Ing. Antonín Šenfeld
|
Neaktivní
od 10.12.2002
|
člen představenstva |
15.03.2000 |
Adresa: |
26801, 1624521, Beroun, Hořovice, Palackého nám., 204 |
|
Ing. Antonín Šenfeld
|
Neaktivní
od 10.12.2002
|
člen představenstva |
15.03.2000 |
Adresa: |
26801, 1624521, Beroun, Hořovice, Hořovice, Palackého náměstí, 204, 7, Palackého náměstí 204/7, 26801 Hořovice |
|
Ing. Jiří Hrabák
|
Neaktivní
od 15.03.2000
|
člen představenstva |
06.10.1997 |
Adresa: |
26761, 1, Komárov u Hořovici, Vítězná, 528 |
|
František Jícha
|
Neaktivní
od 10.12.2002
|
člen představenstva |
06.10.1997 |
Adresa: |
26762, 1, Komárov u Hořovic, Okružní, 420 |
|
Ing. Václav Jelínek
|
Neaktivní
od 07.05.2003
|
místopředseda představenstva |
06.10.1997 |
Adresa: |
22800859, Beroun, Podluhy, 189 |
|
Ing. Jaroslava Štochlová
|
Neaktivní
od 07.05.2003
|
člen představenstva |
06.10.1997 |
Adresa: |
26801, 1645251, Beroun, Hořovice, Višňová, 1231 |
|
Ing. Jiří Hrabák
|
Neaktivní
od 15.03.2000
|
člen představenstva |
06.10.1997 |
Adresa: |
26762, 1588699, Beroun, Komárov, Komárov, Vítězná, 528, Vítězná 528, 26762 Komárov |
|
František Jícha
|
Neaktivní
od 10.12.2002
|
člen představenstva |
06.10.1997 |
Adresa: |
26762, 1587668, Beroun, Komárov, Komárov, Okružní, 420, Okružní 420, 26762 Komárov |
|
Ing. Václav Jelínek
|
Neaktivní
od 07.05.2003
|
místopředseda představenstva |
06.10.1997 |
Adresa: |
26801, 22800859, Beroun, Podluhy, Podluhy, 189, č.p. 189, 26801 Podluhy |
|
Ing. Jaroslava Štochlová
|
Neaktivní
od 07.05.2003
|
člen představenstva |
06.10.1997 |
Adresa: |
26801, 1645251, Beroun, Hořovice, Hořovice, Višňová, 1231, 5, Višňová 1231/5, 26801 Hořovice |
|
Ing. Václav Jelínek
|
Neaktivní
od 06.10.1997
|
člen |
17.03.1997 |
Adresa: |
26801, 22800859, Beroun, Podluhy, 189 |
|
ing. Tomáš Němec
|
Neaktivní
od 06.10.1997
|
člen |
17.03.1997 |
Adresa: |
3, Praha 10, Praha 10, Barikádníků, 175 |
|
ing. Oldřich Šlemr
|
Neaktivní
od 06.10.1997
|
člen |
17.03.1997 |
Adresa: |
22573321, Praha 10, Praha 10, Horolezecká, 861/2 |
|
ing. Martin Hladík
|
Neaktivní
od 06.10.1997
|
člen |
17.03.1997 |
Adresa: |
22365010, Praha 8, Praha 8, Máslovická, 4 |
|
Ing. Václav Jelínek
|
Neaktivní
od 06.10.1997
|
člen |
17.03.1997 |
Adresa: |
26801, 22800859, Beroun, Podluhy, Podluhy, 189, č.p. 189, 26801 Podluhy |
|
ing. Tomáš Němec
|
Neaktivní
od 06.10.1997
|
člen |
17.03.1997 |
Adresa: |
175, Praha 10, Praha 10, Barikádníků, Barikádníků 175, Praha 10, okres: Praha 10, Česká republika |
|
Ing. Oldřich Šlemr
|
Neaktivní
od 06.10.1997
|
člen |
17.03.1997 |
Adresa: |
10200, 22573321, Praha, Hostivař, Horolezecká, 861, 2, Horolezecká 861/2, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
