VLADIMÍR CHMELÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
16.04.2022 |
Adresa: |
17000, 22311131, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Veverkova, 1410, 8 |
|
Vladimír Chmelík
|
Aktivní
|
Jednatel |
16.04.2022 |
Adresa: |
17000, 22311131, Praha, Holešovice, Veverkova, 1410, 8, Veverkova 1410/8, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
MAREK HASNEDL
|
Aktivní
|
jednatel |
06.01.2020 |
Adresa: |
25061, 11695595, Praha-východ, Zápy, Zápy, 147 |
|
MAREK HASNEDL
|
Aktivní
|
jednatel |
06.01.2020 |
Adresa: |
25061, 11695595, Praha-východ, Zápy, Zápy, 147, č.p. 147, 25061 Zápy |
|
MAREK HASNEDL
|
Neaktivní
od 06.01.2020
|
jednatel |
18.12.2018 |
Adresa: |
25001, 11695595, Praha-východ, Zápy, Zápy, 147 |
|
MAREK HASNEDL
|
Neaktivní
od 06.01.2020
|
jednatel |
18.12.2018 |
Adresa: |
25061, 11695595, Praha-východ, Zápy, Zápy, 147, č.p. 147, 25061 Zápy |
|
MAREK HASNEDL
|
Neaktivní
od 18.12.2018
|
jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
27713, 6154191, Kostelec nad Labem, Kostelec nad Labem |
|
MAREK HASNEDL
|
Neaktivní
od 18.12.2018
|
jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
27713, 6154191, Mělník, Kostelec nad Labem, Kostelec nad Labem, č.ev. 202, 27713 Kostelec nad Labem |
|
Zdeněk Šorf
|
Neaktivní
od 24.09.1999
|
Jednatel |
18.03.1993 |
Adresa: |
14000, Praha 4, Macurova, 1641 |
|
Jan Hlaváček
|
Neaktivní
od 24.09.1999
|
Jednatel |
18.03.1993 |
Adresa: |
16000, Praha 6, Wintrova, 5 |
|
Jiří Řehořek
|
Neaktivní
od 24.09.1999
|
Jednatel |
18.03.1993 |
Adresa: |
14000, Praha 4, Mladé fronty, 9/1621 |
|
Vladimír Chmelík
|
Neaktivní
od 16.04.2022
|
Jednatel |
18.03.1993 |
Adresa: |
17000, 22311131, Praha 7, Veverkova, 8 |
|
Zdeněk Šorf
|
Neaktivní
od 24.09.1999
|
Jednatel |
18.03.1993 |
Adresa: |
1641, Praha 4, Macurova, 14000, Macurova 1641, 14000 Praha 4, Česká republika |
|
Jan Hlaváček
|
Neaktivní
od 24.09.1999
|
Jednatel |
18.03.1993 |
Adresa: |
5, Praha 6, Wintrova, 16000, Wintrova 5, 16000 Praha 6, Česká republika |
|
Jiří Řehořek
|
Neaktivní
od 24.09.1999
|
Jednatel |
18.03.1993 |
Adresa: |
9/1621, Praha 4, Mladé fronty, 14000, Mladé fronty 9/1621, 14000 Praha 4, Česká republika |
|
Vladimír Chmelík
|
Neaktivní
od 16.04.2022
|
Jednatel |
18.03.1993 |
Adresa: |
17000, 22311131, Praha, Holešovice, Veverkova, 1410, 8, Veverkova 1410/8, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Vladimír Chmelík
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
|
06.12.1991 |
Adresa: |
17000, 22311131, Praha 7, Veverkova, 8 |
|
Jiří Šilpoch
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
|
06.12.1991 |
Adresa: |
12000, 21747288, Praha 2, Italská, 29 |
|
Zdeněk Šorf
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
|
06.12.1991 |
Adresa: |
14000, Praha 4, Macurova, 1641 |
|
Jan Hlaváček
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
|
06.12.1991 |
Adresa: |
16000, Praha 6, Wintrova, 5 |
|
Radmila Šilpochová
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
|
06.12.1991 |
Adresa: |
12000, 21747288, Praha 2, Italská, 29 |
|
Vladimír Chmelík
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
|
06.12.1991 |
Adresa: |
17000, 22311131, Praha, Holešovice, Veverkova, 1410, 8, Veverkova 1410/8, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Jiří Šilpoch
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
|
06.12.1991 |
Adresa: |
12000, 21747288, Praha, Vinohrady, Italská, 754, 29, Italská 754/29, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Zdeněk Šorf
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
|
06.12.1991 |
Adresa: |
1641, Praha 4, Macurova, 14000, Macurova 1641, 14000 Praha 4, Česká republika |
|
Jan Hlaváček
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
|
06.12.1991 |
Adresa: |
5, Praha 6, Wintrova, 16000, Wintrova 5, 16000 Praha 6, Česká republika |
|
Radmila Šilpochová
|
Neaktivní
od 18.03.1993
|
|
06.12.1991 |
Adresa: |
12000, 21747288, Praha, Vinohrady, Italská, 754, 29, Italská 754/29, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|