Ing. Jan Hába
|
Neaktivní
od 30.11.2003
|
člen představenstva |
01.07.2002 |
Adresa: |
73955, 2, Smilovice, Guty, č.39 |
|
Ing. Jana Růžičková
|
Neaktivní
od 30.11.2003
|
člen představenstva |
01.07.2002 |
Adresa: |
23309628, Olomouc, Janáčkova, 5 |
|
Ing. Jan Hába
|
Neaktivní
od 30.11.2003
|
člen představenstva |
01.07.2002 |
Adresa: |
73955, 12505544, Frýdek-Místek, Třinec, Guty, 39, Guty 39, 73955 Třinec |
|
Ing. JANA RŮŽIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.11.2003
|
člen představenstva |
01.07.2002 |
Adresa: |
77900, 23309628, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Janáčkova, 943, 5, Janáčkova 943/5, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Ing. Jaromír Konderla
|
Neaktivní
od 30.11.2003
|
předseda představenstva |
03.11.2001 |
Adresa: |
73992, 20458282, Návsí, 837 |
|
Ing. Jaromír Konderla
|
Neaktivní
od 30.11.2003
|
předseda představenstva |
03.11.2001 |
Adresa: |
73992, 20458282, Frýdek-Místek, Návsí, Návsí, 837, č.p. 837, 73992 Návsí |
|
Ing. David Kotajný
|
Neaktivní
od 03.11.2001
|
předseda představenstva |
12.09.2001 |
Adresa: |
73701, 5765196, Český Těšín, Dukelská, 339/37 |
|
Ing. Vilém Kostka
|
Neaktivní
od 01.07.2002
|
člen představenstva |
12.09.2001 |
Adresa: |
73701, 5766451, Český Těšín, Zátiší, 467/9 |
|
Ing. Josef Nerodil
|
Neaktivní
od 01.07.2002
|
člen představenstva |
12.09.2001 |
Adresa: |
73701, 5762987, Český Těšín, Hlavní třída, 117/19 |
|
Ing. David Kotajný
|
Neaktivní
od 03.11.2001
|
předseda představenstva |
12.09.2001 |
Adresa: |
73701, 5765196, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Dukelská, 339, 37, Dukelská 339/37, 73701 Český Těšín |
|
Ing. Vilém Kostka
|
Neaktivní
od 01.07.2002
|
člen představenstva |
12.09.2001 |
Adresa: |
73701, 5766451, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Zátiší, 467, 9, Zátiší 467/9, 73701 Český Těšín |
|
Ing. Josef Nerodil
|
Neaktivní
od 01.07.2002
|
člen představenstva |
12.09.2001 |
Adresa: |
73701, 5762987, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Hlavní třída, 117, 19, Hlavní třída 117/19, 73701 Český Těšín |
|
Ing. Jiří Sekáč
|
Neaktivní
od 12.09.2001
|
předseda představenstva |
22.02.2000 |
Adresa: |
70800, 1, Ostrava-Poruba, V.Vacka, 1674 |
|
Mgr. Jan Turoň
|
Neaktivní
od 12.09.2001
|
místopředseda představenstva |
22.02.2000 |
Adresa: |
12571792, Frýdek-Místek, Třinec, Slezská, 784 |
|
Ing. Jiří Sekáč
|
Neaktivní
od 12.09.2001
|
předseda představenstva |
22.02.2000 |
Adresa: |
70800, 3300081, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Václava Vacka, 1674, 19, náměstí Václava Vacka 1674/19, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Mgr. Jan Turoň
|
Neaktivní
od 12.09.2001
|
místopředseda představenstva |
22.02.2000 |
Adresa: |
73961, 12571792, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Slezská, 784, Slezská 784, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
Ing. Jaromír Konderla
|
Neaktivní
od 12.09.2001
|
člen představenstva |
13.10.1999 |
Adresa: |
73992, 20458282, Návsí, 837 |
|
