ANNA MIKEZOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.12.2016 |
Adresa: |
46015, 28152204, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Jizerská, 911 |
|
ANNA MIKEZOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.12.2016 |
Adresa: |
46015, 28152204, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Jizerská, 911, Jizerská 911, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
Anna Mikezová
|
Neaktivní
od 14.12.2016
|
Jednatel |
10.05.2007 |
Adresa: |
46005, Liberec V, Kristiánov, Tyršova, 512/13 |
|
Anna Mikezová
|
Neaktivní
od 14.12.2016
|
Jednatel |
10.05.2007 |
Adresa: |
46005, 25403354, Liberec, Liberec, Liberec V-Kristiánov, Tyršova, 13, Tyršova 512/13, Liberec V-Kristiánov, 46005 Liberec |
|
Petr Urban
|
Neaktivní
od 10.05.2007
|
Jednatel |
08.02.2006 |
Adresa: |
46008, Liberec 8, Brigádnická, 296 |
|
Anna Mikezová
|
Neaktivní
od 10.05.2007
|
Jednatel |
08.02.2006 |
Adresa: |
46001, Liberec IV., Svatoplukova, 352/2 |
|
PETR URBAN
|
Neaktivní
od 10.05.2007
|
Jednatel |
08.02.2006 |
Adresa: |
46008, 23685239, Liberec, Liberec, Liberec VIII-Dolní Hanychov, Brigádnická, 296, 24, Brigádnická 296/24, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 46008 Liberec |
|
Anna Mikezová
|
Neaktivní
od 10.05.2007
|
Jednatel |
08.02.2006 |
Adresa: |
352/2, Liberec IV., Svatoplukova, 46001, Svatoplukova 352/2, 46001 Liberec IV., Česká republika |
|
Petr Urban
|
Neaktivní
od 08.02.2006
|
Jednatel |
11.04.2000 |
Adresa: |
46008, Liberec 8, Brigádnická, 296/24 |
|
PETR URBAN
|
Neaktivní
od 08.02.2006
|
Jednatel |
11.04.2000 |
Adresa: |
46008, 23685239, Liberec, Liberec, Liberec VIII-Dolní Hanychov, Brigádnická, 296, 24, Brigádnická 296/24, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 46008 Liberec |
|
Josef Urban
|
Neaktivní
od 07.10.1993
|
Jednatel |
01.06.1992 |
Adresa: |
Liberec VIII, Brigádnická, 296 |
|
Ing. Karel Urban
|
Neaktivní
od 07.10.1993
|
Jednatel |
01.06.1992 |
Adresa: |
Liberec VIII, Putimská, 327 |
|
Jan Kukla
|
Neaktivní
od 11.04.2000
|
Jednatel |
01.06.1992 |
Adresa: |
Liberec I, Masarykova tř., 458/6 |
|
Anna Mikezová
|
Neaktivní
od 08.02.2006
|
Jednatel |
01.06.1992 |
Adresa: |
Liberec I, Zborovská, 839/8 |
|
Josef Urban
|
Neaktivní
od 07.10.1993
|
Jednatel |
01.06.1992 |
Adresa: |
46008, 23685239, Liberec, Liberec, Liberec VIII-Dolní Hanychov, Brigádnická, 296, 24, Brigádnická 296/24, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 46008 Liberec |
|
Ing. Karel Urban
|
Neaktivní
od 07.10.1993
|
Jednatel |
01.06.1992 |
Adresa: |
46008, 23685549, Liberec, Liberec, Liberec VIII-Dolní Hanychov, Putimská, 327, 9, Putimská 327/9, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 46008 Liberec |
|
Jan Kukla
|
Neaktivní
od 11.04.2000
|
Jednatel |
01.06.1992 |
Adresa: |
46001, 23656778, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Masarykova, 458, 6, Masarykova 458/6, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|
Anna Mikezová
|
Neaktivní
od 08.02.2006
|
Jednatel |
01.06.1992 |
Adresa: |
46001, 23661054, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Zborovská, 839, 8, Zborovská 839/8, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|