Ing. VLADIMÍR MOŠKOŘ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
07.11.2023 |
Adresa: |
70800, 3297535, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Bulharská, 1418, 9, Bulharská 1418/9, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. VLADIMÍR MOŠKOŘ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
22.10.2020 |
Adresa: |
70800, 3297535, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Bulharská, 1418, 9 |
|
Ing. VLADIMÍR MOŠKOŘ
|
Neaktivní
od 07.11.2023
|
člen představenstva |
22.10.2020 |
Adresa: |
70800, 3297535, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Bulharská, 1418, 9, Bulharská 1418/9, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. VLADIMÍR MOŠKOŘ
|
Neaktivní
od 22.10.2020
|
člen představenstva |
22.05.2015 |
Adresa: |
70800, 3297535, Ostrava, Poruba, Bulharská, 1418, 9 |
|
Ing. VLADIMÍR MOŠKOŘ
|
Neaktivní
od 22.10.2020
|
člen představenstva |
22.05.2015 |
Adresa: |
70800, 3297535, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Bulharská, 1418, 9, Bulharská 1418/9, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. JIŘÍ MOŠKOŘ
|
Neaktivní
od 22.05.2015
|
předseda představenstva |
15.04.2015 |
Adresa: |
73941, 15327183, Palkovice, Palkovice, 345 |
|
Ing. ZDENĚK VENGLOŠ
|
Neaktivní
od 22.05.2015
|
člen představenstva |
15.04.2015 |
Adresa: |
72200, 3164128, Ostrava, Třebovice, Kpt. Jaroše, 5011, 19 |
|
Ing. VLADIMÍR MOŠKOŘ
|
Neaktivní
od 22.05.2015
|
člen představenstva |
15.04.2015 |
Adresa: |
70800, 3297535, Ostrava, Poruba, Bulharská, 1418, 9 |
|
Ing. JIŘÍ MOŠKOŘ
|
Neaktivní
od 22.05.2015
|
předseda představenstva |
15.04.2015 |
Adresa: |
73941, 15327183, Frýdek-Místek, Palkovice, Palkovice, 345, č.p. 345, 73941 Palkovice |
|
Ing. Zdeněk Vengloš
|
Neaktivní
od 22.05.2015
|
člen představenstva |
15.04.2015 |
Adresa: |
72200, 3164128, Ostrava-město, Ostrava, Třebovice, Kpt. Jaroše, 5011, 19, Kpt. Jaroše 5011/19, Třebovice, 72200 Ostrava |
|
Ing. VLADIMÍR MOŠKOŘ
|
Neaktivní
od 22.05.2015
|
člen představenstva |
15.04.2015 |
Adresa: |
70800, 3297535, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Bulharská, 1418, 9, Bulharská 1418/9, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. JIŘÍ MOŠKOŘ
|
Neaktivní
od 15.04.2015
|
předseda představenstva |
13.12.2013 |
Adresa: |
73941, 15327183, Palkovice, Palkovice, 345 |
|
Ing. JIŘÍ MOŠKOŘ
|
Neaktivní
od 15.04.2015
|
předseda představenstva |
13.12.2013 |
Adresa: |
73941, 15327183, Frýdek-Místek, Palkovice, Palkovice, 345, č.p. 345, 73941 Palkovice |
|
Ing. ZDENĚK VENGLOŠ
|
Neaktivní
od 15.04.2015
|
člen představenstva |
22.11.2010 |
Adresa: |
72200, 3164128, Ostrava, Třebovice, Kpt. Jaroše, 5011, 19 |
|
Ing. Zdeněk Vengloš
|
Neaktivní
od 15.04.2015
|
člen představenstva |
22.11.2010 |
Adresa: |
72200, 3164128, Ostrava-město, Ostrava, Třebovice, Kpt. Jaroše, 5011, 19, Kpt. Jaroše 5011/19, Třebovice, 72200 Ostrava |
|
Ing. Zdeněk Scheuer
|
Neaktivní
od 22.11.2010
|
člen představenstva |
28.01.2010 |
Adresa: |
72000, 27843793, Ostrava, Hrabová, Mlynářská, 949/27 |
|
Ing. ZDENĚK SCHEUER
|
Neaktivní
od 22.11.2010
|
člen představenstva |
28.01.2010 |
Adresa: |
72000, 27843793, Ostrava-město, Ostrava, Hrabová, Mlynářská, 949, 27, Mlynářská 949/27, Hrabová, 72000 Ostrava |
|
Ing. Jiří Moškoř
|
Neaktivní
od 13.12.2013
|
předseda představenstva |
26.05.2009 |
Adresa: |
73941, 15327183, Palkovice, 345 |
|
Ing. Vladimír Moškoř
|
Neaktivní
od 15.04.2015
|
člen představenstva |
26.05.2009 |
Adresa: |
70800, 3297535, Ostrava, Poruba, Bulharská, 1418/9 |
|
Ing. JIŘÍ MOŠKOŘ
