NADĚŽDA KREJČÍŘOVÁ
|
Neaktivní
od 24.08.2021
|
předseda představenstva |
17.10.2016 |
Adresa: |
73701, 5752205, Karviná, Český Těšín, Dolní Žukov, Olšová, 290 |
|
Naděžda Krejčířová
|
Neaktivní
od 24.08.2021
|
předseda představenstva |
17.10.2016 |
Adresa: |
73701, 5752205, Karviná, Český Těšín, Dolní Žukov, Olšová, 290, Olšová 290, Dolní Žukov, 73701 Český Těšín |
|
NADĚŽDA KREJČÍŘOVÁ
|
Neaktivní
od 17.10.2016
|
předseda představenstva |
19.05.2014 |
Adresa: |
73701, 5752205, Český Těšín, Dolní Žukov, Olšová, 290 |
|
Ing. STANISLAV RECMANÍK
|
Neaktivní
od 17.10.2016
|
místopředseda představenstva |
19.05.2014 |
Adresa: |
73542, 14253097, Těrlicko, Horní Těrlicko, Okružní, 706, 10 |
|
Ing. JAROSLAV SIUDA
|
Neaktivní
od 17.10.2016
|
člen představenstva |
19.05.2014 |
Adresa: |
73801, 27228185, Frýdek-Místek, Lískovec, 424 |
|
Ing. JAROSLAV SIUDA
|
Neaktivní
od 17.10.2016
|
člen představenstva |
19.05.2014 |
Adresa: |
73801, 27228185, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Lískovec, 424, Lískovec 424, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. STANISLAV RECMANÍK
|
Neaktivní
od 17.10.2016
|
místopředseda představenstva |
19.05.2014 |
Adresa: |
73542, 14253097, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Okružní, 706, 10, Okružní 706/10, Horní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|
Naděžda Krejčířová
|
Neaktivní
od 17.10.2016
|
předseda představenstva |
19.05.2014 |
Adresa: |
73701, 5752205, Karviná, Český Těšín, Dolní Žukov, Olšová, 290, Olšová 290, Dolní Žukov, 73701 Český Těšín |
|
NADĚŽDA KREJČÍŘOVÁ
|
Neaktivní
od 19.05.2014
|
předseda představenstva |
15.08.2012 |
Adresa: |
73701, 5752205, Český Těšín, Dolní Žukov, Olšová, 290 |
|
Ing. Stanislav Recmaník
|
Neaktivní
od 19.05.2014
|
místopředseda představenstva |
15.08.2012 |
Adresa: |
73542, 14253097, Těrlicko, Horní Těrlicko, 706 |
|
Ing. Jaroslav Siuda
|
Neaktivní
od 19.05.2014
|
člen představenstva |
15.08.2012 |
Adresa: |
73930, Frýdek-Místek, Lískovec, 424 |
|
Naděžda Krejčířová
|
Neaktivní
od 19.05.2014
|
předseda představenstva |
15.08.2012 |
Adresa: |
73701, 5752205, Karviná, Český Těšín, Dolní Žukov, Olšová, 290, Olšová 290, Dolní Žukov, 73701 Český Těšín |
|
Ing. STANISLAV RECMANÍK
|
Neaktivní
od 19.05.2014
|
místopředseda představenstva |
15.08.2012 |
Adresa: |
73542, 14253097, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Okružní, 706, 10, Okružní 706/10, Horní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|
Ing. JAROSLAV SIUDA
|
Neaktivní
od 19.05.2014
|
člen představenstva |
15.08.2012 |
Adresa: |
73801, 27228185, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Lískovec, 424, Lískovec 424, 73801 Frýdek-Místek |
|
NADĚŽDA KREJČÍŘOVÁ
|
Neaktivní
od 15.08.2012
|
předseda představenstva |
04.09.2007 |
Adresa: |
73701, 5752205, Český Těšín, Dolní Žukov, Olšová, 290 |
|
Ing. Stanislav Recmaník
|
Neaktivní
od 15.08.2012
