Lubomír Stoklásek
|
Neaktivní
od 30.09.2008
|
předseda představenstva |
12.09.2007 |
Adresa: |
63900, 25099183, Brno, Horní, 798/5 |
|
JUDr. Petra Štěpánková
|
Neaktivní
od 30.09.2008
|
člen představenstva |
12.09.2007 |
Adresa: |
62800, 19435169, Brno, Vlkova, 2364/7 |
|
Drahoslav Macháček
|
Neaktivní
od 30.09.2008
|
člen představenstva |
12.09.2007 |
Adresa: |
66484, 26116537, Babice u Rosic, Růžová, 268 |
|
LUBOMÍR STOKLÁSEK
|
Neaktivní
od 30.09.2008
|
předseda představenstva |
12.09.2007 |
Adresa: |
63900, 25099183, Brno-město, Brno, Štýřice, Horní, 798, 5, Horní 798/5, Štýřice, 63900 Brno |
|
JUDr. Petra Štěpánková
|
Neaktivní
od 30.09.2008
|
člen představenstva |
12.09.2007 |
Adresa: |
62800, 19435169, Brno-město, Brno, Líšeň, Vlkova, 2364, 7, Vlkova 2364/7, Líšeň, 62800 Brno |
|
Drahoslav Macháček
|
Neaktivní
od 30.09.2008
|
člen představenstva |
12.09.2007 |
Adresa: |
66484, 26116537, Brno-venkov, Babice u Rosic, Babice u Rosic, Růžová, 268, Růžová 268, 66484 Babice u Rosic |
|
Zdeněk Fučík
|
Neaktivní
od 12.09.2007
|
člen představenstva |
08.08.2000 |
Adresa: |
999999999, Brno, Vychodilova, 12 |
|
Zdeněk Fučík
|
Neaktivní
od 12.09.2007
|
člen představenstva |
08.08.2000 |
Adresa: |
61600, 19602979, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Vychodilova, 2552, 12, Vychodilova 2552/12, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Dana Ondrová
|
Neaktivní
od 08.08.2000
|
člen představenstva |
05.10.1999 |
Adresa: |
19216807, Brno-město, Brno, Švermova, 25 |
|
Ing. Bedřich Nechvátal
|
Neaktivní
od 12.09.2007
|
předseda představenstva |
05.10.1999 |
Adresa: |
19099789, Brno-město, Brno, Rooseveltova, 11 |
|
Ing. Zdeněk Heneš
|
Neaktivní
od 12.09.2007
|
člen představenstva |
05.10.1999 |
Adresa: |
19433867, Brno-město, Brno, Josefy Faimonové, 24 |
|
Dana Ondrová
|
Neaktivní
od 08.08.2000
|
člen představenstva |
05.10.1999 |
Adresa: |
62500, 19216807, Brno-město, Brno, Bohunice, Švermova, 599, 25, Švermova 599/25, Bohunice, 62500 Brno |
|
Ing. Bedřich Nechvátal
|
Neaktivní
od 12.09.2007
|
předseda představenstva |
05.10.1999 |
Adresa: |
60200, 19099789, Brno-město, Brno, Brno-město, Rooseveltova, 591, 11, Rooseveltova 591/11, Brno-město, 60200 Brno |
|
Ing. Zdeněk Heneš
|
Neaktivní
od 12.09.2007
|
člen představenstva |
05.10.1999 |
Adresa: |
62800, 19433867, Brno-město, Brno, Líšeň, Josefy Faimonové, 2238, 24, Josefy Faimonové 2238/24, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. Věra Herková
|
Neaktivní
od 05.10.1999
|
člen představenstva |
09.09.1997 |
Adresa: |
19318405, Brno-město, Brno, Teyschlova, 21 |
|
Mgr. Jaroslava Polachová
|
Neaktivní
od 05.10.1999
|
členka představenstva |
09.09.1997 |
Adresa: |
19497318, Brno-město, Brno, Vránova, 17 |
|
Mgr. Petra Štěpánková
|
Neaktivní
od 05.10.1999
|
předsedkyně představenstva |
09.09.1997 |
Adresa: |
19435169, Brno-město, Brno, Vlkova, 7 |
|
Ing. Věra Herková
|
Neaktivní
od 05.10.1999
|
člen představenstva |
09.09.1997 |
Adresa: |
63500, 19318405, Brno-město, Brno, Bystrc, Teyschlova, 1090, 21, Teyschlova 1090/21, Bystrc, 63500 Brno |
|
Mgr. Jaroslava Polachová
|
Neaktivní
od 05.10.1999
|
členka představenstva |
09.09.1997 |
Adresa: |
62100, 19497318, Brno-město, Brno, Řečkovice, Vránova, 510, 17, Vránova 510/17, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Mgr. Petra Štěpánková
|
Neaktivní
od 05.10.1999
|
předsedkyně představenstva |
09.09.1997 |
Adresa: |
