VLADIMÍR TROCHTA
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
předseda představenstva |
29.10.2013 |
Adresa: |
73912, 27004759, Čeladná, Čeladná, 702 |
|
VÁCLAV KRATOCHVÍL
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
místopředseda představenstva |
29.10.2013 |
Adresa: |
25229, 25432397, Dobřichovice, Dobřichovice, Generála Pellé, 1005 |
|
VOJTĚCH TROCHTA
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
člen představenstva |
29.10.2013 |
Adresa: |
18200, 24987336, Praha 8, Troja, Na Šutce, 669, 26 |
|
VOJTĚCH TROCHTA
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
člen představenstva |
29.10.2013 |
Adresa: |
18200, 24987336, Praha, Troja, Na Šutce, 669, 26, Na Šutce 669/26, Troja, 18200 Praha 8 |
|
VÁCLAV KRATOCHVÍL
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
místopředseda představenstva |
29.10.2013 |
Adresa: |
25229, 25432397, Praha-západ, Dobřichovice, Dobřichovice, Generála Pellé, 1005, Generála Pellé 1005, 25229 Dobřichovice |
|
VLADIMÍR TROCHTA
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
předseda představenstva |
29.10.2013 |
Adresa: |
73912, 27004759, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 702, č.p. 702, 73912 Čeladná |
|
Ing. Vladimír Trochta
|
Neaktivní
od 29.10.2013
|
předseda představenstva |
23.07.2012 |
Adresa: |
73912, Frýdek-Místek, Čeladná, 702 |
|
Mgr. Václav Kratochvíl
|
Neaktivní
od 29.10.2013
|
místopředseda představenstva |
23.07.2012 |
Adresa: |
25229, 25432397, Dobřichovice, Generála Pellé, 1005 |
|
Ing. Vojtěch Trochta
|
Neaktivní
od 29.10.2013
|
člen představenstva |
23.07.2012 |
Adresa: |
18000, Praha 8, Troja, Na Šutce, 669/26 |
|
Ing. Vladimír Trochta
|
Neaktivní
od 29.10.2013
|
předseda představenstva |
23.07.2012 |
Adresa: |
73912, 27004759, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 702, č.p. 702, 73912 Čeladná |
|
Mgr. Václav Kratochvíl
|
Neaktivní
od 29.10.2013
|
místopředseda představenstva |
23.07.2012 |
Adresa: |
25229, 25432397, Praha-západ, Dobřichovice, Dobřichovice, Generála Pellé, 1005, Generála Pellé 1005, 25229 Dobřichovice |
|
Ing. Vojtěch Trochta
|
Neaktivní
od 29.10.2013
|
člen představenstva |
23.07.2012 |
Adresa: |
18200, 24987336, Praha, Troja, Na Šutce, 669, 26, Na Šutce 669/26, Troja, 18200 Praha 8 |
|
Mgr. Václav Kratochvíl
|
Neaktivní
od 23.07.2012
|
místopředseda představenstva |
29.05.2007 |
Adresa: |
25229, 25432397, Dobřichovice, Generála Pellé, 1005 |
|
Ing. Vojtěch Trochta
|
Neaktivní
od 23.07.2012
|
člen představenstva |
29.05.2007 |
Adresa: |
18000, Praha 8, Troja, Na Šutce, 669/26 |
|
Mgr. Václav Kratochvíl
|
Neaktivní
od 23.07.2012
|
místopředseda představenstva |
29.05.2007 |
Adresa: |
25229, 25432397, Praha-západ, Dobřichovice, Dobřichovice, Generála Pellé, 1005, Generála Pellé 1005, 25229 Dobřichovice |
|
Ing. Vojtěch Trochta
|
Neaktivní
od 23.07.2012
|
člen představenstva |
29.05.2007 |
Adresa: |
18200, 24987336, Praha, Troja, Na Šutce, 669, 26, Na Šutce 669/26, Troja, 18200 Praha 8 |
|
Ing. Olga Trochtová
|
Neaktivní
od 29.05.2007
|
místopředseda představenstva |
18.06.2005 |
Adresa: |
74601, 4505298, Opava, Masarykova třída, 339/32 |
|
Ing. Olga Trochtová
|
Neaktivní
od 29.05.2007
|
místopředseda představenstva |
18.06.2005 |
Adresa: |
74601, 4505298, Opava, Opava, Město, Masarykova třída, 339, 32, Masarykova třída 339/32, Město, 74601 Opava |
|
Ing. Pavel Šandera
|
Neaktivní
od 29.05.2007
|
člen představenstva |
15.10.2004 |
Adresa: |
14280949, Šumperk, Gagarinova, 17 |
|
Ing. Pavel Šandera
|
Neaktivní
od 29.05.2007
|
člen představenstva |
15.10.2004 |
Adresa: |
