Renáta Maličká
|
Neaktivní
od 10.11.2001
|
předsedkyně představenstva |
18.10.2000 |
Adresa: |
51401, 16973313, Jilemnice, Na vrších, 195 |
|
Ing. Jarmila Nováková
|
Neaktivní
od 10.11.2001
|
místopředsedkyně představenstva |
18.10.2000 |
Adresa: |
73514, 1, Orlová-Lutyně, F.S.Tůmy, 1203 |
|
Renáta Maličká
|
Neaktivní
od 10.11.2001
|
předsedkyně představenstva |
18.10.2000 |
Adresa: |
51401, 16973313, Semily, Jilemnice, Jilemnice, Na Vrších, 195, Na Vrších 195, 51401 Jilemnice |
|
Ing. Jarmila Nováková
|
Neaktivní
od 10.11.2001
|
místopředsedkyně představenstva |
18.10.2000 |
Adresa: |
73514, 16993705, Karviná, Orlová, Lutyně, F. S. Tůmy, 1203, F. S. Tůmy 1203, Lutyně, 73514 Orlová |
|
Pavla Zemanová
|
Neaktivní
od 18.10.2000
|
předsedkyně představenstva |
04.01.2000 |
Adresa: |
73581, 18837689, Bohumín, Janáčkova, 807 |
|
Ing. Eva Nováková
|
Neaktivní
od 10.11.2001
|
člen představenstva |
04.01.2000 |
Adresa: |
73553, 18177573, Dolní Lutyně, Věřňovice, 91 |
|
Ing. Hans Olsen
|
Neaktivní
od 10.11.2001
|
člen představenstva |
04.01.2000 |
Adresa: |
Bovelgärdsvej 6, Gershoj, 4050 Skibby, Dánsko |
|
Pavla Zemanová
|
Neaktivní
od 18.10.2000
|
předsedkyně představenstva |
04.01.2000 |
Adresa: |
73581, 18837689, Karviná, Bohumín, Nový Bohumín, Janáčkova, 807, Janáčkova 807, Nový Bohumín, 73581 Bohumín |
|
Ing. Eva Nováková
|
Neaktivní
od 10.11.2001
|
člen představenstva |
04.01.2000 |
Adresa: |
73553, 18177573, Karviná, Dolní Lutyně, Věřňovice, Skotnice, 91, Skotnice 91, Věřňovice, 73553 Dolní Lutyně |
|
Peter Molzen
|
Neaktivní
od 04.01.2000
|
člen představenstva |
20.08.1999 |
Adresa: |
101, Svanevej 5, DK - 3540 Lynge, Dánsko |
|
Ing. Jakub Tomšej
|
Neaktivní
od 04.01.2000
|
člen představenstva |
20.08.1999 |
Adresa: |
23338261, Ostrava, Keltičkova, 44 |
|
Ing. Josef Vlasák
|
Neaktivní
od 18.10.2000
|
místopředseda představenstva |
20.08.1999 |
Adresa: |
73581, 18839266, Bohumín, Šunychelská, 981 |
|
Ole Hermann
|
Neaktivní
od 10.11.2001
|
místopředseda představenstva |
20.08.1999 |
Adresa: |
14600, 21799725, Praha 4, U háje, 22 |
|
Peter Molzen
|
Neaktivní
od 04.01.2000
|
člen představenstva |
20.08.1999 |
Adresa: |
Svanevej 5, DK - 3540 Lynge, Dánsko |
|
Ing. Jakub Tomšej
|
Neaktivní
od 04.01.2000
|
člen představenstva |
20.08.1999 |
Adresa: |
71000, 23338261, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Keltičkova, 1905, 44, Keltičkova 1905/44, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
ing. Josef Vlasák
|
Neaktivní
od 18.10.2000
|
místopředseda představenstva |
20.08.1999 |
Adresa: |
73581, 18839266, Karviná, Bohumín, Nový Bohumín, Šunychelská, 981, Šunychelská 981, Nový Bohumín, 73581 Bohumín |
|
Ole Hermann
|
Neaktivní
od 10.11.2001
|
místopředseda představenstva |
20.08.1999 |
Adresa: |
14700, 21799725, Praha, Braník, U háje, 296, 22, U háje 296/22, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Peter Molzen
|
Neaktivní
od 20.08.1999
|
člen představenstva |
05.10.1998 |
Adresa: |
101, Svanevej 5, DK-3540 Lynge, Dánsko |
|
Detlef Stachowitz
|
Neaktivní
od 20.08.1999
|
člen představenstva |
05.10.1998 |
Adresa: |
101, Radčice 86, Loužnice, okres Jablonec n. Nisou |
|
Ole Hermann
|
Neaktivní
od 20.08.1999
|
místopředseda představenstva |
05.10.1998 |
Adresa: |
14000, 5, Praha 4, Za skalkou, 16 |
|
