PETR BOHUMSKÝ
|
Neaktivní
od 01.01.2018
|
jednatel |
06.12.2016 |
Adresa: |
14300, 21932263, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Ke kapličce, 1500, 4 |
|
MIROSLAV ŽBEL
|
Neaktivní
od 01.01.2018
|
jednatel |
06.12.2016 |
Adresa: |
26601, 40781372, Beroun, Beroun, Beroun-Zavadilka, Cajthamlova, 199 |
|
TOMÁŠ KNEBL
|
Neaktivní
od 01.01.2018
|
jednatel |
06.12.2016 |
Adresa: |
14800, 27591549, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Dolnomlýnská, 1540, 19 |
|
PETR BOHUMSKÝ
|
Neaktivní
od 01.01.2018
|
jednatel |
06.12.2016 |
Adresa: |
14300, 21932263, Praha, Modřany, Ke kapličce, 1500, 4, Ke kapličce 1500/4, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
MIROSLAV ŽBEL
|
Neaktivní
od 01.01.2018
|
jednatel |
06.12.2016 |
Adresa: |
26601, 40781372, Beroun, Beroun, Beroun-Zavadilka, Cajthamlova, 199, Cajthamlova 199, Beroun-Zavadilka, 26601 Beroun |
|
TOMÁŠ KNEBL
|
Neaktivní
od 01.01.2018
|
jednatel |
06.12.2016 |
Adresa: |
14800, 27591549, Praha, Kunratice, Dolnomlýnská, 1540, 19, Dolnomlýnská 1540/19, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
TOMÁŠ PASTERNAK
|
Neaktivní
od 06.12.2016
|
jednatel |
05.01.2016 |
Adresa: |
16000, 22203320, Praha, Dejvice, Na Dionysce, 1551, 5 |
|
TOMÁŠ VYSOUDIL
|
Neaktivní
od 01.01.2018
|
jednatel |
05.01.2016 |
Adresa: |
25101, 25641786, Říčany, Radošovice, Březská, 533, 24 |
|
TOMÁŠ PASTERNAK
|
Neaktivní
od 06.12.2016
|
jednatel |
05.01.2016 |
Adresa: |
16000, 22203320, Praha, Dejvice, Na Dionysce, 1551, 5, Na Dionysce 1551/5, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
TOMÁŠ VYSOUDIL
|
Neaktivní
od 01.01.2018
|
jednatel |
05.01.2016 |
Adresa: |
25101, 25641786, Praha-východ, Říčany, Radošovice, Březská, 533, 24, Březská 533/24, Radošovice, 25101 Říčany |
|
PAOLO PIRONA
|
Neaktivní
od 05.01.2016
|
jednatel |
16.07.2014 |
Adresa: |
12000, 21752354, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Polská, 1283, 18 |
|
PAOLO PIRONA
|
Neaktivní
od 05.01.2016
|
jednatel |
16.07.2014 |
Adresa: |
12000, 21752354, Praha, Vinohrady, Polská, 1283, 18, Polská 1283/18, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
MARIE KOVÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2016
|
|
07.11.2013 |
Adresa: |
16000, 22179542, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Terronská, 560, 2 |
|
MARIE KOVÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2016
|
|
07.11.2013 |
Adresa: |
16000, 22179542, Praha, Bubeneč, Terronská, 560, 2, Terronská 560/2, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. Roman Koch
|
Neaktivní
od 07.11.2013
|
jednatel |
17.06.2013 |
Adresa: |
13000, 21766207, Praha 3, Vinohrady, Slezská, 2332, 71 |
|
MICHAEL SLAVÍK
|
Neaktivní
od 28.08.2014
|
jednatel |
17.06.2013 |
Adresa: |
10900, 27918793, Praha 10, Dolní Měcholupy, Kryšpínova, 527, 2 |
