Informace o společnosti
Datum aktualizace:
21.05.2024
Název: | AGENTURA ARIS, spol. s r. o. v likvidaci |
ICO: | 44849567 |
Registrovaná adresa: | 10800, 22588141, Praha, Malešice, Tiskařská, 257, 10, Tiskařská 257/10, Malešice, 10800 Praha 10 |
Začleněno na: | 30.12.1991 |
Datum ukončení: | 06.04.2018 |
Předmět podnikání: |
nákup, prodej a zpracování zemědělských a potravinářských suro-vin, polotovarů a výrobků
obchodní činnost zahrnující distribuční, burzovní, velkoobchodní,maloobchodní a zahraničně obchodní činnosti, které nevyžadujípovolení dle Nařízení vlády ČSFR č. 256/90 Sb. z 4. 5. 1990.
nákup a prodej průmyslového zboží, strojů a zařízení a dalšíchpotřeb pro chov a zpracování hlemýžďů a ostatní zemědělskou apotravinářskou výrobu
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
provozování prodejních a stravovacích zařízenítechnické, komerční, zprostředkovatelské, obstaravatelské, exper-tisní, servisní, konzultační, poradenské, ediční, školící areklamní činnosti v oblasti předmětu podnikání
zakládání a provozování chovných zahrad hlemýžďů
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
OSZKÁR SOLTI | Neaktivní od 06.04.2018 | 11.05.2016 | |
|
|||
Tóthné Nagy Anna | Neaktivní od 06.04.2018 | 21.09.1999 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
OSZKÁR SOLTI | Neaktivní od 06.04.2018 | jednatel | 11.05.2016 |
|
|||
OSZKÁR SOLTI | Neaktivní od 06.04.2018 | jednatel | 11.05.2016 |
|
|||
Oszkár Solti | Neaktivní od 11.05.2016 | jednatel | 21.11.2000 |
|
|||
OSZKÁR SOLTI | Neaktivní od 11.05.2016 | jednatel | 21.11.2000 |
|
|||
Ing. Jan Sequens | Neaktivní od 21.11.2000 | jednatel | 30.12.1991 |
|
|||
Ing. Jan Sequens | Neaktivní od 21.11.2000 | jednatel | 30.12.1991 |
|
Registrační číslo AGENTURA ARIS, spol. s r. o. v likvidaci je 44849567.
Registrační adresa AGENTURA ARIS, spol. s r. o. v likvidaci je 10800, 22588141, Praha, Malešice, Tiskařská, 257, 10, Tiskařská 257/10, Malešice, 10800 Praha 10.
AGENTURA ARIS, spol. s r. o. v likvidaci byla založena 30.12.1991.