|
Neaktivní
od 13.12.2013
|
předseda představenstva |
26.05.2009 |
Adresa: |
73941, 15327183, Frýdek-Místek, Palkovice, Palkovice, 345, č.p. 345, 73941 Palkovice |
|
Ing. VLADIMÍR MOŠKOŘ
|
Neaktivní
od 15.04.2015
|
člen představenstva |
26.05.2009 |
Adresa: |
70800, 3297535, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Bulharská, 1418, 9, Bulharská 1418/9, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Jiří Moškoř
|
Neaktivní
od 26.05.2009
|
předseda představenstva |
12.12.2005 |
Adresa: |
73941, 15327183, Palkovice, 345 |
|
Marie Chlebková
|
Neaktivní
od 26.05.2009
|
člen představenstva |
12.12.2005 |
Adresa: |
73941, 15327809, Palkovice, 407 |
|
Ing. Zdeněk Scheuer
|
Neaktivní
od 28.01.2010
|
člen představenstva |
12.12.2005 |
Adresa: |
70030, 3237630, Ostrava, Dubina, Norberta Frýda, 155/12 |
|
Ing. JIŘÍ MOŠKOŘ
|
Neaktivní
od 26.05.2009
|
předseda představenstva |
12.12.2005 |
Adresa: |
73941, 15327183, Frýdek-Místek, Palkovice, Palkovice, 345, č.p. 345, 73941 Palkovice |
|
Marie Chlebková
|
Neaktivní
od 26.05.2009
|
člen představenstva |
12.12.2005 |
Adresa: |
73941, 15327809, Frýdek-Místek, Palkovice, Palkovice, 407, č.p. 407, 73941 Palkovice |
|
Ing. Zdeněk Scheuer
|
Neaktivní
od 28.01.2010
|
člen představenstva |
12.12.2005 |
Adresa: |
70030, 3237630, Ostrava-město, Ostrava, Dubina, Norberta Frýda, 155, 12, Norberta Frýda 155/12, Dubina, 70030 Ostrava |
|
Ing. Zdeněk Vengloš
|
Neaktivní
od 12.12.2005
|
člen představenstva |
12.04.2000 |
Adresa: |
Ostrava - Třebovice, Kpt. Jaroše, 5011/19 |
|
Marie Chlebková
|
Neaktivní
od 12.12.2005
|
člen představenstva |
12.04.2000 |
Adresa: |
15327809, Frýdek-Místek, Palkovice, 407 |
|
Ing. Zdeněk Vengloš
|
Neaktivní
od 12.12.2005
|
člen představenstva |
12.04.2000 |
Adresa: |
5011/19, Ostrava - Třebovice, Kpt. Jaroše, Kpt. Jaroše 5011/19, Ostrava - Třebovice, Česká republika |
|
Marie Chlebková
|
Neaktivní
od 12.12.2005
|
člen představenstva |
12.04.2000 |
Adresa: |
73941, 15327809, Frýdek-Místek, Palkovice, Palkovice, 407, č.p. 407, 73941 Palkovice |
|
Ing. Jaroslav Nejedlík
|
Neaktivní
od 12.04.2000
|
člen představenstva |
04.02.1998 |
Adresa: |
Ostrava-Výškovice, Staňkova, 23 |
|
Ing. Vladimír Moškoř
|
Neaktivní
od 12.04.2000
|
člen představenstva |
04.02.1998 |
Adresa: |
Ostrava-Svinov, Rošického, 1069 |
|
Ing. Jiří Moškoř
|
Neaktivní
od 12.12.2005
|
předseda představenstva |
04.02.1998 |
Adresa: |
15327183, Frýdek-Místek, Palkovice 345 |
|
Ing. Jaroslav Nejedlík
|
Neaktivní
od 12.04.2000
|
člen představenstva |
04.02.1998 |
Adresa: |
23, Ostrava-Výškovice, Staňkova, Staňkova 23, Ostrava-Výškovice, Česká republika |
|
Ing. Vladimír Moškoř
|
Neaktivní
od 12.04.2000
|
člen představenstva |
04.02.1998 |
Adresa: |
1069, Ostrava-Svinov, Rošického, Rošického 1069, Ostrava-Svinov, Česká republika |
|
Ing. JIŘÍ MOŠKOŘ
|
Neaktivní
od 12.12.2005
|
předseda představenstva |
04.02.1998 |
Adresa: |
73941, 15327183, Frýdek-Místek, Palkovice, Palkovice, 345, č.p. 345, 73941 Palkovice |
|
Jaroslav Korytář
|
Neaktivní
od 04.02.1998
|
člen představenstva |
21.08.1997 |
Adresa: |
14090562, Bruntál, Rýmařov, Divadelní, 7 |
|
Jaroslav Korytář
|
Neaktivní
od 04.02.1998
|
člen představenstva |
21.08.1997 |
Adresa: |
79501, 14090562, Bruntál, Rýmařov, Rýmařov, Divadelní, 1018, 7, Divadelní 1018/7, 79501 Rýmařov |
|
Ing. Zdeněk Šrámek
|
Neaktivní
od 04.02.1998
|
člen představenstva |
04.10.1996 |
Adresa: |
Opava, Háj ve Slezsku, A. Vaška, 76 |
|
Ing. Zdeněk Šrámek
|
Neaktivní
od 04.02.1998
|
člen představenstva |