Ing. Jaromír Konderla
|
Neaktivní
od 12.09.2001
|
člen představenstva |
13.10.1999 |
Adresa: |
73992, 20458282, Frýdek-Místek, Návsí, Návsí, 837, č.p. 837, 73992 Návsí |
|
RNDr. Antonín Lešanovský
|
Neaktivní
od 13.10.1999
|
člen představenstva |
21.04.1998 |
Adresa: |
15000, 22103180, Praha 5, Na Neklance, 9 |
|
RNDr. Antonín Lešanovský
|
Neaktivní
od 13.10.1999
|
člen představenstva |
21.04.1998 |
Adresa: |
15000, 22103180, Praha, Smíchov, Na Neklance, 9, Na Neklance 2531/9, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ing. Karel Roszka
|
Neaktivní
od 21.04.1998
|
člen představenstva |
14.01.1998 |
Adresa: |
12564737, Frýdek-Místek, Třinec, Na zátiší, 77 |
|
Mgr. Jan Turoň
|
Neaktivní
od 22.02.2000
|
předseda představenstva |
14.01.1998 |
Adresa: |
12571792, Frýdek-Místek, Třinec, Slezská, 784 |
|
ing. Karel Roszka
|
Neaktivní
od 21.04.1998
|
člen představenstva |
14.01.1998 |
Adresa: |
73961, 12564737, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Na zátiší, 77, Na zátiší 77, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
Mgr. Jan Turoň
|
Neaktivní
od 22.02.2000
|
předseda představenstva |
14.01.1998 |
Adresa: |
73961, 12571792, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Slezská, 784, Slezská 784, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
Ing. Vladimír Trochta
|
Neaktivní
od 14.01.1998
|
předseda představenstva: |
06.09.1995 |
Adresa: |
12571890, Frýdek-Místek, Třinec, Beskydská, 794 |
|
Ing. Igor Petrov
|
Neaktivní
od 22.02.2000
|
místopředseda představenstva: |
06.09.1995 |
Adresa: |
3, Frýdek-Místek, Třinec, nám. TGM, 385 |
|
Ing. Vladimír Trochta
|
Neaktivní
od 14.01.1998
|
předseda představenstva: |
06.09.1995 |
Adresa: |
73961, 12571890, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Beskydská, 794, Beskydská 794, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
Ing. Igor Petrov
|
Neaktivní
od 22.02.2000
|
místopředseda představenstva: |
06.09.1995 |
Adresa: |
385, Frýdek-Místek, Třinec, nám. TGM, nám. TGM 385, Třinec, okres: Frýdek-Místek, Česká republika |
|
Pavel Přerovský
|
Neaktivní
od 06.09.1995
|
člen představenstva: |
14.12.1994 |
Adresa: |
1, Třinec 2, Konská, 325 |
|
Ing. Igor Petrov
|
Neaktivní
od 06.09.1995
|
člen představenstva: |
14.12.1994 |
Adresa: |
3, Třinec, nám. TGM, 385 |
|
ing. Vladimír Trochta
|
Neaktivní
od 06.09.1995
|
člen představenstva: |
14.12.1994 |
Adresa: |
12571890, Třinec, Beskydská, 794 |
|
Alena Sikorová
|
Neaktivní
od 14.01.1998
|
člen představenstva: |
14.12.1994 |
Adresa: |
12569402, Třinec, Lidická, 545 |
|
Pavel Přerovský
|
Neaktivní
od 06.09.1995
|
člen představenstva: |
14.12.1994 |
Adresa: |
73961, 12538418, Frýdek-Místek, Třinec, Konská, 325, Konská 325, 73961 Třinec |
|
Ing. Igor Petrov
|
Neaktivní
od 06.09.1995
|
člen představenstva: |
14.12.1994 |
Adresa: |
385, Třinec, nám. TGM, nám. TGM 385, Třinec, Česká republika |
|
Ing. Vladimír Trochta
|
Neaktivní
od 06.09.1995
|
člen představenstva: |
14.12.1994 |
Adresa: |
