VLASTISLAV ŘÍMSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.06.2017 |
Adresa: |
15000, 22019391, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Plzeňská, 188, 185 |
|
RNDr. PAVEL KRATĚNA
|
Aktivní
|
jednatel |
19.01.2017 |
Adresa: |
18100, 22333134, Hlavní město Praha, Praha, Čimice, Žalovská, 665, 2 |
|
RNDr. PAVEL KRATĚNA
|
Aktivní
|
jednatel |
19.01.2017 |
Adresa: |
18100, 22333134, Praha, Čimice, Žalovská, 665, 2, Žalovská 665/2, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
VLASTISLAV ŘÍMSKÝ
|
Neaktivní
od 24.10.2023
|
jednatel |
12.06.2017 |
Adresa: |
15000, 22019391, Praha, Košíře, Plzeňská, 188, 185, Plzeňská 188/185, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
ANTONÍN MAZAL
|
Neaktivní
od 12.06.2017
|
Jednatel |
21.11.2016 |
Adresa: |
67921, 26335981, Blansko, Černá Hora, Černá Hora, Ješetinská, 528 |
|
RICHARD FILIKAR
|
Neaktivní
od 12.06.2017
|
jednatel |
21.11.2016 |
Adresa: |
25070, 12670952, Praha-východ, Odolena Voda, Odolena Voda, V Malém háji, 361 |
|
ANTONÍN MAZAL
|
Neaktivní
od 12.06.2017
|
Jednatel |
21.11.2016 |
Adresa: |
67921, 26335981, Blansko, Černá Hora, Černá Hora, Ješetinská, 528, Ješetinská 528, 67921 Černá Hora |
|
RICHARD FILIKAR
|
Neaktivní
od 12.06.2017
|
jednatel |
21.11.2016 |
Adresa: |
25070, 12670952, Praha-východ, Odolena Voda, Odolena Voda, V Malém háji, 361, V Malém háji 361, 25070 Odolena Voda |
|
RNDr PAVEL KRATĚNA
|
Neaktivní
od 21.11.2016
|
Jednatel |
12.10.2015 |
Adresa: |
18100, 22333134, Praha, Čimice, Žalovská, 665, 2 |
|
RNDr PAVEL KRATĚNA
|
Neaktivní
od 21.11.2016
|
Jednatel |
12.10.2015 |
Adresa: |
18100, 22333134, Praha, Čimice, Žalovská, 665, 2, Žalovská 665/2, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Mgr. PETR KOTT
|
Neaktivní
od 12.10.2015
|
jednatel |
10.08.2013 |
Adresa: |
26202, 27130223, Stará Huť, Stará Huť, K Severnímu pólu, 1 |
|
Mgr. PETR KOTT
|
Neaktivní
od 12.10.2015
|
jednatel |
10.08.2013 |
Adresa: |
26202, 27130223, Příbram, Stará Huť, Stará Huť, K Severnímu pólu, 1, K Severnímu pólu 1, 26202 Stará Huť |
|
Mgr. Petr Kott
|
Neaktivní
od 10.08.2013
|
jednatel |
14.06.2011 |
Adresa: |
26202, 27130223, Stará Huť, K Severnímu pólu, 1 |
|
Mgr. PETR KOTT
|
Neaktivní
od 10.08.2013
|
jednatel |
14.06.2011 |
Adresa: |
26202, 27130223, Příbram, Stará Huť, Stará Huť, K Severnímu pólu, 1, K Severnímu pólu 1, 26202 Stará Huť |
|
Vladimír Kopper
|
Neaktivní
od 14.06.2011
|
jednatel |
27.01.2006 |
Adresa: |
17000, 22295640, Praha 7, MIlady Horákové, 860/76 |
|
Vladimír Kopper
|
Neaktivní
od 14.06.2011
|
jednatel |
27.01.2006 |
Adresa: |
17000, 22295640, Praha, Bubeneč, Milady Horákové, 860, 76, Milady Horákové 860/76, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Václav Šťastný
|
Neaktivní
od 27.01.2006
|
Jednatel |
15.02.2003 |
Adresa: |
27746, 2109115, Mělník, Veltrusy, Seifertova, 481 |
|
Václav Šťastný
|
Neaktivní
od 27.01.2006
|
Jednatel |
15.02.2003 |
Adresa: |
27746, 2109115, Mělník, Veltrusy, Veltrusy, Seifertova, 481, Seifertova 481, 27746 Veltrusy |
|
Ladislav Velič
|
Neaktivní
od 27.01.2006
|
Jednatel |
15.11.2000 |
Adresa: |
27751, 6181422, Mělník, Nelahozeves, Příčná, 54 |
|
Ladislav Velič
|
Neaktivní
od 27.01.2006
|
Jednatel |
15.11.2000 |
Adresa: |
27751, 6181422, Mělník, Nelahozeves, Hleďsebe 1.díl, Příčná, 54, Příčná 54, Hleďsebe 1.díl, 27751 Nelahozeves |
|
Vladimír Hofman
|
Neaktivní
od 15.11.2000
|
Jednatel |
21.04.1992 |
Adresa: |
27801, 6156975, Kralupy nad Vltavou, U studánky, 112 |
|
Václav Šťastný
|
Neaktivní
od 15.02.2003
|
Jednatel |
21.04.1992 |
Adresa: |
27746, Veltrusy, Bartošova, 481 |
|
Vladimír Hofman
|
Neaktivní
od 15.11.2000
|
Jednatel |
21.04.1992 |
Adresa: |
27801, 6156975, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Mikovice, U Studánky, 112, U Studánky 112, Mikovice, 27801 Kralupy nad Vltavou |
|
Václav Šťastný
|
Neaktivní
od 15.02.2003
|
Jednatel |
21.04.1992 |
Adresa: |
27746, 2109115, Mělník, Veltrusy, Veltrusy, Seifertova, 481, Seifertova 481, 27746 Veltrusy |
|