ROMAN HAMRUS
|
Aktivní
|
starosta |
17.06.2022 |
Adresa: |
73301, 24209708, Karviná, Karviná, Hranice, Mickiewiczova, 421, 129 |
|
EMIL HAMRUS
|
Aktivní
|
místostarosta |
17.06.2022 |
Adresa: |
73301, 24209708, Karviná, Karviná, Hranice, Mickiewiczova, 421, 129 |
|
LADA WOJACZKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatelka |
17.06.2022 |
Adresa: |
73401, 24260991, Karviná, Karviná, Ráj, V Aleji, 477, 5 |
|
ROMAN HAMRUS
|
Aktivní
|
starosta |
17.06.2022 |
Adresa: |
73301, 24209708, Karviná, Karviná, Hranice, Mickiewiczova, 421, 129, Mickiewiczova 421/129, Hranice, 73301 Karviná |
|
EMIL HAMRUS
|
Aktivní
|
místostarosta |
17.06.2022 |
Adresa: |
73301, 24209708, Karviná, Karviná, Hranice, Mickiewiczova, 421, 129, Mickiewiczova 421/129, Hranice, 73301 Karviná |
|
LADA WOJACZKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatelka |
17.06.2022 |
Adresa: |
73401, 24260991, Karviná, Karviná, Ráj, V Aleji, 477, 5, V Aleji 477/5, Ráj, 73401 Karviná |
|
JOSEF ŠTOUDEK
|
Neaktivní
od 17.06.2022
|
člen výboru |
30.06.2021 |
Adresa: |
73401, 24262269, Karviná, Karviná, Ráj, Prameny, 603, 24 |
|
JOSEF ŠTOUDEK
|
Neaktivní
od 17.06.2022
|
člen výboru |
30.06.2021 |
Adresa: |
73401, 24262269, Karviná, Karviná, Ráj, Prameny, 603, 24, Prameny 603/24, Ráj, 73401 Karviná |
|
VLADIMÍR JANČOŠEK
|
Neaktivní
od 17.06.2022
|
člen |
24.06.2020 |
Adresa: |
73506, 24208086, Karviná, Karviná, Nové Město, Komenského, 960, 3 |
|
VLADIMÍR JANČOŠEK
|
Neaktivní
od 17.06.2022
|
člen |
24.06.2020 |
Adresa: |
73506, 24208086, Karviná, Karviná, Nové Město, Komenského, 960, 3, Komenského 960/3, Nové Město, 73506 Karviná |
|
BOHDAN KAŁUŻA
|
Neaktivní
od 24.06.2020
|
člen |
05.11.2019 |
Adresa: |
73301, 25972600, Karviná, Karviná, Hranice, Modřínová, 1970, 8 |
|
Mgr. ROMAN HAMRUS
|
Neaktivní
od 17.06.2022
|
starosta |
05.11.2019 |
Adresa: |
73301, 24209708, Karviná, Karviná, Hranice, Mickiewiczova, 421, 129 |
|
LADA WOJACZKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2022
|
jednatelka |
05.11.2019 |
Adresa: |
73401, 24260991, Karviná, Karviná, Ráj, V Aleji, 477, 5 |
|
DAGMAR VLKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2022
|
hospodářka |
05.11.2019 |
Adresa: |
73401, 24245267, Karviná, Karviná, Mizerov, Na Kopci, 2134, 50 |
|
EMIL HAMRUS
|
Neaktivní
od 17.06.2022
|
člen |
05.11.2019 |
Adresa: |
73301, 24209708, Karviná, Karviná, Hranice, Mickiewiczova, 421, 129 |
|
PETR SODOMKA
|
Neaktivní
od 17.06.2022
|
člen |
05.11.2019 |
Adresa: |
73506, 24253260, Karviná, Karviná, Nové Město, Havířská, 1570, 14 |
|
ANNA WYBRANIECOVÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2022
|
členka |
05.11.2019 |
Adresa: |
73401, 24262561, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 620, 27 |
|
BOHDAN KAŁUŻA
|
Neaktivní
od 24.06.2020
|
člen |
05.11.2019 |
Adresa: |
73301, 25972600, Karviná, Karviná, Hranice, Modřínová, 1970, 8, Modřínová 1970/8, Hranice, 73301 Karviná |
|
ANNA WYBRANIECOVÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2022
|
členka |
05.11.2019 |
Adresa: |
73401, 24262561, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 620, 27, Kosmonautů 620/27, Ráj, 73401 Karviná |
|
Mgr. ROMAN HAMRUS
|
Neaktivní
od 17.06.2022
|
starosta |
05.11.2019 |
Adresa: |
73301, 24209708, Karviná, Karviná, Hranice, Mickiewiczova, 421, 129, Mickiewiczova 421/129, Hranice, 73301 Karviná |
|
LADA WOJACZKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2022
|
jednatelka |
05.11.2019 |
Adresa: |
73401, 24260991, Karviná, Karviná, Ráj, V Aleji, 477, 5, V Aleji 477/5, Ráj, 73401 Karviná |
|
DAGMAR VLKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2022
|
hospodářka |
05.11.2019 |
Adresa: |
73401, 24245267, Karviná, Karviná, Mizerov, Na Kopci, 2134, 50, Na Kopci 2134/50, Mizerov, 73401 Karviná |
|
EMIL HAMRUS
|
Neaktivní