73961, 12571890, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Beskydská, 794, Beskydská 794, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
Alena Sikorová
|
Neaktivní
od 14.01.1998
|
člen představenstva: |
14.12.1994 |
Adresa: |
73961, 12569402, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Lidická, 545, Lidická 545, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
Ing. František Kalouda
|
Neaktivní
od 14.12.1994
|
člen představenstva: |
06.09.1993 |
Adresa: |
19142048, Brno, Květná, 24 |
|
Ing. Karel Káňa
|
Neaktivní
od 14.12.1994
|
člen představenstva: |
06.09.1993 |
Adresa: |
1, Havířov-Prostřední Suchá, Hornická, 39 |
|
Ing. Luděk Král
|
Neaktivní
od 14.12.1994
|
člen představenstva: |
06.09.1993 |
Adresa: |
24867403, Havířov, Rodinná, 17 |
|
Ing. Ivan Tvrdík
|
Neaktivní
od 06.09.1995
|
člen představenstva: |
06.09.1993 |
Adresa: |
22633570, Praha 10, Brigádníků, 2948/131 |
|
Ing. Stanislav Waclawik
|
Neaktivní
od 06.09.1995
|
člen představenstva: |
06.09.1993 |
Adresa: |
1, Třinec 1, Smetanova, 431 |
|
Ing. František Kalouda
|
Neaktivní
od 14.12.1994
|
člen představenstva: |
06.09.1993 |
Adresa: |
60300, 19142048, Brno-město, Brno, Pisárky, Květná, 174, 24, Květná 174/24, Pisárky, 60300 Brno |
|
Ing. Karel Káňa
|
Neaktivní
od 14.12.1994
|
člen představenstva: |
06.09.1993 |
Adresa: |
73564, 24888672, Karviná, Havířov, Prostřední Suchá, Hornická, 850, 39, Hornická 850/39, Prostřední Suchá, 73564 Havířov |
|
Ing. Luděk Král
|
Neaktivní
od 14.12.1994
|
člen představenstva: |
06.09.1993 |
Adresa: |
73601, 24867403, Karviná, Havířov, Bludovice, Rodinná, 996, 17, Rodinná 996/17, Bludovice, 73601 Havířov |
|
Ing. Ivan Tvrdík
|
Neaktivní
od 06.09.1995
|
člen představenstva: |
06.09.1993 |
Adresa: |
10000, 22633570, Praha, Strašnice, Brigádníků, 2948, 131, Brigádníků 2948/131, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
ing. STANISLAV WACLAWIK
|
Neaktivní
od 06.09.1995
|
člen představenstva: |
06.09.1993 |
Adresa: |
73961, 12560529, Frýdek-Místek, Třinec, Staré Město, Smetanova, 431, Smetanova 431, Staré Město, 73961 Třinec |
|
Ing. Gerhard Müller
|
Neaktivní
od 06.09.1993
|
člen představenstva: |
30.04.1992 |
Adresa: |
5777224, Český Těšín, Zelená, 5 |
|
Ing. Boleslav Cienciala
|
Neaktivní
od 14.12.1994
|
člen představenstva: |
30.04.1992 |
Adresa: |
1, Třinec XV, Ropice, 251 |
|
Ing. Vilén Kostka
|
Neaktivní
od 14.12.1994
|
člen představenstva: |
30.04.1992 |
Adresa: |
5766451, Český Těšín, Zátiší, 9 |
|
Ing. Gerhard Müller
|
Neaktivní
od 06.09.1993
|
člen představenstva: |
30.04.1992 |
Adresa: |
73701, 5777224, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Zelená, 1556, 5, Zelená 1556/5, 73701 Český Těšín |
|
Ing. Boleslav Cienciala
|
Neaktivní
od 14.12.1994
|
člen představenstva: |
30.04.1992 |
Adresa: |
73961, 12527939, Frýdek-Místek, Ropice, Ropice, 251, č.p. 251, 73961 Ropice |
|
Ing. Vilén Kostka
|
Neaktivní
od 14.12.1994
|
člen představenstva: |
30.04.1992 |
Adresa: |
73701, 5766451, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Zátiší, 467, 9, Zátiší 467/9, 73701 Český Těšín |
|