PhDr. LENKA KRBCOVÁ MAŠÍNOVÁ
|
Aktivní
|
ředitel |
20.04.2022 |
Adresa: |
40336, 9334149, Ústí nad Labem, Tisá, Tisá, 374 |
|
PhDr. LENKA KRBCOVÁ MAŠÍNOVÁ
|
Aktivní
|
ředitel |
20.04.2022 |
Adresa: |
40336, 9334149, Ústí nad Labem, Tisá, Tisá, 374, č.p. 374, 40336 Tisá |
|
Mgr. JANA HOSTOVSKÁ
|
Neaktivní
od 20.04.2022
|
ředitel |
21.08.2019 |
Adresa: |
40002, 9325841, Ústí nad Labem, Řehlovice, Habří, 25 |
|
Mgr. JANA HOSTOVSKÁ
|
Neaktivní
od 20.04.2022
|
ředitel |
21.08.2019 |
Adresa: |
40002, 9325841, Ústí nad Labem, Řehlovice, Habří, 25, Habří 25, 40002 Řehlovice |
|
Mgr. JANA WALTEROVÁ
|
Neaktivní
od 21.08.2019
|
ředitel |
02.02.2019 |
Adresa: |
40002, 9325841, Ústí nad Labem, Řehlovice, Habří, 25 |
|
Mgr. JANA WALTEROVÁ
|
Neaktivní
od 21.08.2019
|
ředitel |
02.02.2019 |
Adresa: |
40002, 9325841, Ústí nad Labem, Řehlovice, Habří, 25, Habří 25, 40002 Řehlovice |
|
PhDr. LENKA KRBCOVÁ MAŠÍNOVÁ
|
Neaktivní
od 02.02.2019
|
Ředitel |
01.08.2016 |
Adresa: |
40336, 9334149, Ústí nad Labem, Tisá, Tisá, 374 |
|
PhDr. LENKA KRBCOVÁ MAŠÍNOVÁ
|
Neaktivní
od 02.02.2019
|
Ředitel |
01.08.2016 |
Adresa: |
40336, 9334149, Ústí nad Labem, Tisá, Tisá, 374, č.p. 374, 40336 Tisá |
|