Markus Menzel
|
Neaktivní
od 01.09.2007
|
jednatel |
13.03.2007 |
Adresa: |
101, Glauchau, Virchowstrasse 6d, PSČ 083 71 |
|
Markus Menzel
|
Neaktivní
od 01.09.2007
|
jednatel |
13.03.2007 |
Adresa: |
Glauchau, Virchowstrasse 6d, PSČ 083 71 |
|
Martin Grenz
|
Neaktivní
od 24.08.2002
|
jednatel |
19.08.1998 |
Adresa: |
101, Karl-Schwartz-Strasse 4, 44225 Dortmund |
|
Ing. Ivan Habart
|
Neaktivní
od 01.09.2007
|
jednatel |
19.08.1998 |
Adresa: |
15000, 22066535, Praha 5, Praha 5, Smíchovská, 768 |
|
Martin Grenz
|
Neaktivní
od 24.08.2002
|
jednatel |
19.08.1998 |
Adresa: |
Karl-Schwartz-Strasse 4, 44225 Dortmund |
|
Ing. Ivan Habart
|
Neaktivní
od 01.09.2007
|
jednatel |
19.08.1998 |
Adresa: |
15500, 22066535, Praha, Řeporyje, Smíchovská, 768, 82, Smíchovská 768/82, Řeporyje, 15500 Praha 5 |
|
František Bašta
|
Neaktivní
od 19.08.1998
|
jednatel |
19.03.1998 |
Adresa: |
21867739, Praha 4, Praha 4, Olbrachtova, 20 |
|
František Bašta
|
Neaktivní
od 19.08.1998
|
jednatel |
19.03.1998 |
Adresa: |
14000, 21867739, Praha, Krč, Olbrachtova, 1047, 20, Olbrachtova 1047/20, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Jaroslav Pokorný
|
Neaktivní
od 19.03.1998
|
jednatel |
15.07.1993 |
Adresa: |
12000, 21746087, Praha 2, Praha 2, Vocelova, 10 |
|
Ing. Alois Kratochvíl
|
Neaktivní
od 19.08.1998
|
jednatel |
15.07.1993 |
Adresa: |
10000, 22686711, Praha 10, Praha 10, Jahodová, 2890 |
|
Ing. Zdeněk Mikl
|
Neaktivní
od 19.08.1998
|
jednatel |
15.07.1993 |
Adresa: |
3, Nučice, Práčská, 15 |
|
Ing. Jaroslav Pokorný
|
Neaktivní
od 19.03.1998
|
jednatel |
15.07.1993 |
Adresa: |
12000, 21746087, Praha, Vinohrady, Vocelova, 637, 10, Vocelova 637/10, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Alois Kratochvíl
|
Neaktivní
od 19.08.1998
|
jednatel |
15.07.1993 |
Adresa: |
10600, 22686711, Praha, Záběhlice, Jahodová, 2890, 109, Jahodová 2890/109, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. Zdeněk Mikl
|
Neaktivní
od 19.08.1998
|
jednatel |
15.07.1993 |
Adresa: |
28163, 2438321, Praha-východ, Nučice, Nučice, 15, č.p. 15, 28163 Nučice |
|
ing. František Vosecký
|
Neaktivní
od 15.07.1993
|
prokurista |
06.01.1992 |
Adresa: |
22447440, Praha 9, Praha 9, Dobšická, 1812 |
|
Ing. Zdeněk Mikl
|
Neaktivní
od 15.07.1993
|
prokurista |
06.01.1992 |
Adresa: |
3, Nučice, Práčská, 15 |
|
Ing. FRANTIŠEK VOSECKÝ
|
Neaktivní
od 15.07.1993
|
prokurista |
06.01.1992 |
Adresa: |
19300, 22447440, Praha, Horní Počernice, Dobšická, 1812, 37, Dobšická 1812/37, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Ing. Zdeněk Mikl
|
Neaktivní
od 15.07.1993
|
prokurista |
06.01.1992 |
Adresa: |
28163, 2438321, Praha-východ, Nučice, Nučice, 15, č.p. 15, 28163 Nučice |
|