Bc. PETR KOTÝNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.03.2020 |
Adresa: |
55101, 7274149, Náchod, Jaroměř, Jakubské Předměstí, Jaromírova, 77 |
|
Bc. PETR KOTÝNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.03.2020 |
Adresa: |
55101, 7274149, Náchod, Jaroměř, Jakubské Předměstí, Jaromírova, 77, Jaromírova 77, Jakubské Předměstí, 55101 Jaroměř |
|
VĚRA NAVRÁTILOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.08.2009 |
Adresa: |
55101, 26674751, Jaroměř, Jakubské Předměstí, Jaromírova, 79 |
|
VĚRA NAVRÁTILOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.08.2009 |
Adresa: |
55101, 26674751, Náchod, Jaroměř, Jakubské Předměstí, Jaromírova, 79, Jaromírova 79, Jakubské Předměstí, 55101 Jaroměř |
|
PETR KOTÝNEK
|
Neaktivní
od 19.03.2020
|
jednatel |
19.03.2020 |
Adresa: |
55101, 7274149, Náchod, Jaroměř, Jakubské Předměstí, Jaromírova, 77 |
|
PETR KOTÝNEK
|
Neaktivní
od 19.03.2020
|
jednatel |
19.03.2020 |
Adresa: |
55101, 7274149, Náchod, Jaroměř, Jakubské Předměstí, Jaromírova, 77, Jaromírova 77, Jakubské Předměstí, 55101 Jaroměř |
|
Věra Navrátilová
|
Neaktivní
od 20.08.2009
|
jednatel |
20.08.2009 |
Adresa: |
55101, 7274157, Jaroměř, Jakubské Předměstí, Jaromírova, 78 |
|
Věra Navrátilová
|
Neaktivní
od 20.08.2009
|
jednatel |
20.08.2009 |
Adresa: |
55101, 7274157, Náchod, Jaroměř, Jakubské Předměstí, Jaromírova, 78, Jaromírova 78, Jakubské Předměstí, 55101 Jaroměř |
|
Ing. Věra Košťálová
|
Neaktivní
od 20.08.2009
|
Jednatel |
21.12.1998 |
Adresa: |
55101, 7274149, Náchod, Jaroměř, Jaromírova, 77 |
|
Ing. Věra Košťálová
|
Neaktivní
od 20.08.2009
|
Jednatel |
21.12.1998 |
Adresa: |
55101, 7274149, Náchod, Jaroměř, Jakubské Předměstí, Jaromírova, 77, Jaromírova 77, Jakubské Předměstí, 55101 Jaroměř |
|
Milan Košťál
|
Neaktivní
od 19.12.1991
|
Jednatel |
19.12.1991 |
Adresa: |
55101, 7274149, Náchod, Jaroměř, Jaromírova, 77 |
|
Milan Klimeš
|
Neaktivní
od 20.08.2009
|
Jednatel |
19.12.1991 |
Adresa: |
55101, 7284616, Náchod, Jaroměř, Hradecká, 669 |
|
MILAN KOŠŤÁL
|
Neaktivní
od 10.07.2020
|
Jednatel |
19.12.1991 |
Adresa: |
55101, 7274149, Jaroměř, Jakubské Předměstí, Jaromírova, 77 |
|
MILAN KOŠŤÁL
|
Neaktivní
od 10.07.2020
|
Jednatel |
19.12.1991 |
Adresa: |
55101, 7274149, Náchod, Jaroměř, Jakubské Předměstí, Jaromírova, 77, Jaromírova 77, Jakubské Předměstí, 55101 Jaroměř |
|
Milan Klimeš
|
Neaktivní
od 20.08.2009
|
Jednatel |
19.12.1991 |
Adresa: |
55101, 7284616, Náchod, Jaroměř, Pražské Předměstí, Hradecká, 669, Hradecká 669, Pražské Předměstí, 55101 Jaroměř |
|