|
Mgr. Roman Koch
|
Neaktivní
od 07.11.2013
|
jednatel |
17.06.2013 |
Adresa: |
13000, 21766207, Praha, Vinohrady, Slezská, 2332, 71, Slezská 2332/71, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
MICHAEL SLAVÍK
|
Neaktivní
od 28.08.2014
|
jednatel |
17.06.2013 |
Adresa: |
11101, 27918793, Praha, Dolní Měcholupy, Kryšpínova, 527, 2, Kryšpínova 527/2, Dolní Měcholupy, 11101 Praha 10 |
|
DUŠAN RECMAN
|
Neaktivní
od 16.07.2014
|
jednatel |
17.01.2013 |
Adresa: |
12000, 21741832, Praha 2, Vinohrady, Záhřebská, 248, 35 |
|
DUŠAN RECMAN
|
Neaktivní
od 16.07.2014
|
jednatel |
17.01.2013 |
Adresa: |
12000, 21741832, Praha, Vinohrady, Záhřebská, 248, 35, Záhřebská 248/35, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Mgr. Petra Vavřincová
|
Neaktivní
od 17.01.2013
|
jednatel |
06.06.2011 |
Adresa: |
58845, 27091589, Jihlava, Dolní Cerekev, 290 |
|
Mgr. Petra Vavřincová
|
Neaktivní
od 17.01.2013
|
jednatel |
06.06.2011 |
Adresa: |
58845, 27091589, Jihlava, Dolní Cerekev, Dolní Cerekev, 290, č.p. 290, 58845 Dolní Cerekev |
|
Mgr. Petra Vavřincová
|
Neaktivní
od 06.06.2011
|
jednatel |
26.05.2010 |
Adresa: |
68603, Uherské Hradiště, Staré Město, Velehradská, 1073 |
|
Mgr. Petra Vavřincová
|
Neaktivní
od 06.06.2011
|
jednatel |
26.05.2010 |
Adresa: |
68601, 26125315, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Otakarova, 1073, Otakarova 1073, 68601 Uherské Hradiště |
|
Ing. Aleš Radoměřský
|
Neaktivní
od 10.05.2013
|
jednatel |
04.03.2010 |
Adresa: |
13000, 21796980, Praha 3, Žižkov, Na Rovnosti, 2692/21 |
|
Ing. Aleš Radoměřský
|
Neaktivní
od 10.05.2013
|
jednatel |
04.03.2010 |
Adresa: |
13000, 21796980, Praha, Žižkov, Na rovnosti, 2692, 21, Na rovnosti 2692/21, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Mgr. Roman Koch
|
Neaktivní
od 17.06.2013
|
jednatel |
20.05.2008 |
Adresa: |
13000, 21766207, Praha 3, Slezská, 2332/71 |
|
Mgr. Roman Koch
|
Neaktivní
od 17.06.2013
|
jednatel |
20.05.2008 |
Adresa: |
13000, 21766207, Praha, Vinohrady, Slezská, 2332, 71, Slezská 2332/71, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Jana Eybergerová
|
Neaktivní
od 20.05.2008
|
jednatel |
28.02.2008 |
Adresa: |
15400, 26092921, Praha 5, U Smolnic, 141 |
|
Ing. Štefan Tillinger
|
Neaktivní
od 04.03.2010
|
jednatel |
28.02.2008 |
Adresa: |
14700, 22764836, Praha 4, Hodkovičky, V Mokřinách, 515/18 |
|
Ing. Jana Eybergerová
|
Neaktivní
od 20.05.2008
|
jednatel |
28.02.2008 |
Adresa: |
15400, 26092921, Praha, Holyně, U smolnic, 141, 22, U smolnic 141/22, Holyně, 15400 Praha 5 |
|
Ing. ŠTEFAN TILLINGER
|
Neaktivní
od 04.03.2010
|
jednatel |
28.02.2008 |
Adresa: |
14700, 22764836, Praha, Hodkovičky, V mokřinách, 515, 18, V mokřinách 515/18, Hodkovičky, 14700 Praha 4 |
|
Mgr. Jindřich Janda
|
Neaktivní
od 15.04.2010
|
jednatel |
21.11.2007 |
Adresa: |
