MIROSLAV KRATOCHVÍL
|
Aktivní
|
Místopředseda |
23.12.2022 |
Adresa: |
43521, 5038791, Most, Obrnice, Obrnice, Nová výstavba, 216 |
|
MIROSLAV KRATOCHVÍL
|
Aktivní
|
Místopředseda |
23.12.2022 |
Adresa: |
43521, 5038791, Most, Obrnice, Obrnice, Nová výstavba, 216, Nová výstavba 216, 43521 Obrnice |
|
LUKÁŠ VOPRŠEL
|
Aktivní
|
Předseda |
30.07.2016 |
Adresa: |
44001, 42556074, Louny, Chlumčany, Vlčí, 110 |
|
JOSEF LAKSA
|
Aktivní
|
Sekretář |
30.07.2016 |
Adresa: |
44001, 9242015, Louny, Louny, Louny, Šafaříkova, 2530 |
|
LUKÁŠ VOPRŠEL
|
Aktivní
|
Předseda |
30.07.2016 |
Adresa: |
44001, 42556074, Louny, Chlumčany, Vlčí, 110, Vlčí 110, 44001 Chlumčany |
|
JOSEF LAKSA
|
Aktivní
|
Sekretář |
30.07.2016 |
Adresa: |
44001, 9242015, Louny, Louny, Louny, Šafaříkova, 2530, Šafaříkova 2530, 44001 Louny |
|
MIROSLAV KRATOCHVÍL
|
Neaktivní
od 23.12.2022
|
Místopředseda |
25.06.2022 |
Adresa: |
44001, 19894902, Louny, Chlumčany, Vlčí, 74 |
|
MIROSLAV KRATOCHVÍL
|
Neaktivní
od 23.12.2022
|
Místopředseda |
25.06.2022 |
Adresa: |
44001, 19894902, Louny, Chlumčany, Vlčí, 74, Vlčí 74, 44001 Chlumčany |
|
MIROSLAV KRATOCHVÍL
|
Neaktivní
od 25.06.2022
|
Místopředseda |
05.02.2020 |
Adresa: |
44001, 19905581, Louny, Postoloprty, Dolejší Hůrky, 2 |
|
MIROSLAV KRATOCHVÍL
|
Neaktivní
od 25.06.2022
|
Místopředseda |
05.02.2020 |
Adresa: |
44001, 19905777, Louny, Postoloprty, Dolejší Hůrky, Dolejší Hůrky č.ev. 2, 44001 Postoloprty |
|
MIROSLAV KRATOCHVÍL
|
Neaktivní
od 05.02.2020
|
Místopředseda |
30.07.2016 |
Adresa: |
44001, 19894902, Louny, Chlumčany, Vlčí, 74 |
|
MIROSLAV KRATOCHVÍL
|
Neaktivní
od 05.02.2020
|
Místopředseda |
30.07.2016 |
Adresa: |
44001, 19894902, Louny, Chlumčany, Vlčí, 74, Vlčí 74, 44001 Chlumčany |
|