|
místopředseda představenstva |
04.09.2007 |
Adresa: |
73542, 14253097, Těrlicko, Horní Těrlicko, 706 |
|
Jan Novák
|
Neaktivní
od 15.08.2012
|
člen představenstva |
04.09.2007 |
Adresa: |
73958, Třinec, Oldřichovice, 422 |
|
Naděžda Krejčířová
|
Neaktivní
od 15.08.2012
|
předseda představenstva |
04.09.2007 |
Adresa: |
73701, 5752205, Karviná, Český Těšín, Dolní Žukov, Olšová, 290, Olšová 290, Dolní Žukov, 73701 Český Těšín |
|
Ing. STANISLAV RECMANÍK
|
Neaktivní
od 15.08.2012
|
místopředseda představenstva |
04.09.2007 |
Adresa: |
73542, 14253097, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Okružní, 706, 10, Okružní 706/10, Horní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|
Jan Novák
|
Neaktivní
od 15.08.2012
|
člen představenstva |
04.09.2007 |
Adresa: |
73961, 12521809, Frýdek-Místek, Třinec, Oldřichovice, 422, Oldřichovice 422, 73961 Třinec |
|
Ing. Lambert Krejčíř
|
Neaktivní
od 04.09.2007
|
člen a předseda představenstva |
23.10.2002 |
Adresa: |
73701, 5752205, Český Těšín, Olšová, 290 |
|
Ing. Stanislav Recmaník
|
Neaktivní
od 04.09.2007
|
člen představenstva |
23.10.2002 |
Adresa: |
73542, Horní Těrlicko, 706 |
|
Naděžda Krejčířová
|
Neaktivní
od 04.09.2007
|
člen představenstva |
23.10.2002 |
Adresa: |
73701, 5752205, Český Těšín, Olšová, 290 |
|
Ing. Lambert Krejčíř
|
Neaktivní
od 04.09.2007
|
člen a předseda představenstva |
23.10.2002 |
Adresa: |
73701, 5752205, Karviná, Český Těšín, Dolní Žukov, Olšová, 290, Olšová 290, Dolní Žukov, 73701 Český Těšín |
|
Ing. STANISLAV RECMANÍK
|
Neaktivní
od 04.09.2007
|
člen představenstva |
23.10.2002 |
Adresa: |
73542, 14253097, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Okružní, 706, 10, Okružní 706/10, Horní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|
Naděžda Krejčířová
|
Neaktivní
od 04.09.2007
|
člen představenstva |
23.10.2002 |
Adresa: |
73701, 5752205, Karviná, Český Těšín, Dolní Žukov, Olšová, 290, Olšová 290, Dolní Žukov, 73701 Český Těšín |
|
Ing. Radovan Krejčíř
|
Neaktivní
od 23.10.2002
|
člen představenstva |
22.12.1999 |
Adresa: |
12000, 21731284, Praha 2, Karlovo náměstí, 31/555 |
|
Ing. Stanislav Recmaník
|
Neaktivní
od 23.10.2002
|
člen a místopředseda představenstva |
22.12.1999 |
Adresa: |
73542, Horní Těrlicko 706 |
|
Ing. STANISLAV RECMANÍK
|
Neaktivní
od 23.10.2002
|
člen a místopředseda představenstva |
22.12.1999 |
Adresa: |
73542, 14253097, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Okružní, 706, 10, Okružní 706/10, Horní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|
Ing. Radovan Krejčíř
|
Neaktivní
od 23.10.2002
|
člen představenstva |
22.12.1999 |
Adresa: |
12000, 21731284, Praha, Nové Město, Karlovo náměstí, 555, 31, Karlovo náměstí 555/31, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Radovan Krejčíř
|
Neaktivní
od 22.12.1999
|
člen představenstva |
09.12.1996 |
Adresa: |
Karviná, Český Těšín, J. Božka, 14 |
