Milan Kruba
|
Neaktivní
od 13.08.2005
|
jednatel |
06.08.1993 |
Adresa: |
19215851, Brno, Arménská, 19 |
|
Antonín Novotný
|
Neaktivní
od 26.08.2016
|
jednatel |
06.08.1993 |
Adresa: |
19503962, Brno, Böhmova, 22 |
|
Milan Kruba
|
Neaktivní
od 13.08.2005
|
jednatel |
06.08.1993 |
Adresa: |
62500, 19215851, Brno-město, Brno, Bohunice, Arménská, 510, 19, Arménská 510/19, Bohunice, 62500 Brno |
|
Antonín Novotný
|
Neaktivní
od 26.08.2016
|
jednatel |
06.08.1993 |
Adresa: |
62100, 19503962, Brno-město, Brno, Řečkovice, Böhmova, 1087, 22, Böhmova 1087/22, Řečkovice, 62100 Brno |
|
ing. Bohuslav Veselý
|
Neaktivní
od 22.07.1992
|
ředitel |
17.12.1991 |
Adresa: |
19293330, Brno, Hoblíkova, 2 |
|
Ing. František Klár
|
Neaktivní
od 22.07.1992
|
společník |
17.12.1991 |
Adresa: |
19706987, Brno, Vodova, 49 |
|
Antonín Novotný
|
Neaktivní
od 06.08.1993
|
společník |
17.12.1991 |
Adresa: |
Brno, Bohmova, 22 |
|
Milan Kruba
|
Neaktivní
od 06.08.1993
|
společník |
17.12.1991 |
Adresa: |
19215851, Brno, Arménská, 19 |
|
ing. Bohuslav Veselý
|
Neaktivní
od 22.07.1992
|
ředitel |
17.12.1991 |
Adresa: |
61300, 19293330, Brno-město, Brno, Černá Pole, Hoblíkova, 544, 2, Hoblíkova 544/2, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Ing. František Klár
|
Neaktivní
od 22.07.1992
|
společník |
17.12.1991 |
Adresa: |
61200, 19706987, Brno-město, Brno, Královo Pole, Vodova, 1435, 49, Vodova 1435/49, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Antonín Novotný
|
Neaktivní
od 06.08.1993
|
společník |
17.12.1991 |
Adresa: |
62100, 19503962, Brno-město, Brno, Řečkovice, Böhmova, 1087, 22, Böhmova 1087/22, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Milan Kruba
|
Neaktivní
od 06.08.1993
|
společník |
17.12.1991 |
Adresa: |
62500, 19215851, Brno-město, Brno, Bohunice, Arménská, 510, 19, Arménská 510/19, Bohunice, 62500 Brno |
|