MILAN SVOBODA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.09.2016 |
Adresa: |
62800, 19434391, Brno-město, Brno, Líšeň, Kubíkova, 2291, 12 |
|
MILAN SVOBODA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.09.2016 |
Adresa: |
62800, 19434391, Brno-město, Brno, Líšeň, Kubíkova, 2291, 12, Kubíkova 2291/12, Líšeň, 62800 Brno |
|
Milan Svoboda
|
Neaktivní
od 12.09.2016
|
jednatel |
10.12.2010 |
Adresa: |
62800, 19434391, Brno, Líšeň, Kubíkova, 2291/12 |
|
MILAN SVOBODA
|
Neaktivní
od 12.09.2016
|
jednatel |
10.12.2010 |
Adresa: |
62800, 19434391, Brno-město, Brno, Líšeň, Kubíkova, 2291, 12, Kubíkova 2291/12, Líšeň, 62800 Brno |
|
Milan Svoboda
|
Neaktivní
od 10.12.2010
|
jednatel |
12.06.1996 |
Adresa: |
62800, 19434391, Brno-město, Brno, Kubíkova, 12 |
|
MILAN SVOBODA
|
Neaktivní
od 10.12.2010
|
jednatel |
12.06.1996 |
Adresa: |
62800, 19434391, Brno-město, Brno, Líšeň, Kubíkova, 2291, 12, Kubíkova 2291/12, Líšeň, 62800 Brno |
|
ing. Vlasta Čudanová
|
Neaktivní
od 12.06.1996
|
společník |
03.03.1992 |
Adresa: |
19572476, Brno, Velkopavlovická, 12 |
|
Milan Svoboda
|
Neaktivní
od 12.06.1996
|
společník |
03.03.1992 |
Adresa: |
19434391, Brno, Kubíkova, 12 |
|
ing. Vlasta Čudanová
|
Neaktivní
od 12.06.1996
|
společník |
03.03.1992 |
Adresa: |
62800, 19572476, Brno-město, Brno, Židenice, Velkopavlovická, 4084, 12, Velkopavlovická 4084/12, Židenice, 62800 Brno |
|
MILAN SVOBODA
|
Neaktivní
od 12.06.1996
|
společník |
03.03.1992 |
Adresa: |
62800, 19434391, Brno-město, Brno, Líšeň, Kubíkova, 2291, 12, Kubíkova 2291/12, Líšeň, 62800 Brno |
|