ing. Martin Hladík
|
Neaktivní
od 06.10.1997
|
člen |
17.03.1997 |
Adresa: |
18200, 22365010, Praha, Kobylisy, Máslovická, 814, 4, Máslovická 814/4, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Ing. Jiří Kovařík
|
Neaktivní
od 17.03.1997
|
člen představenstva |
21.11.1996 |
Adresa: |
26682737, Praha 2, Praha 2, Jugoslávská, 20 |
|
ing. Stanislav Zábranský
|
Neaktivní
od 17.03.1997
|
člen představenstva |
21.11.1996 |
Adresa: |
4, Praha 9, Praha 9, Krausova, 604/31 |
|
ing. Jiří Navrátil
|
Neaktivní
od 17.03.1997
|
člen představenstva |
21.11.1996 |
Adresa: |
21844224, Praha 4, Praha 4, Květnového vítězství, 1864 |
|
Ing. Svatopluk Herc
|
Neaktivní
od 17.03.1997
|
člen představenstva |
21.11.1996 |
Adresa: |
22089110, Praha 5, Praha 5, Na Březince, 21 |
|
Ing. František Devera
|
Neaktivní
od 07.05.2003
|
předseda představenstva |
21.11.1996 |
Adresa: |
1646168, Beroun, Hořovice, Pod nádražím, 1278 |
|
Ing. Jiří Kovařík
|
Neaktivní
od 17.03.1997
|
člen představenstva |
21.11.1996 |
Adresa: |
12000, 26682737, Praha, Vinohrady, Jugoslávská, 600, 20, Jugoslávská 600/20, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Stanislav Zábranský
|
Neaktivní
od 17.03.1997
|
člen představenstva |
21.11.1996 |
Adresa: |
19900, 22497455, Praha, Letňany, Krausova, 604, Krausova 604, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
ing. Jiří Navrátil
|
Neaktivní
od 17.03.1997
|
člen představenstva |
21.11.1996 |
Adresa: |
14900, 21844224, Praha, Chodov, Květnového vítězství, 1864, 38, Květnového vítězství 1864/38, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
ing. Svatopluk Herc
|
Neaktivní
od 17.03.1997
|
člen představenstva |
21.11.1996 |
Adresa: |
15000, 22089110, Praha, Smíchov, Na Březince, 1370, 21, Na Březince 1370/21, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. František Devera
|
Neaktivní
od 07.05.2003
|
předseda představenstva |
21.11.1996 |
Adresa: |
26801, 1646168, Beroun, Hořovice, Hořovice, Pod Nádražím, 1278, 26, Pod Nádražím 1278/26, 26801 Hořovice |
|
Ing. Ondrej Rusňák
|
Neaktivní
od 21.11.1996
|
člen představenstva |
24.02.1994 |
Adresa: |
101, Lysá pod Makytou, 346 |
|
Ing. Jindřich Horký
|
Neaktivní
od 21.11.1996
|
člen představenstva |
24.02.1994 |
Adresa: |
22667393, Praha 10, Praha 10, Jerevanská, 7 |
|
Ing. Pavel Spáčil
|
Neaktivní
od 21.11.1996
|
člen představenstva |
24.02.1994 |
Adresa: |
1, Praha 10- Petrovice, Jakobiho, 330 |
|
Ing. František Devera
|
Neaktivní
od 21.11.1996
|
člen představenstva |
24.02.1994 |
Adresa: |
1646168, Beroun, Hořovice, Pod nádražím, 1278 |
|
Ing. Jiří Kovařík
|
Neaktivní
od 21.11.1996
|
člen představenstva |
