Ing. Pavel Krajíček
|
Neaktivní
od 21.09.1995
|
Jednatel (zástupce ředitele) |
28.02.1994 |
Adresa: |
22680322, Praha 10, Macešková, 30 |
|
Ing. Milan Hroudný
|
Neaktivní
od 16.03.2004
|
Jednatel (ředitel) |
28.02.1994 |
Adresa: |
2912694, Litoměřice, Revoluční, 1837/24 |
|
Ing. Pavel Krajíček
|
Neaktivní
od 21.09.1995
|
Jednatel (zástupce ředitele) |
28.02.1994 |
Adresa: |
10600, 22680322, Praha, Záběhlice, Macešková, 2026, 30, Macešková 2026/30, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. Milan Hroudný
|
Neaktivní
od 16.03.2004
|
Jednatel (ředitel) |
28.02.1994 |
Adresa: |
41201, 2912694, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Revoluční, 1837, 24, Revoluční 1837/24, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
Ing. Milan Podpěra
|
Neaktivní
od 28.02.1994
|
Jednatel (ředitel) |
12.05.1992 |
Adresa: |
2904357, Litoměřice, Stránského, 30 |
|
Ing. Miroslav Balšánek
|
Neaktivní
od 28.02.1994
|
Jednatel (zástupce ředitele) |
12.05.1992 |
Adresa: |
2918315, Litoměřice, Sadová, 380/3 |
|
Ing. Milan Podpěra
|
Neaktivní
od 28.02.1994
|
Jednatel (ředitel) |
12.05.1992 |
Adresa: |
41201, 2904357, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Stránského, 981, 30, Stránského 981/30, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
Ing. Miroslav Balšánek
|
Neaktivní
od 28.02.1994
|
Jednatel (zástupce ředitele) |
12.05.1992 |
Adresa: |
41201, 2918315, Litoměřice, Litoměřice, Pokratice, Sadová, 380, 3, Sadová 380/3, Pokratice, 41201 Litoměřice |
|