Mgr. Vladimír Šašek
|
Neaktivní
od 11.05.2010
|
jednatel |
08.12.1999 |
Adresa: |
62300, 19383487, Brno-město, Brno, Žebětínská, 72 |
|
Mgr. Vladimír Šašek
|
Neaktivní
od 11.05.2010
|
jednatel |
08.12.1999 |
Adresa: |
62300, 19383487, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Žebětínská, 415, 72, Žebětínská 415/72, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Jaroslav Houba
|
Neaktivní
od 22.12.1995
|
jednatel |
17.06.1994 |
Adresa: |
60200, 19749309, Brno, Skřivanova, 16 |
|
Mgr. Vladimír Šašek
|
Neaktivní
od 08.12.1999
|
jednatel |
17.06.1994 |
Adresa: |
62300, 19383487, Brno, Žebětínská, 72 |
|
Jaroslav Houba
|
Neaktivní
od 22.12.1995
|
jednatel |
17.06.1994 |
Adresa: |
60200, 19749309, Brno-město, Brno, Ponava, Skřivanova, 346, 16, Skřivanova 346/16, Ponava, 60200 Brno |
|
Mgr. Vladimír Šašek
|
Neaktivní
od 08.12.1999
|
jednatel |
17.06.1994 |
Adresa: |
62300, 19383487, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Žebětínská, 415, 72, Žebětínská 415/72, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Ing. Miroslav Oharek
|
Neaktivní
od 29.05.1992
|
statut. orgán - společník |
18.12.1991 |
Adresa: |
19168888, Brno, Pekárenská, 6 |
|
BVV FAIR AGENCY, spol. s r.o.
|
Neaktivní
od 29.05.1992
|
statut. orgán - společník |
18.12.1991 |
Adresa: |
19143745, Brno, Výstaviště, 1 |
|
Jaroslav Houba
|
Neaktivní
od 17.06.1994
|
statut. orgán - společník |
18.12.1991 |
Adresa: |
19749309, Brno, Skřivanova, 16 |
|
Mgr. Vladimír Šašek
|
Neaktivní
od 17.06.1994
|
statut. orgán - společník |
18.12.1991 |
Adresa: |
19383487, Brno, Žebětínská, 72 |
|
Ing. Karel Veselý
|
Neaktivní
od 17.06.1994
|
statut. orgán - společník |
18.12.1991 |
Adresa: |
19434421, Brno, Kubíkova, 18 |
|
Ing. Miroslav Oharek
|
Neaktivní
od 29.05.1992
|
statut. orgán - společník |
18.12.1991 |
Adresa: |
60200, 19168888, Brno-město, Brno, Veveří, Pekárenská, 327, 6, Pekárenská 327/6, Veveří, 60200 Brno |
|
BVV FAIR AGENCY, spol. s r.o.
|
Neaktivní
od 29.05.1992
|
statut. orgán - společník |
18.12.1991 |
Adresa: |
60300, 19143745, Brno-město, Brno, Pisárky, Výstaviště, 405, 1, Výstaviště 405/1, Pisárky, 60300 Brno |
|
ing. KAREL VESELÝ
|
Neaktivní
od 17.06.1994
|
statut. orgán - společník |
18.12.1991 |
Adresa: |
62800, 19434421, Brno-město, Brno, Líšeň, Kubíkova, 2294, 18, Kubíkova 2294/18, Líšeň, 62800 Brno |
|
Jaroslav Houba
|
Neaktivní
od 17.06.1994
|
statut. orgán - společník |
18.12.1991 |
Adresa: |
60200, 19749309, Brno-město, Brno, Ponava, Skřivanova, 346, 16, Skřivanova 346/16, Ponava, 60200 Brno |
|
Mgr. Vladimír Šašek
|
Neaktivní
od 17.06.1994
|
statut. orgán - společník |
18.12.1991 |
Adresa: |
62300, 19383487, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Žebětínská, 415, 72, Žebětínská 415/72, Kohoutovice, 62300 Brno |
|