PAVEL BAYER
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.04.2021 |
Adresa: |
25801, 3103137, Benešov, Vlašim, Vlašim, Zahradní, 316 |
|
PAVEL BAYER
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.04.2021 |
Adresa: |
25801, 3103137, Benešov, Vlašim, Vlašim, Zahradní, 316, Zahradní 316, 25801 Vlašim |
|
Pavel Bayer
|
Neaktivní
od 14.04.2021
|
Jednatel |
08.06.2001 |
Adresa: |
25801, Benešov, Vlašim, Zahradní čp., 316 |
|
PAVEL BAYER
|
Neaktivní
od 14.04.2021
|
Jednatel |
08.06.2001 |
Adresa: |
25801, 3103137, Benešov, Vlašim, Vlašim, Zahradní, 316, Zahradní 316, 25801 Vlašim |
|
ing. Miroslav Kříženecký
|
Neaktivní
od 03.01.1995
|
Jednatel |
01.05.1992 |
|
ing. Jiří Rambousek
|
Neaktivní
od 03.01.1995
|
Jednatel |
01.05.1992 |
Adresa: |
25708, 2969084, Načeradec, 247 |
|
Jaroslav Kladiva
|
Neaktivní
od 16.08.1995
|
Jednatel |
01.05.1992 |
Adresa: |
25801, 3114040, Vlašim, Lidická, 1598 |
|
Pavel Bayer
|
Neaktivní
od 08.06.2001
|
Jednatel |
01.05.1992 |
Adresa: |
25801, 3113825, Vlašim, Tylova, 1575 |
|
ing. Miroslav Kříženecký
|
Neaktivní
od 03.01.1995
|
Jednatel |
01.05.1992 |
Adresa: |
Načeradec, 25708, 25708 Načeradec, Česká republika |
|
Ing. Jiří Rambousek
|
Neaktivní
od 03.01.1995
|
Jednatel |
01.05.1992 |
Adresa: |
25708, 2969084, Benešov, Načeradec, Načeradec, V Parku, 247, V Parku 247, 25708 Načeradec |
|
Jaroslav Kladiva
|
Neaktivní
od 16.08.1995
|
Jednatel |
01.05.1992 |
Adresa: |
25801, 3114040, Benešov, Vlašim, Vlašim, Lidická, 1598, Lidická 1598, 25801 Vlašim |
|
Pavel Bayer
|
Neaktivní
od 08.06.2001
|
Jednatel |
01.05.1992 |
Adresa: |
25801, 3113825, Benešov, Vlašim, Vlašim, Tylova, 1575, Tylova 1575, 25801 Vlašim |
|