62800, 19435169, Brno-město, Brno, Líšeň, Vlkova, 2364, 7, Vlkova 2364/7, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. Miroslav Doležel
|
Neaktivní
od 09.09.1997
|
člen představenstva |
18.10.1994 |
Adresa: |
19175230, Brno, Botanická, 52 |
|
Ing. Miroslav Doležel
|
Neaktivní
od 09.09.1997
|
člen představenstva |
18.10.1994 |
Adresa: |
60200, 19175230, Brno-město, Brno, Veveří, Botanická, 832, 52, Botanická 832/52, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. Miroslav Čajka
|
Neaktivní
od 18.10.1994
|
člen představenstva |
28.09.1994 |
Adresa: |
19216246, Brno, Ukrajinská, 23 |
|
Ing. Věra H e r k o v á
|
Neaktivní
od 09.09.1997
|
člen představenstva |
28.09.1994 |
Adresa: |
19318405, Brno, Teyschlova, 21 |
|
ing. Stanislav Křemen
|
Neaktivní
od 09.09.1997
|
předseda představenstva |
28.09.1994 |
Adresa: |
19306334, Brno, Bieblova, 11 |
|
Ing. Miroslav Čajka
|
Neaktivní
od 18.10.1994
|
člen představenstva |
28.09.1994 |
Adresa: |
62500, 19216246, Brno-město, Brno, Bohunice, Ukrajinská, 547, 23, Ukrajinská 547/23, Bohunice, 62500 Brno |
|
Ing. Věra H e r k o v á
|
Neaktivní
od 09.09.1997
|
člen představenstva |
28.09.1994 |
Adresa: |
63500, 19318405, Brno-město, Brno, Bystrc, Teyschlova, 1090, 21, Teyschlova 1090/21, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. Stanislav Křemen
|
Neaktivní
od 09.09.1997
|
předseda představenstva |
28.09.1994 |
Adresa: |
61300, 19306334, Brno-město, Brno, Černá Pole, Bieblova, 1762, 11, Bieblova 1762/11, Černá Pole, 61300 Brno |
|
ing. Stanislav Křemen
|
Neaktivní
od 28.09.1994
|
člen představenstva |
14.07.1993 |
Adresa: |
19306334, Brno, Bieblova, 11 |
|
Ing. Miroslav Vávra
|
Neaktivní
od 28.09.1994
|
člen představenstva |
14.07.1993 |
Adresa: |
4, Žďár nad Sázavou, Studentská, 30/5 |
|
Ing. Ladislav Jenček
|
Neaktivní
od 28.09.1994
|
člen představenstva |
14.07.1993 |
Adresa: |
4, Brno, Absolonova, 2a |
|
Ing. Stanislav Křemen
|
Neaktivní
od 28.09.1994
|
člen představenstva |
14.07.1993 |
Adresa: |
61300, 19306334, Brno-město, Brno, Černá Pole, Bieblova, 1762, 11, Bieblova 1762/11, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Ing. Miroslav Vávra
|
Neaktivní
od 28.09.1994
|
člen představenstva |
14.07.1993 |
Adresa: |
30/5, Žďár nad Sázavou, Studentská, Studentská 30/5, Žďár nad Sázavou, Česká republika |
|
ing. Ladislav Jenček
|
Neaktivní
od 28.09.1994
|
člen představenstva |
14.07.1993 |
Adresa: |
62400, 19681194, Brno-město, Brno, Komín, Absolonova, 942, 2a, Absolonova 942/2a, Komín, 62400 Brno |
|
Lubomír Stoklásek
|
Neaktivní
od 14.07.1993
|
předseda |
31.12.1991 |
Adresa: |
19305800, Brno, Zemědělská, 60 |
|
Vladimír Kozumplík
|
Neaktivní
od 14.07.1993
|
člen představenstva |
31.12.1991 |
Adresa: |
19603878, Brno, Kainarova, 12 |
|
Vladimír Kovařík
|
Neaktivní
od 14.07.1993
|
člen představenstva |
31.12.1991 |
Adresa: |
3, Brno, Kubkova, 31 |
|
Lubomír Stoklásek
|
Neaktivní
od 14.07.1993
|
předseda |
31.12.1991 |
Adresa: |
61300, 19305800, Brno-město, Brno, Černá Pole, Zemědělská, 1711, 60, Zemědělská 1711/60, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Vladimír Kozumplík
|
Neaktivní
od 14.07.1993
|
člen představenstva |
31.12.1991 |
Adresa: |
61600, 19603878, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Kainarova, 2646, 12, Kainarova 2646/12, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Vladimír Kovařík
|
Neaktivní
od 14.07.1993
|
člen představenstva |
31.12.1991 |
Adresa: |
31, Brno, Kubkova, Kubkova 31, Brno, Česká republika |
|