ZDENĚK SAKÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
26.06.2018 |
Adresa: |
66491, 73264679, Brno-venkov, Čučice, Čučice, 175 |
|
RADIM VÁCLAVÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
26.06.2018 |
Adresa: |
66412, 24703095, Brno-venkov, Oslavany, Oslavany, Hlavní, 609, 73 |
|
ZDENĚK SAKÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
26.06.2018 |
Adresa: |
66491, 73264679, Brno-venkov, Čučice, Čučice, 175, č.p. 175, 66491 Čučice |
|
RADIM VÁCLAVÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
26.06.2018 |
Adresa: |
66412, 24703095, Brno-venkov, Oslavany, Oslavany, Hlavní, 609, 73, Hlavní 609/73, 66412 Oslavany |
|
IVANA PAVLOUSKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.06.2018
|
jednatel |
14.09.2016 |
Adresa: |
62300, 19387806, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Prokofjevova, 844, 21 |
|
IVANA PAVLOUSKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.06.2018
|
jednatel |
14.09.2016 |
Adresa: |
62300, 19387806, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Prokofjevova, 844, 21, Prokofjevova 844/21, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Ivana Pavlousková
|
Neaktivní
od 14.09.2016
|
jednatel |
30.03.2011 |
Adresa: |
62300, 19387806, Brno, Kohoutovice, Prokofjevova, 21 |
|
IVANA PAVLOUSKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.09.2016
|
jednatel |
30.03.2011 |
Adresa: |
62300, 19387806, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Prokofjevova, 844, 21, Prokofjevova 844/21, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Ladislav Pavlousek
|
Neaktivní
od 28.05.2008
|
jednatel |
02.05.1995 |
Adresa: |
62300, 19387806, Brno, Prokofjevova, 21 |
|
Ivana Pavlousková
|
Neaktivní
od 30.03.2011
|
jednatel |
02.05.1995 |
Adresa: |
62300, 19387806, Brno, Prokofjevova, 21 |
|
Ladislav Pavlousek
|
Neaktivní
od 28.05.2008
|
jednatel |
02.05.1995 |
Adresa: |
62300, 19387806, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Prokofjevova, 844, 21, Prokofjevova 844/21, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
IVANA PAVLOUSKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.03.2011
|
jednatel |
02.05.1995 |
Adresa: |
62300, 19387806, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Prokofjevova, 844, 21, Prokofjevova 844/21, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Ladislav Pavlousek
|
Neaktivní
od 02.05.1995
|
jednatel |
22.03.1993 |
Adresa: |
19483511, Brno, Čtvrtě, 1 |
|
Ivana Pavlousková
|
Neaktivní
od 02.05.1995
|
jednatel |
22.03.1993 |
Adresa: |
19483511, Brno, Čtvrtě, 1 |
|
Ladislav Pavlousek
|
Neaktivní
od 02.05.1995
|
jednatel |
22.03.1993 |
Adresa: |
63400, 19483511, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Čtvrtě, 314, 1, Čtvrtě 314/1, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Ivana Pavlousková
|
Neaktivní
od 02.05.1995
|
jednatel |
22.03.1993 |
Adresa: |
63400, 19483511, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Čtvrtě, 314, 1, Čtvrtě 314/1, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Ladislav Pavlousek
|
Neaktivní
od 22.03.1993
|
společník |
12.12.1991 |
Adresa: |
19483511, Brno, Čtvrtě, 1 |
|
Ivana Pavlousková
|
Neaktivní
od 22.03.1993
|
společník |
12.12.1991 |
Adresa: |
19483511, Brno, Čtvrtě, 1 |
|
Ladislav Pavlousek
|
Neaktivní
od 22.03.1993
|
společník |
12.12.1991 |
Adresa: |
63400, 19483511, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Čtvrtě, 314, 1, Čtvrtě 314/1, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Ivana Pavlousková
|
Neaktivní
od 22.03.1993
|
společník |
12.12.1991 |
Adresa: |
63400, 19483511, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Čtvrtě, 314, 1, Čtvrtě 314/1, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|