STEFAN HARTL
|
Neaktivní
od 26.01.2017
|
Jednatel |
19.09.2016 |
Adresa: |
1230 Vídeň, Jettmargasse 12A |
|
ing. MIROSLAV VESELÝ
|
Neaktivní
od 26.01.2017
|
Jednatel |
19.09.2016 |
Adresa: |
14700, 21800863, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Pod Zemankou, 409, 16 |
|
STEFAN HARTL
|
Neaktivní
od 26.01.2017
|
Jednatel |
19.09.2016 |
Adresa: |
1230 Vídeň, Jettmargasse 12A, Jettmargasse 12A, 1230 Vídeň, Rakousko |
|
Ing. Miroslav Veselý
|
Neaktivní
od 26.01.2017
|
Jednatel |
19.09.2016 |
Adresa: |
14700, 21800863, Praha, Braník, Pod Zemankou, 409, 16, Pod Zemankou 409/16, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Ing. BOHUMIL VESELÝ
|
Neaktivní
od 26.01.2017
|
Jednatel |
15.05.2014 |
Adresa: |
39501, 71582924, Buřenice, Babice, 35 |
|
Ing. BOHUMIL VESELÝ
|
Neaktivní
od 26.01.2017
|
Jednatel |
15.05.2014 |
Adresa: |
39501, 71582924, Pelhřimov, Buřenice, Babice, 35, Babice 35, 39501 Buřenice |
|
Alois Wild
|
Neaktivní
od 06.07.2005
|
Jednatel |
31.12.1991 |
Adresa: |
18000, 22389881, Praha 8, Františka Kadlece, 7 |
|
ing. Zdeněk Gregor
|
Neaktivní
od 26.08.2005
|
Jednatel |
31.12.1991 |
Adresa: |
14000, 21870781, Praha 4, Budějovická, 132 |
|
ing. Bohumil Veselý
|
Neaktivní
od 15.05.2014
|
Jednatel |
31.12.1991 |
Adresa: |
15500, 22121111, Praha 5, Trávníčkova, 1767 |
|
Stefan Hartl
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
Jednatel |
31.12.1991 |
Adresa: |
Rakousko, Jettmargasse 12,A 1230 Vídeň |
|
ing. Miroslav Veselý
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
Jednatel |
31.12.1991 |
Adresa: |
14700, 21800863, Praha 4, Pod Zemankou, 16 |
|
Alois Wild
|
Neaktivní
od 06.07.2005
|
Jednatel |
31.12.1991 |
Adresa: |
18000, 22389881, Praha, Libeň, Františka Kadlece, 1762, 7, Františka Kadlece 1762/7, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
ing. Zdeněk Gregor
|
Neaktivní
od 26.08.2005
|
Jednatel |
31.12.1991 |
Adresa: |
14000, 21870781, Praha, Krč, Budějovická, 1349, 132, Budějovická 1349/132, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Bohumil Veselý
|
Neaktivní
od 15.05.2014
|
Jednatel |
31.12.1991 |
Adresa: |
15500, 22121111, Praha, Stodůlky, Trávníčkova, 1767, 11, Trávníčkova 1767/11, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. Miroslav Veselý
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
Jednatel |
31.12.1991 |
Adresa: |
14700, 21800863, Praha, Braník, Pod Zemankou, 409, 16, Pod Zemankou 409/16, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Stefan Hartl
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
Jednatel |
31.12.1991 |
Adresa: |
Rakousko, Jettmargasse 12,A 1230 Vídeň, Jettmargasse 12,A 1230 Vídeň, Rakousko, Česká republika |
|