24.02.1994 |
Adresa: |
26682737, Praha 2, Praha 2, Jugoslávská, 20 |
|
Ing. Ondrej Rusňák
|
Neaktivní
od 21.11.1996
|
člen představenstva |
24.02.1994 |
Adresa: |
346, Lysá pod Makytou, Lysá pod Makytou 346, Slovensko |
|
Ing. Jindřich Horký
|
Neaktivní
od 21.11.1996
|
člen představenstva |
24.02.1994 |
Adresa: |
10000, 22667393, Praha, Vršovice, Jerevanská, 1064, 7, Jerevanská 1064/7, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
ing. Pavel Spáčil
|
Neaktivní
od 21.11.1996
|
člen představenstva |
24.02.1994 |
Adresa: |
10900, 22690794, Praha, Petrovice, Jakobiho, 330, Jakobiho 330/1, Petrovice, 10900 Praha 10 |
|
Ing. František Devera
|
Neaktivní
od 21.11.1996
|
člen představenstva |
24.02.1994 |
Adresa: |
26801, 1646168, Beroun, Hořovice, Hořovice, Pod Nádražím, 1278, 26, Pod Nádražím 1278/26, 26801 Hořovice |
|
Ing. Jiří Kovařík
|
Neaktivní
od 21.11.1996
|
člen představenstva |
24.02.1994 |
Adresa: |
12000, 26682737, Praha, Vinohrady, Jugoslávská, 600, 20, Jugoslávská 600/20, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Gustav Souček
|
Neaktivní
od 24.02.1994
|
člen představenstva |
06.05.1992 |
Adresa: |
26751, 22818308, Beroun, Zdice, Husova, 713 |
|
Ing. Jaroslav Jonák
|
Neaktivní
od 24.02.1994
|
člen představenstva |
06.05.1992 |
Adresa: |
26762, 1588044, Komárov, Sokolská, 459 |
|
JUDr. Hana Hudcová
|
Neaktivní
od 24.02.1994
|
člen představenstva |
06.05.1992 |
Adresa: |
26762, 1588222, Komárov, Komárov, 477 |
|
Ing. Václav Jelínek
|
Neaktivní
od 21.11.1996
|
člen představenstva |
06.05.1992 |
Adresa: |
26801, 22800794, Beroun, Podluhy, Podluhy, 183 |
|
Dr. Vratislav Šlajer
|
Neaktivní
od 21.11.1996
|
člen představenstva |
06.05.1992 |
Adresa: |
1200, 5, Praha 2, Praha 2, Podolská, 48 |
|
ing. Gustav Souček
|
Neaktivní
od 24.02.1994
|
člen představenstva |
06.05.1992 |
Adresa: |
26751, 22818308, Beroun, Zdice, Zdice, Husova, 713, Husova 713, 26751 Zdice |
|
Ing. Jaroslav Jonák
|
Neaktivní
od 24.02.1994
|
člen představenstva |
06.05.1992 |
Adresa: |
26762, 1588044, Beroun, Komárov, Komárov, Sokolská, 459, Sokolská 459, 26762 Komárov |
|
JUDr. Hana Hudcová
|
Neaktivní
od 24.02.1994
|
člen představenstva |
06.05.1992 |
Adresa: |
26762, 1588222, Beroun, Komárov, Komárov, Okružní, 477, Okružní 477, 26762 Komárov |
|
Dr. Vratislav Šlajer
|
Neaktivní
od 21.11.1996
|
člen představenstva |
06.05.1992 |
Adresa: |
48, Praha 2, Praha 2, Podolská, 1200, Podolská 48, 1200 Praha 2, okres: Praha 2, Česká republika |
|
Ing. Václav Jelínek
|
Neaktivní
od 21.11.1996
|
člen představenstva |
06.05.1992 |
Adresa: |
26801, 22800794, Beroun, Podluhy, Podluhy, 183, č.p. 183, 26801 Podluhy |
|