od 17.06.2022
|
člen |
05.11.2019 |
Adresa: |
73301, 24209708, Karviná, Karviná, Hranice, Mickiewiczova, 421, 129, Mickiewiczova 421/129, Hranice, 73301 Karviná |
|
PETR SODOMKA
|
Neaktivní
od 17.06.2022
|
člen |
05.11.2019 |
Adresa: |
73506, 24253260, Karviná, Karviná, Nové Město, Havířská, 1570, 14, Havířská 1570/14, Nové Město, 73506 Karviná |
|
LADA WOJACZKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.11.2019
|
Jednatelka |
22.12.2016 |
Adresa: |
73401, 24260991, Karviná, Karviná, Ráj, V Aleji, 477, 5 |
|
ANNA WYBRANIECOVÁ
|
Neaktivní
od 05.11.2019
|
Náčelnice |
22.12.2016 |
Adresa: |
73401, 24262561, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 620, 27 |
|
Mgr. EMIL HAMRUS
|
Neaktivní
od 05.11.2019
|
Člen výboru |
22.12.2016 |
Adresa: |
73301, 24209708, Karviná, Karviná, Hranice, Mickiewiczova, 421, 129 |
|
LADA WOJACZKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.11.2019
|
Jednatelka |
22.12.2016 |
Adresa: |
73401, 24260991, Karviná, Karviná, Ráj, V Aleji, 477, 5, V Aleji 477/5, Ráj, 73401 Karviná |
|
ANNA WYBRANIECOVÁ
|
Neaktivní
od 05.11.2019
|
Náčelnice |
22.12.2016 |
Adresa: |
73401, 24262561, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 620, 27, Kosmonautů 620/27, Ráj, 73401 Karviná |
|
Mgr. EMIL HAMRUS
|
Neaktivní
od 05.11.2019
|
Člen výboru |
22.12.2016 |
Adresa: |
73301, 24209708, Karviná, Karviná, Hranice, Mickiewiczova, 421, 129, Mickiewiczova 421/129, Hranice, 73301 Karviná |
|
EMIL HAMRUS
|
Neaktivní
od 22.12.2016
|
Jednatel |
30.12.2015 |
Adresa: |
73301, 24209708, Karviná, Hranice, Mickiewiczova, 421, 129 |
|
MARCELA BOŘUTOVÁ
|
Neaktivní
od 22.12.2016
|
Náčelnice |
30.12.2015 |
Adresa: |
73401, 24264776, Karviná, Ráj, Borovského, 833, 28 |
|
ROMAN VÍTEK
|
Neaktivní
od 22.12.2016
|
Předseda odboru sportu |
30.12.2015 |
Adresa: |
73514, 16994507, Orlová, Lutyně, Na Výsluní, 1283 |
|
ROMAN HAMRUS
|
Neaktivní
od 05.11.2019
|
Starosta |
30.12.2015 |
Adresa: |
73301, 24209708, Karviná, Hranice, Mickiewiczova, 421, 129 |
|
DAGMAR VLKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.11.2019
|
Hospodářka |
30.12.2015 |
Adresa: |
73401, 24245267, Karviná, Mizerov, Na Kopci, 2134, 50 |
|
PETR ŠUPOL
|
Neaktivní
od 05.11.2019
|
Člen výboru |
30.12.2015 |
Adresa: |
73401, 24261441, Karviná, Ráj, Březová, 520, 26 |
|
BEATA BADUROVÁ
|
Neaktivní
od 05.11.2019
|
Členka výboru |
30.12.2015 |
Adresa: |
73506, 24256072, Karviná, Nové Město, Janského, 2450, 25 |
|
EMIL HAMRUS
|
Neaktivní
od 22.12.2016
|
Jednatel |
30.12.2015 |
Adresa: |
73301, 24209708, Karviná, Karviná, Hranice, Mickiewiczova, 421, 129, Mickiewiczova 421/129, Hranice, 73301 Karviná |
|
MARCELA BOŘUTOVÁ
|
Neaktivní
od 22.12.2016
|
Náčelnice |
30.12.2015 |
Adresa: |
73401, 24264776, Karviná, Karviná, Ráj, Borovského, 833, 28, Borovského 833/28, Ráj, 73401 Karviná |
|
ROMAN VÍTEK
|
Neaktivní
od 22.12.2016
|
Předseda odboru sportu |
30.12.2015 |
Adresa: |
73514, 16994507, Karviná, Orlová, Lutyně, Na Výsluní, 1283, Na Výsluní 1283, Lutyně, 73514 Orlová |
|
PETR ŠUPOL
|
Neaktivní
od 05.11.2019
|
Člen výboru |
30.12.2015 |
Adresa: |
73401, 24261441, Karviná, Karviná, Ráj, Březová, 520, 26, Březová 520/26, Ráj, 73401 Karviná |
|
BEATA BADUROVÁ
|
Neaktivní
od 05.11.2019
|
Členka výboru |
30.12.2015 |
Adresa: |
73506, 24256072, Karviná, Karviná, Nové Město, Janského, 2450, 25, Janského 2450/25, Nové Město, 73506 Karviná |
|
DAGMAR VLKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.11.2019
|
Hospodářka |
30.12.2015 |
Adresa: |
73401, 24245267, Karviná, Karviná, Mizerov, Na Kopci, 2134, 50, Na Kopci 2134/50, Mizerov, 73401 Karviná |
|
ROMAN HAMRUS
|
Neaktivní
od 05.11.2019
|
Starosta |
30.12.2015 |
Adresa: |
73301, 24209708, Karviná, Karviná, Hranice, Mickiewiczova, 421, 129, Mickiewiczova 421/129, Hranice, 73301 Karviná |
|