ing. RENÉ ŠÁDEK
|
Aktivní
|
jednatel |
06.10.2021 |
Adresa: |
25230, 6360149, Praha-západ, Řevnice, Řevnice, Na Vyhlídce, 707 |
|
ing. RENÉ ŠÁDEK
|
Aktivní
|
jednatel |
06.10.2021 |
Adresa: |
25230, 6360149, Praha-západ, Řevnice, Řevnice, Na Vyhlídce, 707, Na Vyhlídce 707, 25230 Řevnice |
|
Ing. René Šádek
|
Neaktivní
od 06.10.2021
|
jednatel |
21.02.2000 |
Adresa: |
6360149, Praha-západ, Řevnice, Na vyhlídce, 707 |
|
ing. RENÉ ŠÁDEK
|
Neaktivní
od 06.10.2021
|
jednatel |
21.02.2000 |
Adresa: |
25230, 6360149, Praha-západ, Řevnice, Řevnice, Na Vyhlídce, 707, Na Vyhlídce 707, 25230 Řevnice |
|
Tomáš Mach
|
Neaktivní
od 28.06.1993
|
jednatel |
24.04.1992 |
Adresa: |
22589015, Praha 10, Praha 10, Káranská, 341 |
|
Ing. René Šádek
|
Neaktivní
od 21.02.2000
|
jednatel |
24.04.1992 |
Adresa: |
6360149, Praha-západ, Řevnice, Na vyhlídce, 707 |
|
Tomáš Mach
|
Neaktivní
od 28.06.1993
|
jednatel |
24.04.1992 |
Adresa: |
10800, 22589015, Praha, Malešice, Káranská, 341, 28, Káranská 341/28, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
ing. RENÉ ŠÁDEK
|
Neaktivní
od 21.02.2000
|
jednatel |
24.04.1992 |
Adresa: |
25230, 6360149, Praha-západ, Řevnice, Řevnice, Na Vyhlídce, 707, Na Vyhlídce 707, 25230 Řevnice |
|