Ing. BŘETISLAV OŠŤÁDAL
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.10.2018 |
Adresa: |
19800, 25158571, Hlavní město Praha, Praha, Kyje, Stulíková, 1386 |
|
Ing. Břetislav Ošťádal
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.10.2018 |
Adresa: |
19800, 25158571, Praha, Kyje, Stulíková, 1386, Stulíková 1386, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Ing. ŠÁRKA OŠŤÁDALOVÁ
|
Neaktivní
od 14.07.2018
|
Jednatel |
06.05.2016 |
Adresa: |
19800, 25158571, Hlavní město Praha, Praha, Kyje, Stulíková, 1386 |
|
Ing. ŠÁRKA OŠŤÁDALOVÁ
|
Neaktivní
od 14.07.2018
|
Jednatel |
06.05.2016 |
Adresa: |
19800, 25158571, Praha, Kyje, Stulíková, 1386, Stulíková 1386, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Ing. Břetislav Ošťádal
|
Neaktivní
od 13.10.2018
|
Jednatel |
09.07.2002 |
Adresa: |
19800, Praha 9 - Kyje, Stulíkova, 1386 |
|
Ing. Břetislav Ošťádal
|
Neaktivní
od 13.10.2018
|
Jednatel |
09.07.2002 |
Adresa: |
19800, 25158571, Praha, Kyje, Stulíková, 1386, Stulíková 1386, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Ing. Břetislav Ošťádal
|
Neaktivní
od 09.07.2002
|
Jednatel |
22.07.1996 |
Adresa: |
Praha 9 - Kyje, Stulíkova, 1386 |
|
Ing. Břetislav Ošťádal
|
Neaktivní
od 09.07.2002
|
Jednatel |
22.07.1996 |
Adresa: |
19800, 25158571, Praha, Kyje, Stulíková, 1386, Stulíková 1386, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Ing. Břetislav Ošťádal
|
Neaktivní
od 22.07.1996
|
Jednatel |
08.06.1992 |
Adresa: |
22398945, Praha 8, Notečská, 563 |
|
Ing. Břetislav Ošťádal
|
Neaktivní
od 22.07.1996
|
Jednatel |
08.06.1992 |
Adresa: |
18100, 22398945, Praha, Troja, Notečská, 563, 12, Notečská 563/12, Troja, 18100 Praha 8 |
|