17000, Praha 7, Železničářů, 17 |
|
Mgr. Jindřich Janda
|
Neaktivní
od 15.04.2010
|
jednatel |
21.11.2007 |
Adresa: |
17000, 22310231, Praha, Holešovice, Železničářů, 1343, 17a, Železničářů 1343/17a, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Zdeněk Tejkl
|
Neaktivní
od 21.11.2007
|
jednatel |
08.08.2006 |
Adresa: |
25301, 26302799, Hostivice, Cedrová, 1979 |
|
Jaroslav Kratochvíl
|
Neaktivní
od 21.04.2009
|
jednatel |
08.08.2006 |
Adresa: |
14000, 21912661, Praha 4, Přímětická, 1189/14 |
|
Ing. Zdeněk Tejkl
|
Neaktivní
od 21.11.2007
|
jednatel |
08.08.2006 |
Adresa: |
25301, 26302799, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Cedrová, 1979, Cedrová 1979, 25301 Hostivice |
|
Jaroslav Kratochvíl
|
Neaktivní
od 21.04.2009
|
jednatel |
08.08.2006 |
Adresa: |
14000, 21912661, Praha, Michle, Přímětická, 1189, 14, Přímětická 1189/14, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Martina Drábková
|
Neaktivní
od 08.08.2006
|
jednatel |
08.12.2003 |
Adresa: |
14000, 21953660, Praha 4, Hvězdova, 1568/25 |
|
Ing. Martina Drábková
|
Neaktivní
od 08.08.2006
|
jednatel |
08.12.2003 |
Adresa: |
14000, 21953660, Praha, Nusle, Hvězdova, 1568, 25, Hvězdova 1568/25, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Manfred Humer
|
Neaktivní
od 08.12.2003
|
Jednatel |
07.09.1999 |
Adresa: |
21721858, Praha 1, Praha 1, Ovocný trh, 2 |
|
Manfred Humer
|
Neaktivní
od 08.12.2003
|
Jednatel |
07.09.1999 |
Adresa: |
11000, 21721858, Praha, Staré Město, Ovocný trh, 580, 2, Ovocný trh 580/2, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Manfred Humer
|
Neaktivní
od 07.09.1999
|
Jednatel |
22.10.1997 |
Adresa: |
Praha 4-Kunratice, Kalmánova 1019/18 |
|
Manfred Humer
|
Neaktivní
od 07.09.1999
|
Jednatel |
22.10.1997 |
Adresa: |
Praha 4-Kunratice, Kalmánova 1019/18, Kalmánova 1019/18, Praha 4-Kunratice, Česká republika |
|
Manfred Humer
|
Neaktivní
od 22.10.1997
|
Jednatel |
25.04.1995 |
Adresa: |
22517227, Praha 9, Jablonecká, 419 |
|
Manfred Humer
|
Neaktivní
od 22.10.1997
|
Jednatel |
25.04.1995 |
Adresa: |
19000, 22517227, Praha, Střížkov, Jablonecká, 419, 64, Jablonecká 419/64, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Dkfm Alfred Karny
|
Neaktivní
od 25.04.1995
|
jednatel |
26.11.1992 |
Adresa: |
1030 Vídeň, Landstrasse hauptstrasse 67 |
|
Dkfm Alfred Karny
|
Neaktivní
od 25.04.1995
|
jednatel |
26.11.1992 |
Adresa: |
1030 Vídeň, Landstrasse hauptstrasse 67, Landstrasse hauptstrasse 67, 1030 Vídeň, Česká republika |
|
Dkfm. Alfred Karny
|
Neaktivní
od 26.11.1992
|
ved.společnosti |
19.12.1991 |
Adresa: |
1030 Vídeň, Landstrasser Hauptstrasse 67/ |
|
Dkfm. Alfred Karny
|
Neaktivní
od 26.11.1992
|
ved.společnosti |
19.12.1991 |
Adresa: |
1030 Vídeň, Landstrasser Hauptstrasse 67/, Landstrasser Hauptstrasse 67/, 1030 Vídeň, Česká republika |
|