František Studýnka
|
Neaktivní
od 09.06.2007
|
jednatel |
28.04.1994 |
Adresa: |
20736606, Karlovy Vary, Kolmá, 20 |
|
Jindřich Servant
|
Neaktivní
od 09.06.2007
|
jednatel |
28.04.1994 |
Adresa: |
14000, Praha 4, tř.5.května, 12345 |
|
František Studýnka
|
Neaktivní
od 09.06.2007
|
jednatel |
28.04.1994 |
Adresa: |
36001, 20736606, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Kolmá, 802, 20, Kolmá 802/20, 36001 Karlovy Vary |
|
Jindřich Servant
|
Neaktivní
od 09.06.2007
|
jednatel |
28.04.1994 |
Adresa: |
12345, Praha 4, tř.5.května, 14000, tř.5.května 12345, 14000 Praha 4, Česká republika |
|
Dr. Jaroslav Berka
|
Neaktivní
od 28.04.1994
|
jednatel |
11.01.1994 |
Adresa: |
Třeboň II., Aurora 1004 |
|
Dr. Jaroslav Berka
|
Neaktivní
od 28.04.1994
|
jednatel |
11.01.1994 |
Adresa: |
Třeboň II., Aurora 1004, Aurora 1004, Třeboň II., Česká republika |
|
Dr. Jaroslav Berka
|
Neaktivní
od 11.01.1994
|
společník a jednatel |
27.03.1992 |
Adresa: |
22660593, Praha 10, Kodaňská, 37 |
|
Dr. Tomáš Hofta
|
Neaktivní
od 11.01.1994
|
společník |
27.03.1992 |
Adresa: |
12725528, Říčany, Rýdlova, 867 |
|
Václav Horák
|
Neaktivní
od 11.01.1994
|
společník |
27.03.1992 |
Adresa: |
17378648, Bechyně, Písecká, 909 |
|
Bohumil Koutník
|
Neaktivní
od 11.01.1994
|
společník |
27.03.1992 |
Adresa: |
Třeboň, Aurora, 1004/II |
|
MUDr. Jana Plášková
|
Neaktivní
od 11.01.1994
|
společník |
27.03.1992 |
Adresa: |
14828138, Třeboň, Tylova, 172 |
|
prof.MUDr. Karel Lewit
|
Neaktivní
od 11.01.1994
|
společník |
27.03.1992 |
Adresa: |
6549365, Dobřichovice, 360 |
|
MUDr. Olga Vačkářová
|
Neaktivní
od 11.01.1994
|
společník |
27.03.1992 |
Adresa: |
Třeboň, B. Němcové, 1055/II |
|
Jan Vlášek
|
Neaktivní
od 11.01.1994
|
společník |
27.03.1992 |
Adresa: |
14840090, Třeboň, Hliník, 836 |
|
JUDr. Milena Tvrzická
|
Neaktivní
od 11.01.1994
|
společník |
27.03.1992 |
Adresa: |
23415177, České Budějovice, Mánesova, 22 |
|
Dr. Jaroslav Berka
|
Neaktivní
od 11.01.1994
|
společník a jednatel |
27.03.1992 |
Adresa: |
10100, 22660593, Praha, Vršovice, Kodaňská, 553, 37, Kodaňská 553/37, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Dr. Tomáš Hofta
|
Neaktivní
od 11.01.1994
|
společník |
27.03.1992 |
Adresa: |
25101, 12725528, Praha-východ, Říčany, Říčany, Rýdlova, 867, 23, Rýdlova 867/23, 25101 Říčany |
|
Václav Horák
|
Neaktivní
od 11.01.1994
|
společník |
27.03.1992 |
Adresa: |
39165, 17378648, Tábor, Bechyně, Bechyně, Písecká, 909, Písecká 909, 39165 Bechyně |
|
Bohumil Koutník
|
Neaktivní
od 11.01.1994
|
společník |
27.03.1992 |
Adresa: |
1004/II, Třeboň, Aurora, Aurora 1004/II, Třeboň, Česká republika |
|
MUDr. Jana Plášková
|
Neaktivní
od 11.01.1994
|
společník |
27.03.1992 |
Adresa: |
37901, 14828138, Jindřichův Hradec, Třeboň, Třeboň I, Tylova, 172, Tylova 172, Třeboň I, 37901 Třeboň |
|
prof.MUDr. Karel Lewit
|
Neaktivní
od 11.01.1994
|
společník |
27.03.1992 |
Adresa: |
25229, 6549365, Praha-západ, Dobřichovice, Dobřichovice, Ruská, 360, Ruská 360, 25229 Dobřichovice |
|
MUDr. Olga Vačkářová
|
Neaktivní
od 11.01.1994
|
společník |
27.03.1992 |
Adresa: |
37901, 14842301, Jindřichův Hradec, Třeboň, Třeboň II, Boženy Němcové, 1055, Boženy Němcové 1055, Třeboň II, 37901 Třeboň |
|
Jan Vlášek
|
Neaktivní
od 11.01.1994
|
společník |
27.03.1992 |
Adresa: |
37901, 14840090, Jindřichův Hradec, Třeboň, Třeboň II, Hliník, 836, Hliník 836, Třeboň II, 37901 Třeboň |
|
JUDr. Milena Tvrzická
|
Neaktivní
od 11.01.1994
|
společník |
27.03.1992 |
Adresa: |
37001, 23415177, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, Mánesova, 89, 22, Mánesova 89/22, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice |
|