivní
|
Společník |
01.03.2004 |
Adresa: |
41155, 16878752, Litoměřice, Terezín, Terezín, Máchova, 178, Máchova 178, 41155 Terezín |
|
Jan Vrba
|
Neaktivní
od 30.12.2022
|
Společník |
22.10.2002 |
Adresa: |
40012, Ústí n.L., Gagarinova, 269l/7 |
|
Radek Jelínek
|
Neaktivní
od 01.03.2004
|
Společník |
22.10.2002 |
Adresa: |
40001, Ústí n.L., Mezidomí, 7O7/l |
|
Radek Jelínek
|
Neaktivní
od 01.03.2004
|
Společník |
22.10.2002 |
Adresa: |
7O7/l, Ústí n.L., Mezidomí, 40001, Mezidomí 7O7/l, 40001 Ústí n.L., Česká republika |
|
Jan Vrba
|
Neaktivní
od 30.12.2022
|
Společník |
22.10.2002 |
Adresa: |
269l/7, Ústí n.L., Gagarinova, 40012, Gagarinova 269l/7, 40012 Ústí n.L., Česká republika |
|
Radek Jelínek
|
Neaktivní
od 22.10.2002
|
Společník |
23.12.1991 |
Adresa: |
Ústí nad Labem, Mezidomí, 7O7/l |
|
Jan Vrba
|
Neaktivní
od 22.10.2002
|
Společník |
23.12.1991 |
Adresa: |
Ústí nad Labem, Gagarinova, 269l/7 |
|
Radek Jelínek
|
Neaktivní
od 22.10.2002
|
Společník |
23.12.1991 |
Adresa: |
7O7/l, Ústí nad Labem, Mezidomí, Mezidomí 7O7/l, Ústí nad Labem, Česká republika |
|
Jan Vrba
|
Neaktivní
od 22.10.2002
|
Společník |
23.12.1991 |
Adresa: |
269l/7, Ústí nad Labem, Gagarinova, Gagarinova 269l/7, Ústí nad Labem, Česká republika |
|