JUDr. Jaroslav Novotný
|
Neaktivní
od 14.08.1995
|
Likvidátor |
11.11.1994 |
Adresa: |
2916860, Litoměřice, Sokolská, 233 |
|
JUDr. Jaroslav Novotný
|
Neaktivní
od 14.08.1995
|
Likvidátor |
11.11.1994 |
Adresa: |
41201, 2916860, Litoměřice, Litoměřice, Pokratice, Sokolská, 233, 15, Sokolská 233/15, Pokratice, 41201 Litoměřice |
|
Ladislav Stránský
|
Neaktivní
od 12.01.1994
|
Jednatel |
07.06.1992 |
Adresa: |
3, Louny, B. Rejta, 2266 |
|
Jan Ingrisch
|
Neaktivní
od 14.08.1995
|
Jednatel |
07.06.1992 |
Adresa: |
5088194, Most, Vinohradská, 563 |
|
Ing. Josef Valenta
|
Neaktivní
od 14.08.1995
|
Jednatel |
07.06.1992 |
Adresa: |
999999999, Pohořany, čp. 108 |
|
Jiří Klain
|
Neaktivní
od 14.08.1995
|
Jednatel |
07.06.1992 |
Adresa: |
9239545, Louny, Kosmonautů, 2277 |
|
JUDr. Jaroslav Novotný
|
Neaktivní
od 14.08.1995
|
Jednatel |
07.06.1992 |
Adresa: |
2916860, Litoměřice, Sokolská, 233 |
|
Ladislav Stránský
|
Neaktivní
od 12.01.1994
|
Jednatel |
07.06.1992 |
Adresa: |
44001, 9239430, Louny, Louny, Louny, Náměstí Benedikta Rejta, 2266, Náměstí Benedikta Rejta 2266, 44001 Louny |
|
Jan Ingrisch
|
Neaktivní
od 14.08.1995
|
Jednatel |
07.06.1992 |
Adresa: |
43401, 5088194, Most, Most, Most, Vinohradská, 563, Vinohradská 563, 43401 Most |
|
Ing. Josef Valenta
|
Neaktivní
od 14.08.1995
|
Jednatel |
07.06.1992 |
Adresa: |
čp. 108, Pohořany, Pohořany čp. 108, Česká republika |
|
Jiří Klain
|
Neaktivní
od 14.08.1995
|
Jednatel |
07.06.1992 |
Adresa: |
44001, 9239545, Louny, Louny, Louny, Kosmonautů, 2277, Kosmonautů 2277, 44001 Louny |
|
JUDr. Jaroslav Novotný
|
Neaktivní
od 14.08.1995
|
Jednatel |
07.06.1992 |
Adresa: |
41201, 2916860, Litoměřice, Litoměřice, Pokratice, Sokolská, 233, 15, Sokolská 233/15, Pokratice, 41201 Litoměřice |
|