MUDr. JANA ŠTAIFOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.06.2022 |
Adresa: |
61600, 19598416, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 2097, 2 |
|
RNDr. RADIM ŠTAIF
|
Aktivní
|
jednatel |
01.06.2022 |
Adresa: |
61600, 19598416, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 2097, 2 |
|
MUDr. JANA ŠTAIFOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.06.2022 |
Adresa: |
61600, 19598416, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 2097, 2, Spojovací 2097/2, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
RNDr. RADIM ŠTAIF
|
Aktivní
|
jednatel |
01.06.2022 |
Adresa: |
61600, 19598416, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Spojovací, 2097, 2, Spojovací 2097/2, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
BARBORA KRÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 01.06.2022
|
jednatel |
21.09.2019 |
Adresa: |
54931, 74210629, Náchod, Hronov, Zbečník, 372 |
|
BARBORA KRÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 01.06.2022
|
jednatel |
21.09.2019 |
Adresa: |
54931, 74210629, Náchod, Hronov, Zbečník, 372, Zbečník 372, 54931 Hronov |
|
BARBORA KRÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 21.09.2019
|
jednatel |
19.09.2019 |
Adresa: |
61600, 19602367, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Záhřebská, 2493, 17 |
|
BARBORA KRÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 21.09.2019
|
jednatel |
19.09.2019 |
Adresa: |
61600, 19602367, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Záhřebská, 2493, 17, Záhřebská 2493/17, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
BARBORA KONEČNÁ
|
Neaktivní
od 19.09.2019
|
jednatel |
07.12.2018 |
Adresa: |
61600, 19602367, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Záhřebská, 2493, 17 |
|
MUDr. JITŘENKA KONEČNÁ
|
Neaktivní
od 01.06.2022
|
jednatel |
07.12.2018 |
Adresa: |
61600, 19602367, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Záhřebská, 2493, 17 |
|
BARBORA KONEČNÁ
|
Neaktivní
od 19.09.2019
|
jednatel |
07.12.2018 |
Adresa: |
61600, 19602367, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Záhřebská, 2493, 17, Záhřebská 2493/17, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
MUDr. JITŘENKA KONEČNÁ
|
Neaktivní
od 01.06.2022
|
jednatel |
07.12.2018 |
Adresa: |
61600, 19602367, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Záhřebská, 2493, 17, Záhřebská 2493/17, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Jitřenka Konečná
|
Neaktivní
od 07.12.2018
|
jednatel |
20.11.2012 |
Adresa: |
61600, 19602367, Brno, Žabovřesky, Záhřebská, 2493, 17 |
|
Jitřenka Konečná
|
Neaktivní
od 07.12.2018
|
jednatel |
20.11.2012 |
Adresa: |
61600, 19602367, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Záhřebská, 2493, 17, Záhřebská 2493/17, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
MVDr. František Ferus
|
Neaktivní
od 20.11.2012
|
Jednatel |
10.06.1994 |
Adresa: |
62800, 19573341, Brno, Blatnická, 18 |
|
MVDr. František Ferus
|
Neaktivní
od 20.11.2012
|
Jednatel |
10.06.1994 |
Adresa: |
62800, 19573341, Brno-město, Brno, Židenice, Blatnická, 4175, 18, Blatnická 4175/18, Židenice, 62800 Brno |
|
MVDr. František Ferus
|
Neaktivní
od 10.06.1994
|
zakladatel - vedoucí spol. |
27.12.1991 |
Adresa: |
19573341, Brno, Blatnická, 18 |
|
MVDr. František Ferus
|
Neaktivní
od 10.06.1994
|
zakladatel - vedoucí spol. |
27.12.1991 |
Adresa: |
62800, 19573341, Brno-město, Brno, Židenice, Blatnická, 4175, 18, Blatnická 4175/18, Židenice, 62800 Brno |
|