Ing. Ladislav Chodák
|
Neaktivní
od 09.06.1994
|
jednatel |
24.01.1994 |
Adresa: |
999999999, Brno, Bochořákova, 19 |
|
Ing. Jiří Kovář
|
Neaktivní
od 09.06.1994
|
jednatel |
24.01.1994 |
Adresa: |
19512139, Brno, Lacinova, 12 |
|
Ing. Petr Špringer
|
Neaktivní
od 09.06.1994
|
jednatel |
24.01.1994 |
Adresa: |
19573600, Brno, Prušánecká, 6 |
|
Ing. Ladislav Chodák
|
Neaktivní
od 09.06.1994
|
jednatel |
24.01.1994 |
Adresa: |
61600, 19608381, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Bochořákova, 3075, 19, Bochořákova 3075/19, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Jiří Kovář
|
Neaktivní
od 09.06.1994
|
jednatel |
24.01.1994 |
Adresa: |
62100, 19512139, Brno-město, Brno, Řečkovice, Lacinova, 1863, 12, Lacinova 1863/12, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Ing. Petr Špringer
|
Neaktivní
od 09.06.1994
|
jednatel |
24.01.1994 |
Adresa: |
62800, 19573600, Brno-město, Brno, Židenice, Prušánecká, 4203, 6, Prušánecká 4203/6, Židenice, 62800 Brno |
|
Wolfdieter Streit
|
Neaktivní
od 19.08.1993
|
jednatel |
27.12.1991 |
Adresa: |
100, Zorneding SRN, Herzog-Ludwigstrasse 53 |
|
Ladislav Chodák
|
Neaktivní
od 24.01.1994
|
jednatel |
27.12.1991 |
Adresa: |
19600135, Brno, Šumavská, 30 |
|
Wolfdieter Streit
|
Neaktivní
od 19.08.1993
|
jednatel |
27.12.1991 |
Adresa: |
Zorneding SRN, Herzog-Ludwigstrasse 53, Herzog-Ludwigstrasse 53, Zorneding SRN, Česká republika |
|
Ladislav Chodák
|
Neaktivní
od 24.01.1994
|
jednatel |
27.12.1991 |
Adresa: |
60200, 19600135, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Šumavská, 2277, 30, Šumavská 2277/30, Žabovřesky, 60200 Brno |
|