04.10.1996 |
Adresa: |
76, Opava, Háj ve Slezsku, A. Vaška, A. Vaška 76, Háj ve Slezsku, okres: Opava, Česká republika |
|
Miroslav Peč
|
Neaktivní
od 21.08.1997
|
člen představenstva |
17.07.1995 |
Adresa: |
Ostrava-Mariánské Hory, ul.17. listopadu, 593 |
|
Martin Ohnheiser
|
Neaktivní
od 04.02.1998
|
člen představenstva |
17.07.1995 |
Adresa: |
Ostrava-Mariánské Hory, ul. 28. října, 295 |
|
Miroslav Peč
|
Neaktivní
od 21.08.1997
|
člen představenstva |
17.07.1995 |
Adresa: |
593, Ostrava-Mariánské Hory, ul.17. listopadu, ul.17. listopadu 593, Ostrava-Mariánské Hory, Česká republika |
|
Martin Ohnheiser
|
Neaktivní
od 04.02.1998
|
člen představenstva |
17.07.1995 |
Adresa: |
295, Ostrava-Mariánské Hory, ul. 28. října, ul. 28. října 295, Ostrava-Mariánské Hory, Česká republika |
|
Ing. Ivo Kašpar
|
Neaktivní
od 17.07.1995
|
člen představenstva |
21.01.1994 |
|
ing. František Koníček
|
Neaktivní
od 17.07.1995
|
člen představenstva |
21.01.1994 |
Adresa: |
6314376, Praha-západ, Jinočany, Lidická, 228 |
|
Ing. Pavel Rodryč
|
Neaktivní
od 17.07.1995
|
člen představenstva |
21.01.1994 |
Adresa: |
20445423, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Novodvorská, 3055 |
|
Jaroslav Kratěna
|
Neaktivní
od 17.07.1995
|
člen představenstva |
21.01.1994 |
Adresa: |
Bruntál, Krnov, Jiráskova, 35a |
|
Ing. Milan Šimonovský
|
Neaktivní
od 17.07.1995
|
člen představenstva |
21.01.1994 |
Adresa: |
Olomouc, Olomouc, Fr. Stupky, 1d |
|
Ing. Ivo Kašpar
|
Neaktivní
od 17.07.1995
|
člen představenstva |
21.01.1994 |
Adresa: |
Lipová lázně 684, Lipová lázně 684, Česká republika |
|
ing. František Koníček
|
Neaktivní
od 17.07.1995
|
člen představenstva |
21.01.1994 |
Adresa: |
25225, 6314376, Praha-západ, Jinočany, Jinočany, Lidická, 228, Lidická 228, 25225 Jinočany |
|
Ing. Pavel Rodryč
|
Neaktivní
od 17.07.1995
|
člen představenstva |
21.01.1994 |
Adresa: |
73801, 20445423, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Novodvorská, 3055, Novodvorská 3055, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Jaroslav Kratěna
|
Neaktivní
od 17.07.1995
|
člen představenstva |
21.01.1994 |
Adresa: |
35a, Bruntál, Krnov, Jiráskova, Jiráskova 35a, Krnov, okres: Bruntál, Česká republika |
|
ing. Milan Šimonovský
|
Neaktivní
od 17.07.1995
|
člen představenstva |
21.01.1994 |
Adresa: |
1d, Olomouc, Olomouc, Fr. Stupky, Fr. Stupky 1d, Olomouc, okres: Olomouc, Česká republika |
|
Jaroslav Kratěna
|
Neaktivní
od 21.01.1994
|
člen představenstva |
06.05.1992 |
Adresa: |
Bruntál, Krnov, Jiráskova, 35 |
|
Ing. Jaroslav Kupčák
|
Neaktivní
od 21.01.1994
|
člen představenstva |
06.05.1992 |
Adresa: |
14063913, Bruntál, Krnov, Brantická, 82 |
|
Ing. Vítězslav Hovadík
|
Neaktivní
od 04.10.1996
|
člen představenstva |
06.05.1992 |
Adresa: |
14063140, Bruntál, Krnov, Bruntálská, 20 |
|
Jaroslav Kratěna
|
Neaktivní
od 21.01.1994
|
člen představenstva |
06.05.1992 |
Adresa: |
35, Bruntál, Krnov, Jiráskova, Jiráskova 35, Krnov, okres: Bruntál, Česká republika |
|
Ing. Jaroslav Kupčák
|
Neaktivní
od 21.01.1994
|
člen představenstva |
06.05.1992 |
Adresa: |
79401, 14063913, Bruntál, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Brantická, 1292, 82, Brantická 1292/82, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov |
|
Ing. Vítězslav Hovadík
|
Neaktivní
od 04.10.1996
|
člen představenstva |
06.05.1992 |
Adresa: |
79401, 14063140, Bruntál, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Bruntálská, 1212, 20, Bruntálská 1212/20, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov |
|