Ernst Stölner
|
Neaktivní
od 01.10.2012
|
jednatel |
04.01.2008 |
Adresa: |
3100, 101, St. Pölten, Spr. Kirchenweg, 92 |
|
Ernst Stölner
|
Neaktivní
od 01.10.2012
|
jednatel |
04.01.2008 |
Adresa: |
92, St. Pölten, Spr. Kirchenweg, 3100, Spr. Kirchenweg 92, 3100 St. Pölten, Rakousko |
|
Michael Sandig
|
Neaktivní
od 01.06.2006
|
jednatel |
22.12.2005 |
Adresa: |
1180, 101, Wien, Peter Jordan Strasse, 157 |
|
Michael Sandig
|
Neaktivní
od 01.06.2006
|
jednatel |
22.12.2005 |
Adresa: |
157, Wien, Peter Jordan Strasse, 1180, Peter Jordan Strasse 157, 1180 Wien, Rakousko |
|
Ing. Ladislav Brym
|
Neaktivní
od 27.02.2007
|
jednatel |
15.03.2005 |
Adresa: |
66456, 23939575, Blučina, Komenského, 508 |
|
Ernst Stölner
|
Neaktivní
od 04.01.2008
|
jednatel |
15.03.2005 |
Adresa: |
61200, 19711328, Brno, Vodova, 68 |
|
Ing. Ladislav Brym
|
Neaktivní
od 27.02.2007
|
jednatel |
15.03.2005 |
Adresa: |
66456, 23939575, Brno-venkov, Blučina, Blučina, Komenského, 508, Komenského 508, 66456 Blučina |
|
Ernst Stölner
|
Neaktivní
od 04.01.2008
|
jednatel |
15.03.2005 |
Adresa: |
61200, 19711328, Brno-město, Brno, Královo Pole, Vodova, 1798, 68, Vodova 1798/68, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Ernst Stölner
|
Neaktivní
od 15.03.2005
|
jednatel |
18.03.1998 |
Adresa: |
61200, 19711328, Brno-město, Brno, Vodova, 68 |
|
Ing. Ladislav Brym
|
Neaktivní
od 15.03.2005
|
jednatel |
18.03.1998 |
Adresa: |
66456, 23939575, Brno-venkov, Blučina, Komenského, 508 |
|
Ernst Stölner
|
Neaktivní
od 15.03.2005
|
jednatel |
18.03.1998 |
Adresa: |
61200, 19711328, Brno-město, Brno, Královo Pole, Vodova, 1798, 68, Vodova 1798/68, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Ing. Ladislav Brym
|
Neaktivní
od 15.03.2005
|
jednatel |
18.03.1998 |
Adresa: |
66456, 23939575, Brno-venkov, Blučina, Blučina, Komenského, 508, Komenského 508, 66456 Blučina |
|
Ing. Pavel Maláč
|
Neaktivní
od 18.03.1998
|
jednatel |
18.06.1992 |
Adresa: |
19553145, Brno, Vlárská, 4 |
|
Ing. Pavel Maláč
|
Neaktivní
od 18.03.1998
|
jednatel |
18.06.1992 |
Adresa: |
62700, 19553145, Brno-město, Brno, Slatina, Vlárská, 1084, 4, Vlárská 1084/4, Slatina, 62700 Brno |
|
Stolner Ges.m.b.H.
|
Neaktivní
od 23.11.1995
|
společník |
02.03.1992 |
Adresa: |
100, 3100 St. Polten, Herzogenburber Strasse 9 |
|
Stolner Ges.m.b.H.
|
Neaktivní
od 23.11.1995
|
společník |
02.03.1992 |
Adresa: |
3100 St. Polten, Herzogenburber Strasse 9, Herzogenburber Strasse 9, 3100 St. Polten, Česká republika |
|
Walter Lindorfer
|
Neaktivní
od 18.06.1992
|
ředitel |
23.12.1991 |
Adresa: |
100, Rakousko, 3370 Ybbs, Wienerstrasse 27 |
|
Walter Lindorfer
|
Neaktivní
od 18.06.1992
|
ředitel |
23.12.1991 |
Adresa: |
Rakousko, 3370 Ybbs, Wienerstrasse 27, Wienerstrasse 27, Rakousko, 3370 Ybbs, Česká republika |
|