Informace o společnosti
Datum aktualizace:
21.05.2024
Název: | TJ Svoboda Ratměřice, z.s. |
ICO: | 45064270 |
Registrovaná adresa: | 25703, 2960729, Benešov, Ratměřice, Ratměřice, 72, č.p. 72, 25703 Ratměřice |
Začleněno na: | 01.01.2014 |
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
KAREL BABICKÝ | Aktivní | předseda kontrolní komise | 22.09.2021 |
|
|||
KAREL ČERNÝ | Aktivní | člen kontrolní komise | 22.09.2021 |
|
|||
ŠTĚPÁN LUŤANSKÝ | Aktivní | člen kontrolní komise | 22.09.2021 |
|
|||
KAREL ČERNÝ | Aktivní | člen kontrolní komise | 22.09.2021 |
|
|||
ŠTĚPÁN LUŤANSKÝ | Aktivní | člen kontrolní komise | 22.09.2021 |
|
|||
KAREL BABICKÝ | Aktivní | předseda kontrolní komise | 22.09.2021 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
LUBOŠ BENÁK | Aktivní | předseda | 22.09.2021 |
|
|||
VIKTOR LIŠKA | Aktivní | místopředseda | 22.09.2021 |
|
|||
LUBOŠ BENÁK | Aktivní | předseda | 22.09.2021 |
|
|||
VIKTOR LIŠKA | Aktivní | místopředseda | 22.09.2021 |
|
|||
LUBOŠ BENÁK | Neaktivní od 22.09.2021 | předseda | 20.01.2017 |
|
|||
VIKTOR LIŠKA | Neaktivní od 22.09.2021 | místopředseda | 20.01.2017 |
|
|||
LUBOŠ BENÁK | Neaktivní od 22.09.2021 | předseda | 20.01.2017 |
|
|||
VIKTOR LIŠKA | Neaktivní od 22.09.2021 | místopředseda | 20.01.2017 |
|
Registrační číslo TJ Svoboda Ratměřice, z.s. je 45064270.
Registrační adresa TJ Svoboda Ratměřice, z.s. je 25703, 2960729, Benešov, Ratměřice, Ratměřice, 72, č.p. 72, 25703 Ratměřice.
TJ Svoboda Ratměřice, z.s. byla založena 01.01.2014.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je KAREL BABICKÝ, KAREL ČERNÝ, ŠTĚPÁN LUŤANSKÝ, KAREL ČERNÝ, ŠTĚPÁN LUŤANSKÝ, KAREL BABICKÝ.