|
Ing. Stanislav Recmaník
|
Neaktivní
od 22.12.1999
|
člen a místopředseda představenstva |
09.12.1996 |
Adresa: |
Karviná, Havířov, Dlouhá, 41 |
|
Ing. Lambert Krejčíř
|
Neaktivní
od 23.10.2002
|
člen a předseda představenstva |
09.12.1996 |
Adresa: |
5752205, Karviná, Český Těšín, Olšová, 290 |
|
Ing. Radovan Krejčíř
|
Neaktivní
od 22.12.1999
|
člen představenstva |
09.12.1996 |
Adresa: |
73701, 5761964, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Čapkova, 14, 14, Čapkova 14/14, 73701 Český Těšín |
|
Ing. Stanislav Recmaník
|
Neaktivní
od 22.12.1999
|
člen a místopředseda představenstva |
09.12.1996 |
Adresa: |
41, Karviná, Havířov, Dlouhá, Dlouhá 41, Havířov, okres: Karviná, Česká republika |
|
Ing. Lambert Krejčíř
|
Neaktivní
od 23.10.2002
|
člen a předseda představenstva |
09.12.1996 |
Adresa: |
73701, 5752205, Karviná, Český Těšín, Dolní Žukov, Olšová, 290, Olšová 290, Dolní Žukov, 73701 Český Těšín |
|
Ing. Tadeáš Cichý
|
Neaktivní
od 09.12.1996
|
člen představenstva |
14.03.1996 |
Adresa: |
5764327, Karviná, Český Těšín, Střelniční, 6 |
|
Ing. Marek Kufa
|
Neaktivní
od 09.12.1996
|
člen představenstva |
14.03.1996 |
Adresa: |
5763088, Karviná, Český Těšín, Pražská, 10 |
|
Ing. Lambert Krejčíř
|
Neaktivní
od 09.12.1996
|
člen představenstva |
14.03.1996 |
Adresa: |
5752205, Karviná, Český Těšín, Olšová, 290 |
|
Martin Suszka
|
Neaktivní
od 09.12.1996
|
člen představenstva |
14.03.1996 |
Adresa: |
5762219, Karviná, Český Těšín, Nádražní, 6 |
|
Ing. Radovan Krejčíř
|
Neaktivní
od 09.12.1996
|
člen představenstva |
14.03.1996 |
Adresa: |
5752205, Karviná, Český Těšín, Olšová, 290 |
|
Ing. Tadeáš Cichý
|
Neaktivní
od 09.12.1996
|
člen představenstva |
14.03.1996 |
Adresa: |
73701, 5764327, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Střelniční, 252, 6, Střelniční 252/6, 73701 Český Těšín |
|
Ing. Marek Kufa
|
Neaktivní
od 09.12.1996
|
člen představenstva |
14.03.1996 |
Adresa: |
73701, 5763088, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Pražská, 127, 10, Pražská 127/10, 73701 Český Těšín |
|
Ing. Lambert Krejčíř
|
Neaktivní
od 09.12.1996
|
člen představenstva |
14.03.1996 |
Adresa: |
73701, 5752205, Karviná, Český Těšín, Dolní Žukov, Olšová, 290, Olšová 290, Dolní Žukov, 73701 Český Těšín |
|
Martin Suszka
|
Neaktivní
od 09.12.1996
|
člen představenstva |
14.03.1996 |
Adresa: |
73701, 5762219, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Nádražní, 40, 6, Nádražní 40/6, 73701 Český Těšín |
|
ing. Radovan Krejčíř
|
Neaktivní
od 09.12.1996
|
člen představenstva |
14.03.1996 |
Adresa: |
73701, 5752205, Karviná, Český Těšín, Dolní Žukov, Olšová, 290, Olšová 290, Dolní Žukov, 73701 Český Těšín |
|
Ing. Eva Drápelová
|
Neaktivní
od 14.03.1996
|
místopředseda představenstva |
18.07.1995 |
|
Ing. Radim Valas
|
Neaktivní
od 14.03.1996
|
předseda představenstva |
18.07.1995 |
Adresa: |
Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, F. Šrámka |
|
Ing. Jaroslav Siuda
|
Neaktivní
od 14.03.1996
|
člen představenstva |
18.07.1995 |
Adresa: |
Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, T.G. Masaryka, 1365 |
|
Ing. Eva Drápelová
|
Neaktivní
od 14.03.1996
|
místopředseda představenstva |
18.07.1995 |
Adresa: |
56907, 1866290, Svitavy, Radiměř, Radiměř, 396, č.p. 396, 56907 Radiměř |
|
Ing. Radim Valas
|
Neaktivní
od 14.03.1996
|
předseda představenstva |
18.07.1995 |
Adresa: |
Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, F. Šrámka, F. Šrámka, Frýdek-Místek, okres: Frýdek-Místek, Česká republika |
|
Ing. Jaroslav Siuda
|
Neaktivní
od 14.03.1996
|
člen představenstva |
18.07.1995 |
Adresa: |
1365, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, T.G. Masaryka, T.G. Masaryka 1365, Frýdek-Místek, okres: Frýdek-Místek, Česká republika |
|
Ing. Pavel Nakládal
|
Neaktivní
od 18.07.1995
|
člen představenstva |
26.11.1993 |
Adresa: |
Kroměříž, Kroměříž, Velké náměstí, 39 |
|
Ing. Eva Drápelová
|
Neaktivní
od 18.07.1995
|
předseda představenstva |
26.11.1993 |
|
Ing. Tomáš Dzik
|
Neaktivní
od 14.03.1996
|
místopředseda představenstva |
26.11.1993 |
Adresa: |
5767580, Karviná, Český Těšín, Komorní, 10 |
|
Ing. Pavel Nakládal
|
Neaktivní
od 18.07.1995
|
člen představenstva |
26.11.1993 |
Adresa: |
76701, 10346716, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Velké náměstí, 47, 39, Velké náměstí 47/39, 76701 Kroměříž |
|
Ing. Eva Drápelová
|
Neaktivní
od 18.07.1995
|
předseda představenstva |
26.11.1993 |
Adresa: |
56907, 1866290, Svitavy, Radiměř, Radiměř, 396, č.p. 396, 56907 Radiměř |
|
Ing. Tomáš Dzik
|
Neaktivní
od 14.03.1996
|
místopředseda představenstva |
26.11.1993 |
Adresa: |
73701, 5767580, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Komorní, 580, 10, Komorní 580/10, 73701 Český Těšín |
|
Miroslav Filipczyk
|
Neaktivní
od 26.11.1993
|
člen představenstva |
28.04.1992 |
Adresa: |
5766613, Karviná, Český Těšín, Slezská, 7 |
|
Zdeněk Budínský
|
Neaktivní
od 18.07.1995
|
člen představenstva |
28.04.1992 |
Adresa: |
Karviná, Český Těšín, Akátova, 16 |
|
Jan Novák
|
Neaktivní
od 14.03.1996
|
člen představenstva |
28.04.1992 |
Adresa: |
5763827, Karviná, Český Těšín, Čapkova, 5 |
|
Miroslav Filipczyk
|
Neaktivní
od 26.11.1993
|
člen představenstva |
28.04.1992 |
Adresa: |
73701, 5766613, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Slezská, 483, 7, Slezská 483/7, 73701 Český Těšín |
|
Zdeněk Budínský
|
Neaktivní
od 18.07.1995
|
člen představenstva |
28.04.1992 |
Adresa: |
73701, 5761981, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Nádražní, 16, 10, Nádražní 16/10, 73701 Český Těšín |
|
Jan Novák
|
Neaktivní
od 14.03.1996
|
člen představenstva |
28.04.1992 |
Adresa: |
73701, 5763827, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Čapkova, 201, 5, Čapkova 201/5, 73701 Český Těšín |
|