Milan Sladký
|
Neaktivní
od 17.08.2006
|
jednatel |
04.03.1997 |
Adresa: |
1, Ostrava-Poruba, Ukrajinská, 1477 |
|
Milan Sladký
|
Neaktivní
od 17.08.2006
|
jednatel |
04.03.1997 |
Adresa: |
70800, 3298124, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Ukrajinská, 1477, 34, Ukrajinská 1477/34, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Antonín Redl
|
Neaktivní
od 04.03.1997
|
jednatel |
02.07.1996 |
Adresa: |
1, Ostrava - Přívoz, Kosmova, 16 |
|
Antonín Redl
|
Neaktivní
od 04.03.1997
|
jednatel |
02.07.1996 |
Adresa: |
70200, 3203018, Ostrava-město, Ostrava, Přívoz, Kosmova, 651, 16, Kosmova 651/16, Přívoz, 70200 Ostrava |
|
Pavel Kludka
|
Neaktivní
od 14.09.1992
|
jednatel |
18.12.1991 |
Adresa: |
3, Ostrava-město, Ostrava, J. Kotase, 9 |
|
Vladimír Redl
|
Neaktivní
od 02.07.1996
|
jednatel |
18.12.1991 |
Adresa: |
1, Ostrava 1, Husova, 3 |
|
Antonín Redl
|
Neaktivní
od 02.07.1996
|
jednatel |
18.12.1991 |
Adresa: |
1, Ostrava 3, Petruškova, 18 |
|
Pavel Kludka
|
Neaktivní
od 14.09.1992
|
jednatel |
18.12.1991 |
Adresa: |
70030, 3248909, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Josefa Kotase, 1183, 9, Josefa Kotase 1183/9, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Vladimír Redl
|
Neaktivní
od 02.07.1996
|
jednatel |
18.12.1991 |
Adresa: |
70200, 3190013, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Husova, 1869, 3, Husova 1869/3, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Antonín Redl
|
Neaktivní
od 02.07.1996
|
jednatel |
18.12.1991 |
Adresa: |
70030, 3279642, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Petruškova, 2765, 18, Petruškova 2765/18, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|