JITKA ČERNÁ
|
Neaktivní
od 02.06.2022
|
jednatel |
01.02.2018 |
Adresa: |
14200, 21853002, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Písnická, 765, 25 |
|
JITKA ČERNÁ
|
Neaktivní
od 02.06.2022
|
jednatel |
01.02.2018 |
Adresa: |
14200, 21853002, Praha, Kamýk, Písnická, 765, 25, Písnická 765/25, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
ing. MILOSLAV BRŮNA
|
Neaktivní
od 02.06.2022
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
12000, 21730172, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Lípová, 469, 2 |
|
ing. Miloslav Brůna
|
Neaktivní
od 02.06.2022
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
12000, 21730172, Praha, Nové Město, Lípová, 469, 2, Lípová 469/2, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Jaroslav Jursa
|
Neaktivní
od 20.06.2006
|
jednatel |
20.05.1993 |
Adresa: |
21820783, Praha 4, Kosmická, 740 |
|
dr. Alena Jursová
|
Neaktivní
od 20.06.2006
|
jednatel |
20.05.1993 |
Adresa: |
21820783, Praha 4, Kosmická, 740 |
|
ing. Miloslav Brůna
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
20.05.1993 |
Adresa: |
Praha 2, Lipová, 2 |
|
Jitka Černá
|
Neaktivní
od 01.02.2018
|
jednatel |
20.05.1993 |
Adresa: |
Praha 4-Kamýk, Pístnická 765 |
|
Jaroslav Jursa
|
Neaktivní
od 20.06.2006
|
jednatel |
20.05.1993 |
Adresa: |
14900, 21820783, Praha, Háje, Kosmická, 740, 7, Kosmická 740/7, Háje, 14900 Praha 4 |
|
dr. Alena Jursová
|
Neaktivní
od 20.06.2006
|
jednatel |
20.05.1993 |
Adresa: |
14900, 21820783, Praha, Háje, Kosmická, 740, 7, Kosmická 740/7, Háje, 14900 Praha 4 |
|
ing. Miloslav Brůna
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
20.05.1993 |
Adresa: |
2, Praha 2, Lipová, Lipová 2, Praha 2, Česká republika |
|
JITKA ČERNÁ
|
Neaktivní
od 01.02.2018
|
jednatel |
20.05.1993 |
Adresa: |
14200, 21853002, Praha, Kamýk, Písnická, 765, 25, Písnická 765/25, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Jaroslav Jurza
|
Neaktivní
od 20.05.1993
|
ředitel společnosti |
17.02.1992 |
Adresa: |
21820783, Praha 4, Kosmická, 740 |
|
Jaroslav Jurza
|
Neaktivní
od 20.05.1993
|
ředitel společnosti |
17.02.1992 |
Adresa: |
14900, 21820783, Praha, Háje, Kosmická, 740, 7, Kosmická 740/7, Háje, 14900 Praha 4 |
|