MARIÁN KADÚCH
|
Aktivní
|
jednatel |
01.03.2022 |
Adresa: |
70030, 3238458, Ostrava-město, Ostrava, Dubina, Františka Formana, 239, 35 |
|
Ing. SIMONA MIKŠÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.03.2022 |
Adresa: |
70030, 27461173, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Krakovská, 1628, 15a |
|
MARIÁN KADÚCH
|
Aktivní
|
jednatel |
01.03.2022 |
Adresa: |
70030, 3238458, Ostrava-město, Ostrava, Dubina, Františka Formana, 239, 35, Františka Formana 239/35, Dubina, 70030 Ostrava |
|
Ing. SIMONA MIKŠÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.03.2022 |
Adresa: |
70030, 27461173, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Krakovská, 1628, 15a, Krakovská 1628/15a, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
ROMAN SLÁDEK
|
Neaktivní
od 01.03.2022
|
jednatel |
25.09.2019 |
Adresa: |
71200, 28338430, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Švédská, 900, 32 |
|
ROMAN SLÁDEK
|
Neaktivní
od 01.03.2022
|
jednatel |
25.09.2019 |
Adresa: |
71200, 28338430, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Švédská, 900, 32, Švédská 900/32, Muglinov, 71200 Ostrava |
|
Ing. JAROSLAV PĘKAŁA
|
Neaktivní
od 04.12.2017
|
jednatel |
29.07.2014 |
Adresa: |
73301, 24242713, Karviná, Mizerov, Mizerovská, 1508, 46 |
|
ing. JOZEF MALICHER
|
Neaktivní
od 01.03.2022
|
jednatel |
29.07.2014 |
Adresa: |
71200, 3153916, Ostrava, Muglinov, Švédská, 775, 30 |
|
Ing. JAROSLAV PĘKAŁA
|
Neaktivní
od 04.12.2017
|
jednatel |
29.07.2014 |
Adresa: |
73301, 24242713, Karviná, Karviná, Mizerov, Mizerovská, 1508, 46, Mizerovská 1508/46, Mizerov, 73301 Karviná |
|
ing. JOZEF MALICHER
|
Neaktivní
od 01.03.2022
|
jednatel |
29.07.2014 |
Adresa: |
71200, 3153916, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Švédská, 775, 30, Švédská 775/30, Muglinov, 71200 Ostrava |
|
František Smola
|
Neaktivní
od 16.07.2014
|
jednatel |
30.03.2007 |
Adresa: |
71200, 3152553, Ostrava, Muglinov, Fojtská, 637/9 |
|
František Smola
|
Neaktivní
od 16.07.2014
|
jednatel |
30.03.2007 |
Adresa: |
71200, 3152553, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Fojtská, 637, 9, Fojtská 637/9, Muglinov, 71200 Ostrava |
|
František Smola
|
Neaktivní
od 30.03.2007
|
jednatel |
24.07.2002 |
Adresa: |
Český Těšín, Kopernikova, 1586/13 |
|
Ing. Jaroslav Pekala
|
Neaktivní
od 29.07.2014
|
jednatel |
24.07.2002 |
Adresa: |
24242713, Karviná, Mizerov, Mizerovská, 1508/46 |
|
František Smola
|
Neaktivní
od 30.03.2007
|
jednatel |
24.07.2002 |
Adresa: |
73701, 5777526, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Koperníkova, 1586, 13, Koperníkova 1586/13, 73701 Český Těšín |
|
Ing. Jaroslav Pekala
|
Neaktivní
od 29.07.2014
|
jednatel |
24.07.2002 |
Adresa: |
73301, 24242713, Karviná, Karviná, Mizerov, Mizerovská, 1508, 46, Mizerovská 1508/46, Mizerov, 73301 Karviná |
|
ing. Jozef Malicher
|
Neaktivní
od 29.07.2014
|
jednatel |
13.10.1999 |
Adresa: |
Ostrava-město, Slezská Ostrava, Muglinov, Švédská, 775/30 |
|
ing. Jozef Malicher
|
Neaktivní
od 29.07.2014
|
jednatel |
13.10.1999 |
Adresa: |
775/30, Ostrava-město, Slezská Ostrava, Muglinov, Švédská, Švédská 775/30, Slezská Ostrava, Muglinov, okres: Ostrava-město, Česká republika |
|
ing. Ondřej Kozikowski
|
Neaktivní
od 21.04.1997
|
jednatel |
04.12.1995 |
Adresa: |
Havířov - Podlesí, 17. listopadu, 20 |
|
ing. Ondřej Kozikowski
|
Neaktivní
od 21.04.1997
|
jednatel |
04.12.1995 |
Adresa: |
73601, 24854549, Karviná, Havířov, Podlesí, 17. listopadu, 1208, 20, 17. listopadu 1208/20, Podlesí, 73601 Havířov |
|
ing. Ondřej Kozikowski
|
Neaktivní
od 04.12.1995
|
jednatel |
16.12.1993 |
Adresa: |
Ostrava - Muglinov, Fojtská, 7/636 |
|
ing. Vladislav Nytra
|
Neaktivní
od 21.04.1997
|
jednatel |
16.12.1993 |
Adresa: |
20551045, Šenov, čp. 1251 |
|
Milan Walach
|
Neaktivní
od 21.04.1997
|
jednatel |
16.12.1993 |
Adresa: |
Havířov - Podlesí, K. Světlé, 6/1368 |
|
František Smola
|
Neaktivní
od 24.07.2002
|
jednatel |
16.12.1993 |
Adresa: |
Karviná, Český Těšín, Kopernická, 13 |
|
ing. Ondřej Kozikowski
|
Neaktivní
od 04.12.1995
|
jednatel |
16.12.1993 |
Adresa: |
71200, 3152545, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Fojtská, 636, 7, Fojtská 636/7, Muglinov, 71200 Ostrava |
|
ing. Vladislav Nytra
|
Neaktivní
od 21.04.1997
|
jednatel |
16.12.1993 |
Adresa: |
73934, 20551045, Ostrava-město, Šenov, Šenov, U Alejského dvora, 1251, U Alejského dvora 1251, 73934 Šenov |
|
Milan Walach
|
Neaktivní
od 21.04.1997
|
jednatel |
16.12.1993 |
Adresa: |
73601, 24856088, Karviná, Havířov, Podlesí, Karolíny Světlé, 1368, 6, Karolíny Světlé 1368/6, Podlesí, 73601 Havířov |
|
František Smola
|
Neaktivní
od 24.07.2002
|
jednatel |
16.12.1993 |
Adresa: |
13, Karviná, Český Těšín, Kopernická, Kopernická 13, Český Těšín, okres: Karviná, Česká republika |
|
ing. Jozef Malicher
|
Neaktivní
od 13.10.1999
|
jednatel |
30.12.1991 |
Adresa: |
Ostrava 2, Fojtská, 7 |
|
ing. Jaroslav Pekala
|
Neaktivní
od 24.07.2002
|
jednatel |
30.12.1991 |
Adresa: |
Karviná 1, Mizerovská, 46/1508 |
|
ing. Jozef Malicher
|
Neaktivní
od 13.10.1999
|
jednatel |
30.12.1991 |
Adresa: |
71200, 3152545, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Fojtská, 636, 7, Fojtská 636/7, Muglinov, 71200 Ostrava |
|
Ing. Jaroslav Pekala
|
Neaktivní
od 24.07.2002
|
jednatel |
30.12.1991 |
Adresa: |
73301, 24242713, Karviná, Karviná, Mizerov, Mizerovská, 1508, 46, Mizerovská 1508/46, Mizerov, 73301 Karviná |
|