Mgr. TOMÁŠ NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.05.2022 |
Adresa: |
66434, 27179168, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Metelkova, 1773, 13 |
|
Mgr. TOMÁŠ NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.05.2022 |
Adresa: |
66434, 27179168, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Metelkova, 1773, 13, Metelkova 1773/13, 66434 Kuřim |
|
Mgr. TOMÁŠ NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 07.03.2022
|
Jednatel typu A |
22.03.2021 |
Adresa: |
66434, 27179168, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Metelkova, 1773, 13 |
|
Mgr. JAN MAYER
|
Neaktivní
od 02.05.2022
|
Jednatel typu A |
22.03.2021 |
Adresa: |
62300, 19387962, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Žebětínská, 858, 3 |
|
TOMÁŠ BRAVERMAN
|
Neaktivní
od 02.05.2022
|
Jednatel typu B |
22.03.2021 |
Adresa: |
16000, 41017111, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Jednořadá, 1123, 37 |
|
Mgr. TOMÁŠ NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 07.03.2022
|
Jednatel typu A |
22.03.2021 |
Adresa: |
66434, 27179168, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Metelkova, 1773, 13, Metelkova 1773/13, 66434 Kuřim |
|
Mgr. JAN MAYER
|
Neaktivní
od 02.05.2022
|
Jednatel typu A |
22.03.2021 |
Adresa: |
62300, 19387962, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Žebětínská, 858, 3, Žebětínská 858/3, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
TOMÁŠ BRAVERMAN
|
Neaktivní
od 02.05.2022
|
Jednatel typu B |
22.03.2021 |
Adresa: |
16000, 41017111, Praha, Bubeneč, Jednořadá, 1123, 37, Jednořadá 1123/37, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. JAN MAYER
|
Neaktivní
od 22.03.2021
|
jednatel |
04.06.2019 |
Adresa: |
62300, 19387962, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Žebětínská, 858, 3 |
|
Mgr. JAN MAYER
|
Neaktivní
od 22.03.2021
|
jednatel |
04.06.2019 |
Adresa: |
62300, 19387962, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Žebětínská, 858, 3, Žebětínská 858/3, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Mgr. TOMÁŠ NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 22.03.2021
|
jednatel |
30.11.2018 |
Adresa: |
66434, 27179168, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Metelkova, 1773, 13 |
|
Mgr. TOMÁŠ NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 22.03.2021
|
jednatel |
30.11.2018 |
Adresa: |
66434, 27179168, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Metelkova, 1773, 13, Metelkova 1773/13, 66434 Kuřim |
|
Mgr. TOMÁŠ NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 30.11.2018
|
jednatel |
26.10.2016 |
Adresa: |
67902, 7882009, Blansko, Rájec-Jestřebí, Rájec, Budovatelů, 584 |
|
Ing. TOMÁŠ GOLÁŇ
|
Neaktivní
od 04.06.2019
|
jednatel |
26.10.2016 |
Adresa: |
64300, 28249658, Brno-město, Brno, Chrlice, Okrajová, 856, 10 |
|
Mgr. TOMÁŠ NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 30.11.2018
|
jednatel |
26.10.2016 |
Adresa: |
67902, 7882009, Blansko, Rájec-Jestřebí, Rájec, Budovatelů, 584, Budovatelů 584, Rájec, 67902 Rájec-Jestřebí |
|
Ing. TOMÁŠ GOLÁŇ
|
Neaktivní
od 04.06.2019
|
jednatel |
26.10.2016 |
Adresa: |
64300, 28249658, Brno-město, Brno, Chrlice, Okrajová, 856, 10, Okrajová 856/10, Chrlice, 64300 Brno |
|
JAROMÍR DVOŘÁČEK
|
Neaktivní
od 26.05.2016
|
jednatel |
03.08.2015 |
Adresa: |
70800, 3300293, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Marie Majerové, 1695, 7 |
|
JAROMÍR DVOŘÁČEK
|
Neaktivní
od 26.05.2016
|
jednatel |
03.08.2015 |
Adresa: |
70800, 3300293, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Marie Majerové, 1695, 7, Marie Majerové 1695/7, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. TOMÁŠ GOLÁŇ
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
jednatel |
27.07.2014 |
Adresa: |
64300, 28249658, Brno, Chrlice, Okrajová, 856, 10 |
|
Mgr. TOMÁŠ NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
jednatel |
27.07.2014 |
Adresa: |
67902, 7882009, Rájec-Jestřebí, Rájec, Budovatelů, 584 |
|
Ing. TOMÁŠ GOLÁŇ
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
jednatel |
27.07.2014 |
Adresa: |
64300, 28249658, Brno-město, Brno, Chrlice, Okrajová, 856, 10, Okrajová 856/10, Chrlice, 64300 Brno |
