ALFRED PETRONEL
|
Aktivní
|
jednatel |
10.05.2019 |
Adresa: |
Iasi, Sannicolau Roman nr.73A |
|
ALFRED PETRONEL
|
Neaktivní
od 16.05.2024
|
jednatel |
10.05.2019 |
Adresa: |
Iasi, Sannicolau Roman nr.73A, Iasi, Sannicolau Roman nr.73A, Rumunsko |
|
RUDOLF PECH
|
Neaktivní
od 10.05.2019
|
jednatel |
21.01.2019 |
Adresa: |
25088, 12699152, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, náměstí 5. května, 1, 11 |
|
RUDOLF PECH
|
Neaktivní
od 10.05.2019
|
jednatel |
21.01.2019 |
Adresa: |
25088, 12699152, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, náměstí 5. května, 1, 11, náměstí 5. května 1/11, 25088 Čelákovice |
|
JAROSLAVA STIEBROVÁ
|
Neaktivní
od 21.01.2019
|
Jednatel |
26.09.2013 |
Adresa: |
27801, 6229565, Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou, sídl. Hůrka, 1055 |
|
Jaroslava Stiebrová
|
Neaktivní
od 21.01.2019
|
Jednatel |
26.09.2013 |
Adresa: |
27801, 6229565, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou, sídl. Hůrka, 1055, sídl. Hůrka 1055, 27801 Kralupy nad Vltavou |
|
Nina Šarbochová
|
Neaktivní
od 26.09.2013
|
Jednatel |
07.09.2010 |
Adresa: |
27751, Nelahozeves, Hleďsebe, Pod Strání, 30 |
|
Nina Šarbochová
|
Neaktivní
od 26.09.2013
|
Jednatel |
07.09.2010 |
Adresa: |
27751, 6181180, Mělník, Nelahozeves, Hleďsebe 1.díl, Pod strání, 30, Pod strání 30, Hleďsebe 1.díl, 27751 Nelahozeves |
|
Miluše Šarbochová
|
Neaktivní
od 07.09.2010
|
Jednatel |
16.05.2006 |
Adresa: |
27751, Nelahozeves, Hleďsebe 1 díl., Pod Strání, 30 |
|
MILUŠE ŠARBOCHOVÁ
|
Neaktivní
od 07.09.2010
|
Jednatel |
16.05.2006 |
Adresa: |
27751, 6181180, Mělník, Nelahozeves, Hleďsebe 1.díl, Pod strání, 30, Pod strání 30, Hleďsebe 1.díl, 27751 Nelahozeves |
|
Otto Mrňavý
|
Neaktivní
od 16.05.2006
|
Jednatel |
20.07.2004 |
Adresa: |
Praha 6, Habernfeldova, 2177/30 |
|
Otto Mrňavý
|
Neaktivní
od 16.05.2006
|
Jednatel |
20.07.2004 |
Adresa: |
2177/30, Praha 6, Habernfeldova, Habernfeldova 2177/30, Praha 6, Česká republika |
|
Miloš Šarboch
|
Neaktivní
od 20.07.2004
|
Jednatel |
10.09.1992 |
Adresa: |
27751, 6181180, Nelahozeves, Pod strání, 30 |
|
Miloš Šarboch
|
Neaktivní
od 20.07.2004
|
Jednatel |
10.09.1992 |
Adresa: |
27751, 6181180, Mělník, Nelahozeves, Hleďsebe 1.díl, Pod strání, 30, Pod strání 30, Hleďsebe 1.díl, 27751 Nelahozeves |
|