Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | SVĚT PREZENTACÍ spol. s r. o. "v likvidaci" |
ICO: | 44888988 |
Registrovaná adresa: | 78901, 7988940, Šumperk, Hynčina, Hynčina, 110, č.p. 110, 78901 Hynčina |
Začleněno na: | 30.12.1991 |
Předmět podnikání: |
zprostředkovatelská činnost
výroba, nákup, prodej, dovoz, vývoz, instalace a servis kancelářské, výpočetní, didaktické a organizační techniky a s ní souvisejících příslušenství
vydavatelská a polygrafická činnost
poradenská činnost /mimo právní služby/, rekvalifikační kurzy,školení, pořádání seminářů, konferencí a výstav
výroba, nákup, prodej, dovoz, vývoz, instalace a serviskancelářské, výpočetní, didaktické a organizační techniky a s nísouvisejících příslušenství
tvorba, výroba, nákup, prodej, dovoz, vývoz technického aprogramového vybavení
tvorba, výroba, nákup, prodej, dovoz, vývoz technického a programového vybavení
poradenská činnost /mimo právní služby/, rekvalifikační kurzy, školení, pořádání seminářů, konferencí a výstav
dovoz a montáž speciálních přístrojů pro tělesně postižené
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
OSS ČR s.r.o. 03866947 | Aktivní | 18.01.2016 | |
|
|||
OSS ČR s.r.o. 03866947 | Aktivní | 18.01.2016 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
ČESTMÍR DUMBROVSKÝ | Aktivní | jednatel | 15.03.2017 |
|
|||
ČESTMÍR DUMBROVSKÝ | Aktivní | jednatel | 15.03.2017 |
|
|||
ČESTMÍR DUMBROVSKÝ | Neaktivní od 15.03.2017 | jednatel | 18.01.2016 |
|
|||
ČESTMÍR DUMBROVSKÝ | Neaktivní od 15.03.2017 | jednatel | 18.01.2016 |
|
|||
DAVID WILLMANN | Neaktivní od 18.01.2016 | jednatel | 03.07.2015 |
|
|||
DAVID WILLMANN | Neaktivní od 18.01.2016 | jednatel | 03.07.2015 |
|
|||
David Willmann | Neaktivní od 03.07.2015 | jednatel | 04.06.2007 |
|
|||
DAVID WILLMANN | Neaktivní od 03.07.2015 | jednatel | 04.06.2007 |
|
|||
David Willmann | Neaktivní od 04.06.2007 | jednatel | 15.12.2000 |
|
|||
DAVID WILLMANN | Neaktivní od 04.06.2007 | jednatel | 15.12.2000 |
|
|||
Ing. Ladislav Goč | Neaktivní od 15.12.2000 | jednatel | 30.12.1991 |
|
|||
Ing. Ladislav Goč | Neaktivní od 15.12.2000 | jednatel | 30.12.1991 |
|
Registrační číslo SVĚT PREZENTACÍ spol. s r. o. "v likvidaci" je 44888988.
Registrační adresa SVĚT PREZENTACÍ spol. s r. o. "v likvidaci" je 78901, 7988940, Šumperk, Hynčina, Hynčina, 110, č.p. 110, 78901 Hynčina.
SVĚT PREZENTACÍ spol. s r. o. "v likvidaci" byla založena 30.12.1991.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je OSS ČR s.r.o., OSS ČR s.r.o..