Preben Overgaard
|
Neaktivní
od 04.01.2000
|
předseda představenstva |
05.10.1998 |
Adresa: |
101, Vejlesovej 64, DK-2840 Holte, Dánsko |
|
Peter Molzen
|
Neaktivní
od 20.08.1999
|
člen představenstva |
05.10.1998 |
Adresa: |
Svanevej 5, DK-3540 Lynge, Dánsko |
|
Detlef Stachowitz
|
Neaktivní
od 20.08.1999
|
člen představenstva |
05.10.1998 |
Adresa: |
Radčice 86, Loužnice, okres Jablonec n. Nisou |
|
Ole Hermann
|
Neaktivní
od 20.08.1999
|
místopředseda představenstva |
05.10.1998 |
Adresa: |
16, Praha 4, Za skalkou, 14000, Za skalkou 16, 14000 Praha 4, Česká republika |
|
Preben Overgaard
|
Neaktivní
od 04.01.2000
|
předseda představenstva |
05.10.1998 |
Adresa: |
Vejlesovej 64, DK-2840 Holte, Dánsko |
|
Dr. Vladimíra Glatzová
|
Neaktivní
od 05.10.1998
|
předseda představenstva |
04.05.1998 |
Adresa: |
6507301, Černošice, V dolích, 306 |
|
Mgr. Renáta Zbranková
|
Neaktivní
od 05.10.1998
|
člen představenstva |
04.05.1998 |
Adresa: |
1, Ostrava-Poruba, U školky, 1618 |
|
Jan Novák
|
Neaktivní
od 05.10.1998
|
člen představenstva |
04.05.1998 |
Adresa: |
3, Rožmitál, Vysoká u Příbrami, 109 |
|
Ing. Josef Vlasák
|
Neaktivní
od 20.08.1999
|
místopředseda představenstva |
04.05.1998 |
Adresa: |
18839266, Bohumín, Šunychelská, 981 |
|
Dr. Vladimíra Glatzová
|
Neaktivní
od 05.10.1998
|
předseda představenstva |
04.05.1998 |
Adresa: |
25228, 6507301, Praha-západ, Černošice, Černošice, V Dolích, 306, V Dolích 306, 25228 Černošice |
|
Mgr. Renáta Zbranková
|
Neaktivní
od 05.10.1998
|
člen představenstva |
04.05.1998 |
Adresa: |
70800, 3299520, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, U Školky, 1618, 1, U Školky 1618/1, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Jan Novák
|
Neaktivní
od 05.10.1998
|
člen představenstva |
04.05.1998 |
Adresa: |
109, Rožmitál, Vysoká u Příbrami, Vysoká u Příbrami 109, Rožmitál, Česká republika |
|
ing. Josef Vlasák
|
Neaktivní
od 20.08.1999
|
místopředseda představenstva |
04.05.1998 |
Adresa: |
73581, 18839266, Karviná, Bohumín, Nový Bohumín, Šunychelská, 981, Šunychelská 981, Nový Bohumín, 73581 Bohumín |
|
Ing. Otto Stanzel
|
Neaktivní
od 04.05.1998
|
předseda představenstva: |
24.08.1995 |
Adresa: |
21845671, Praha 4, Dědinova, 2007/11 |
|
Ing. Miroslav Kurka
|
Neaktivní
od 04.05.1998
|
místopředseda předst.: |
24.08.1995 |
Adresa: |
21894671, Praha 4, Mirotická, 11/956 |
|
Ing. Zdeněk Podolský
|
Neaktivní
od 04.05.1998
|
člen představenstva: |
24.08.1995 |
Adresa: |
8459134, Kopřivnice, 17.listopadu, 1219 |
|
Ing. Ivo Hartmann
|
Neaktivní
od 04.05.1998
|
člen představenstva: |
24.08.1995 |
Adresa: |
20415532, Brušperk, K pastevníku, 848 |
|
Ing. Otto Stanzel
|
Neaktivní
od 04.05.1998
|
předseda představenstva: |
24.08.1995 |
Adresa: |
14800, 21845671, Praha, Chodov, Dědinova, 2007, 11, Dědinova 2007/11, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Ing. Miroslav Kurka
|
Neaktivní
od 04.05.1998
|
místopředseda předst.: |
24.08.1995 |
Adresa: |
14200, 21894671, Praha, Lhotka, Mirotická, 956, 11, Mirotická 956/11, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Zdeněk Podolský
|
Neaktivní
od 04.05.1998
|
člen představenstva: |
24.08.1995 |
Adresa: |
74221, 8459134, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, 17. listopadu, 1219, 7, 17. listopadu 1219/7, 74221 Kopřivnice |
