PETR PAVLIŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.02.2012 |
Adresa: |
60200, 19108117, Brno, Staré Brno, Úvoz, 520, 16 |
|
PETR PAVLIŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.02.2012 |
Adresa: |
60200, 19108117, Brno-město, Brno, Staré Brno, Úvoz, 520, 16, Úvoz 520/16, Staré Brno, 60200 Brno |
|
Josef Tržický
|
Neaktivní
od 05.07.2011
|
Jednatel |
05.10.2005 |
Adresa: |
25088, Čelákovice, Staňkovského, 50 |
|
Michal Jedlička
|
Neaktivní
od 22.12.2011
|
Jednatel |
05.10.2005 |
Adresa: |
53009, 7794088, Pardubice, Polabiny, Kosmonautů, 187 |
|
Pavel Tichý
|
Neaktivní
od 22.12.2011
|
Jednatel |
05.10.2005 |
Adresa: |
53003, 7685211, Pardubice, Nemošice, Ostřešanská, 43 |
|
David Kout
|
Neaktivní
od 22.12.2011
|
Jednatel |
05.10.2005 |
Adresa: |
53003, Pardubice, Bílé předměstí, část I., Věry Junkové, 1477 |
|
Tomáš Tržický
|
Neaktivní
od 13.02.2012
|
Jednatel |
05.10.2005 |
Adresa: |
25088, Čelákovice, Staňkovského, 50 |
|
Josef Tržický
|
Neaktivní
od 05.07.2011
|
Jednatel |
05.10.2005 |
Adresa: |
25088, 12699632, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Stankovského, 50, Stankovského 50, 25088 Čelákovice |
|
David Kout
|
Neaktivní
od 22.12.2011
|
Jednatel |
05.10.2005 |
Adresa: |
1477, Pardubice, Bílé předměstí, část I., Věry Junkové, 53003, část I., Věry Junkové 1477, 53003 Pardubice - Bílé předměstí, Česká republika |
|
Michal Jedlička
|
Neaktivní
od 22.12.2011
|
Jednatel |
05.10.2005 |
Adresa: |
53009, 7794088, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Kosmonautů, 187, Kosmonautů 187, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Pavel Tichý
|
Neaktivní
od 22.12.2011
|
Jednatel |
05.10.2005 |
Adresa: |
53003, 7685211, Pardubice, Pardubice, Nemošice, Ostřešanská, 43, Ostřešanská 43, Nemošice, 53003 Pardubice |
|
TOMÁŠ TRŽICKÝ
|
Neaktivní
od 13.02.2012
|
Jednatel |
05.10.2005 |
Adresa: |
25088, 12699632, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Stankovského, 50, Stankovského 50, 25088 Čelákovice |
|
Miloslava Gramsová
|
Neaktivní
od 05.10.2005
|
ředitel |
20.12.1991 |
Adresa: |
25088, 12710041, Čelákovice, Dukelská, 1099 |
|
Miloslava Gramsová
|
Neaktivní
od 05.10.2005
|
ředitel |
20.12.1991 |
Adresa: |
25088, 12710041, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Dukelská, 1099, 2, Dukelská 1099/2, 25088 Čelákovice |
|