Ing. Michael Mottl
|
Neaktivní
od 02.07.2002
|
Jednatel |
21.07.1997 |
Adresa: |
17839823, Ústí nad Labem, Masarykova, 3087/14 |
|
Ing. Michael Mottl
|
Neaktivní
od 02.07.2002
|
Jednatel |
21.07.1997 |
Adresa: |
40001, 17839823, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Masarykova, 3087, 14, Masarykova 3087/14, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
Ing. Michael Mottl
|
Neaktivní
od 21.07.1997
|
Jednatel |
04.11.1996 |
Adresa: |
9348140, Velké Březno, Náměstí, 11 |
|
Ing. Michael Mottl
|
Neaktivní
od 21.07.1997
|
Jednatel |
04.11.1996 |
Adresa: |
40323, 9348140, Ústí nad Labem, Velké Březno, Velké Březno, Náměstí, 11, Náměstí 11, 40323 Velké Březno |
|
Jan Vajčner
|
Neaktivní
od 04.11.1996
|
Jednatel |
10.06.1996 |
Adresa: |
3, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Brná, 195 |
|
Jan Vajčner
|
Neaktivní
od 04.11.1996
|
Jednatel |
10.06.1996 |
Adresa: |
40321, 17751527, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Brná, U Ráje, 195, U Ráje 195, Brná, 40321 Ústí nad Labem |
|
Ing. Jan Kesner
|
Neaktivní
od 14.04.1994
|
Jednatel |
17.03.1992 |
Adresa: |
3, Ústí nad Labem, Nerudova, 7 |
|
Jan Vajčner
|
Neaktivní
od 10.06.1996
|
Jednatel |
17.03.1992 |
Adresa: |
17883636, Ústí nad Labem, Rabasova, 2 |
|
Ing. Jan Kesner
|
Neaktivní
od 14.04.1994
|
Jednatel |
17.03.1992 |
Adresa: |
7, Ústí nad Labem, Nerudova, Nerudova 7, Ústí nad Labem, Česká republika |
|
Jan Vajčner
|
Neaktivní
od 10.06.1996
|
Jednatel |
17.03.1992 |
Adresa: |
40011, 17883636, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Rabasova, 3196, 2, Rabasova 3196/2, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|