|
Ing. Ivo Hartmann
|
Neaktivní
od 04.05.1998
|
člen představenstva: |
24.08.1995 |
Adresa: |
73944, 20415532, Frýdek-Místek, Brušperk, Brušperk, K Pastevníku, 848, K Pastevníku 848, 73944 Brušperk |
|
Ing. Jiří Zvonař
|
Neaktivní
od 24.08.1995
|
předseda představenstva: |
01.04.1994 |
Adresa: |
18838197, Karviná, Bohumín, Dvořákova, 864 |
|
JUDr. Jiří Obluk
|
Neaktivní
od 24.08.1995
|
2. místopředseda předst.: |
01.04.1994 |
Adresa: |
3, Bohumín, Dr. E. Beneše, 1064 |
|
Ing. Libor Zawadzki
|
Neaktivní
od 24.08.1995
|
1.místopředseda předst.: |
01.04.1994 |
Adresa: |
1, Orlová-Poruba, Gagarinova, 679 |
|
Mgr. Pavel Rybín
|
Neaktivní
od 24.08.1995
|
člen představenstva: |
01.04.1994 |
Adresa: |
1, Praha 8-Křížkov, Česákova, 424/6 |
|
Ing. Libor Zawadzki
|
Neaktivní
od 24.08.1995
|
1.místopředseda předst.: |
01.04.1994 |
Adresa: |
73514, 17005973, Karviná, Orlová, Poruba, Gagarinova, 679, Gagarinova 679, Poruba, 73514 Orlová |
|
Mgr. Pavel Rybín
|
Neaktivní
od 24.08.1995
|
člen představenstva: |
01.04.1994 |
Adresa: |
18200, 22395199, Praha, Střížkov, Česákova, 424, 6, Česákova 424/6, Střížkov, 18200 Praha 8 |
|
JUDr. Jiří Obluk
|
Neaktivní
od 24.08.1995
|
2. místopředseda předst.: |
01.04.1994 |
Adresa: |
73581, 18840035, Karviná, Bohumín, Nový Bohumín, tř. Dr. E. Beneše, 1064, tř. Dr. E. Beneše 1064, Nový Bohumín, 73581 Bohumín |
|
Ing. JIŘÍ ZVONAŘ
|
Neaktivní
od 24.08.1995
|
předseda představenstva: |
01.04.1994 |
Adresa: |
73581, 18838197, Karviná, Bohumín, Nový Bohumín, Dvořákova, 864, Dvořákova 864, Nový Bohumín, 73581 Bohumín |
|
Ing. Jiří Zvonař
|
Neaktivní
od 01.04.1994
|
člen představenstva: |
06.05.1992 |
Adresa: |
18838197, Bohumín, Dvořákova, 864 |
|
JUDr. Jiří Obluk
|
Neaktivní
od 01.04.1994
|
člen představenstva: |
06.05.1992 |
Adresa: |
3, Bohumín, Dr. E. Beneše, 1064 |
|
Ing. Josef Vlasák
|
Neaktivní
od 24.08.1995
|
člen představenstva: |
06.05.1992 |
Adresa: |
18839266, Bohumín, Šunychelská, 981 |
|
Ing. arch. Jan Zdařil
|
Neaktivní
od 24.08.1995
|
člen představenstva: |
06.05.1992 |
Adresa: |
3, Bohumín, Dr. E. Beneše, 1064 |
|
Ing. František Kašník
|
Neaktivní
od 24.08.1995
|
člen představenstva: |
06.05.1992 |
Adresa: |
4, Brno, Křídlovická, 61a |
|
Ing. JIŘÍ ZVONAŘ
|
Neaktivní
od 01.04.1994
|
člen představenstva: |
06.05.1992 |
Adresa: |
73581, 18838197, Karviná, Bohumín, Nový Bohumín, Dvořákova, 864, Dvořákova 864, Nový Bohumín, 73581 Bohumín |
|
JUDr. Jiří Obluk
|
Neaktivní
od 01.04.1994
|
člen představenstva: |
06.05.1992 |
Adresa: |
73581, 18840035, Karviná, Bohumín, Nový Bohumín, tř. Dr. E. Beneše, 1064, tř. Dr. E. Beneše 1064, Nový Bohumín, 73581 Bohumín |
|
Ing. František Kašník
|
Neaktivní
od 24.08.1995
|
člen představenstva: |
06.05.1992 |
Adresa: |
60300, 19110421, Brno-město, Brno, Staré Brno, Křídlovická, 717, 61a, Křídlovická 717/61a, Staré Brno, 60300 Brno |
|
ing. Josef Vlasák
|
Neaktivní
od 24.08.1995
|
člen představenstva: |
06.05.1992 |
Adresa: |
73581, 18839266, Karviná, Bohumín, Nový Bohumín, Šunychelská, 981, Šunychelská 981, Nový Bohumín, 73581 Bohumín |
|
Ing. arch. Jan Zdařil
|
Neaktivní
od 24.08.1995
|
člen představenstva: |
06.05.1992 |
Adresa: |
73581, 18840035, Karviná, Bohumín, Nový Bohumín, tř. Dr. E. Beneše, 1064, tř. Dr. E. Beneše 1064, Nový Bohumín, 73581 Bohumín |
|