Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | "BUŘT spol. s r.o. - v likvidaci" |
ICO: | 44564244 |
Registrovaná adresa: | 43401, 5080291, Most, Most, Velebudice, Dělnická, 16, Dělnická 16, Velebudice, 43401 Most |
Začleněno na: | 27.02.1992 |
Datum ukončení: | 01.10.2013 |
Předmět podnikání: |
silniční motorová doprava
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
poskytování služeb motoristům - provoz autoumývárny
provádění inženýrských staveb včetně technické vybavenosti
provádění bytových a občanských staveb
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Vladimír Buřt | Neaktivní od 01.10.2013 | 16.07.1999 | |
|
|||
Miloslav Beníšek | Neaktivní od 01.10.2013 | 16.07.1999 | |
|
|||
Karel Petrbok | Neaktivní od 01.10.2013 | 24.08.1993 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Karel Gába | Neaktivní od 06.08.1993 | Zástupce jednatelů | 27.02.1992 |
|
|||
Václav Grec | Neaktivní od 16.07.1999 | Jednatel | 27.02.1992 |
|
|||
Ing. Vladimír Buřt | Neaktivní od 01.10.2013 | Jednatel | 27.02.1992 |
|
|||
Karel Petrbok | Neaktivní od 01.10.2013 | Jednatel | 27.02.1992 |
|
|||
Karel Gába | Neaktivní od 06.08.1993 | Zástupce jednatelů | 27.02.1992 |
|
|||
Václav Grec | Neaktivní od 16.07.1999 | Jednatel | 27.02.1992 |
|
|||
Karel Petrbok | Neaktivní od 01.10.2013 | Jednatel | 27.02.1992 |
|
|||
Ing. Vladimír Buřt | Neaktivní od 01.10.2013 | Jednatel | 27.02.1992 |
|
Registrační číslo "BUŘT spol. s r.o. - v likvidaci" je 44564244.
Registrační adresa "BUŘT spol. s r.o. - v likvidaci" je 43401, 5080291, Most, Most, Velebudice, Dělnická, 16, Dělnická 16, Velebudice, 43401 Most.
"BUŘT spol. s r.o. - v likvidaci" byla založena 27.02.1992.