|
Mgr. TOMÁŠ NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
jednatel |
27.07.2014 |
Adresa: |
67902, 7882009, Blansko, Rájec-Jestřebí, Rájec, Budovatelů, 584, Budovatelů 584, Rájec, 67902 Rájec-Jestřebí |
|
Ing. Tomáš Goláň
|
Neaktivní
od 27.07.2014
|
jednatel |
15.02.2011 |
Adresa: |
64300, 28249658, Brno, Okrajová, 856, 10 |
|
Mgr. Tomáš Novotný
|
Neaktivní
od 27.07.2014
|
jednatel |
15.02.2011 |
Adresa: |
67902, 7882009, Rájec-Jestřebí, Budovatelů, 584 |
|
Jaromír Dvořáček
|
Neaktivní
od 03.08.2015
|
jednatel |
15.02.2011 |
Adresa: |
70800, Ostrava-Poruba, Marie Majerové, 1695, 7 |
|
Ivo Šádek
|
Neaktivní
od 26.05.2016
|
jednatel |
15.02.2011 |
Adresa: |
69106, Velké Pavlovice, Střední, 634, 4 |
|
Ing. TOMÁŠ GOLÁŇ
|
Neaktivní
od 27.07.2014
|
jednatel |
15.02.2011 |
Adresa: |
64300, 28249658, Brno-město, Brno, Chrlice, Okrajová, 856, 10, Okrajová 856/10, Chrlice, 64300 Brno |
|
Mgr. TOMÁŠ NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 27.07.2014
|
jednatel |
15.02.2011 |
Adresa: |
67902, 7882009, Blansko, Rájec-Jestřebí, Rájec, Budovatelů, 584, Budovatelů 584, Rájec, 67902 Rájec-Jestřebí |
|
JAROMÍR DVOŘÁČEK
|
Neaktivní
od 03.08.2015
|
jednatel |
15.02.2011 |
Adresa: |
70800, 3300293, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Marie Majerové, 1695, 7, Marie Majerové 1695/7, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ivo Šádek
|
Neaktivní
od 26.05.2016
|
jednatel |
15.02.2011 |
Adresa: |
Velké Pavlovice, Střední, 69106, 4, Střední 634/4, 69106 Velké Pavlovice, Česká republika |
|
Zdeněk Havlásek
|
Neaktivní
od 19.04.2010
|
jednatel |
21.01.2002 |
Adresa: |
63400, 19484941, Brno, Koniklecová, 8 |
|
Ivo Šádek
|
Neaktivní
od 15.02.2011
|
jednatel |
21.01.2002 |
Adresa: |
62300, Brno, Vaňhalova, 1 |
|
Zdeněk Havlásek
|
Neaktivní
od 19.04.2010
|
jednatel |
21.01.2002 |
Adresa: |
63400, 19484941, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Koniklecová, 454, 8, Koniklecová 454/8, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Ivo Šádek
|
Neaktivní
od 15.02.2011
|
jednatel |
21.01.2002 |
Adresa: |
62300, 19383231, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Vaňhalova, 391, 1, Vaňhalova 391/1, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Zdeněk Havlásek
|
Neaktivní
od 21.01.2002
|
jednatel |
20.08.1999 |
Adresa: |
63400, 19484941, Brno, Koniklecová, 8 |
|
Zdeněk Havlásek
|
Neaktivní
od 21.01.2002
|
jednatel |
20.08.1999 |
Adresa: |
63400, 19484941, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Koniklecová, 454, 8, Koniklecová 454/8, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Jiří Mareš
|
Neaktivní
od 20.08.1999
|
jednatel |
16.06.1998 |
Adresa: |
60300, 19110243, Brno, Křídlovická, 12 |
|
Ivo Šádek
|
Neaktivní
od 21.01.2002
|
jednatel |
16.06.1998 |
Adresa: |
62300, Brno, Vaňhalova, 1 |
|
Jiří Mareš
|
Neaktivní
od 20.08.1999
|
jednatel |
16.06.1998 |
Adresa: |
60300, 19110243, Brno-město, Brno, Staré Brno, Křídlovická, 697, 12, Křídlovická 697/12, Staré Brno, 60300 Brno |
|
Ivo Šádek
|
Neaktivní
od 21.01.2002
|
jednatel |
16.06.1998 |
Adresa: |
62300, 19383231, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Vaňhalova, 391, 1, Vaňhalova 391/1, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Jiří Mareš
|
Neaktivní
od 16.06.1998
|
jednatel |
28.09.1993 |
Adresa: |
60300, 19110243, Brno, Křídlovická, 12 |
|
Ivo Šádek
|
Neaktivní
od 16.06.1998
|
jednatel |
28.09.1993 |
Adresa: |
62300, Brno, Vaňhalova, 1 |
|
Jiří Mareš
|
Neaktivní
od 16.06.1998
|
jednatel |
28.09.1993 |
Adresa: |
60300, 19110243, Brno-město, Brno, Staré Brno, Křídlovická, 697, 12, Křídlovická 697/12, Staré Brno, 60300 Brno |
|
Ivo Šádek
|
Neaktivní
od 16.06.1998
|
jednatel |
28.09.1993 |
Adresa: |
62300, 19383231, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Vaňhalova, 391, 1, Vaňhalova 391/1, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Ing. Radomír Gill
|
Neaktivní
od 28.09.1993
|
ředitel společnosti |
30.12.1991 |
Adresa: |
19217641, Brno, Neužilova, 2 |
|
Ing. Radomír Gill
|
Neaktivní
od 28.09.1993
|
ředitel společnosti |
30.12.1991 |
Adresa: |
62500, 19217641, Brno-město, Brno, Bohunice, Neužilova, 688, 2, Neužilova 688/2, Bohunice, 62500 Brno |
|