78701, 14280949, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Gagarinova, 2387, 17, Gagarinova 2387/17, 78701 Šumperk |
|
Ing. Jana Prátová
|
Neaktivní
od 18.06.2005
|
místopředseda představenstva |
07.01.2004 |
Adresa: |
72000, 3139417, Ostrava, Na Konečné, 13 |
|
Ing. Olga Trochtová
|
Neaktivní
od 18.06.2005
|
člen představenstva |
07.01.2004 |
Adresa: |
74601, 4505298, Opava, Masarykova třída, 339/32 |
|
Ing. Jana Prátová
|
Neaktivní
od 18.06.2005
|
místopředseda představenstva |
07.01.2004 |
Adresa: |
72000, 3139417, Ostrava-město, Ostrava, Hrabová, Na Konečné, 672, 13, Na Konečné 672/13, Hrabová, 72000 Ostrava |
|
Ing. Olga Trochtová
|
Neaktivní
od 18.06.2005
|
člen představenstva |
07.01.2004 |
Adresa: |
74601, 4505298, Opava, Opava, Město, Masarykova třída, 339, 32, Masarykova třída 339/32, Město, 74601 Opava |
|
Ing. Vladimír Trochta
|
Neaktivní
od 23.07.2012
|
předseda představenstva |
06.12.2003 |
Adresa: |
73912, Frýdek-Místek, Čeladná, 702 |
|
Ing. Vladimír Trochta
|
Neaktivní
od 23.07.2012
|
předseda představenstva |
06.12.2003 |
Adresa: |
73912, 27004759, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 702, č.p. 702, 73912 Čeladná |
|
Ing. Alena Ohnhäuserová
|
Neaktivní
od 15.10.2004
|
člen |
27.02.2002 |
Adresa: |
74706, Opava, Opava 6-Kylešovice, Liptovská, 13 |
|
Ing. Alena Ohnhäuserová
|
Neaktivní
od 15.10.2004
|
člen |
27.02.2002 |
Adresa: |
74706, 4502205, Opava, Opava, Kylešovice, Liptovská, 996, 13, Liptovská 996/13, Kylešovice, 74706 Opava |
|
Ing. Jana Prátová
|
Neaktivní
od 07.01.2004
|
člen představenstva |
11.12.2000 |
Adresa: |
72000, 3139417, Ostrava, Na Konečné, 13 |
|
Ing. Jana Prátová
|
Neaktivní
od 07.01.2004
|
člen představenstva |
11.12.2000 |
Adresa: |
72000, 3139417, Ostrava-město, Ostrava, Hrabová, Na Konečné, 672, 13, Na Konečné 672/13, Hrabová, 72000 Ostrava |
|
Ing. Petr Růžička
|
Neaktivní
od 11.12.2000
|
člen představenstva |
09.08.1999 |
Adresa: |
77900, Olomouc - Nová Ulice, Janáčkova, 943/5 |
|
Ing. Vladimír Trochta
|
Neaktivní
od 06.12.2003
|
předseda představenstva |
09.08.1999 |
Adresa: |
73912, Frýdek-Místek, Čeladná, 103 |
|
Ing. Čeněk Merta
|
Neaktivní
od 07.01.2004
|
místopředseda představenstva |
09.08.1999 |
Adresa: |
73947, 14134144, Frýdek-Místek, Kozlovice, 467 |
|
Ing. Petr Růžička
|
Neaktivní
od 11.12.2000
|
člen představenstva |
09.08.1999 |
Adresa: |
77900, 23309628, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Janáčkova, 943, 5, Janáčkova 943/5, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Ing. Vladimír Trochta
|
Neaktivní
od 06.12.2003
|
předseda představenstva |
09.08.1999 |
Adresa: |
73912, 12473804, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, 103, č.p. 103, 73912 Čeladná |
|
Ing. Čeněk Merta
|
Neaktivní
od 07.01.2004
|
místopředseda představenstva |
09.08.1999 |
Adresa: |
73947, 14134144, Frýdek-Místek, Kozlovice, Kozlovice, 467, č.p. 467, 73947 Kozlovice |
|
Ing. Rostislav Kovařík
|
Neaktivní
od 09.08.1999
|
místopředseda představenstva |
07.01.1999 |
Adresa: |
14200, Praha 4 - Kamýk, Machuldova, 572/7 |
|
Ing. Rostislav Kovařík
|
Neaktivní
od 09.08.1999
|
místopředseda představenstva |
07.01.1999 |
Adresa: |
14200, 21851069, Praha, Kamýk, Machuldova, 572, 7, Machuldova 572/7, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Pavel Bydžovský
|
Neaktivní
od 07.01.1999
|
místopředseda představenstva |
28.05.1997 |
Adresa: |
50002, 23897210, Hradec Králové, Gebauerova, 1420 |
|
Mgr. Zdeněk Karásek
|
Neaktivní
od 07.01.1999
|
člen představenstva |
28.05.1997 |
Adresa: |
70200, Ostrava 1, Nádražní, 54 |
|
Doc.Ing. Stanislav Budirský
|
Neaktivní
od 07.01.1999
|
člen představenstva |
28.05.1997 |
Adresa: |
74763, Hrabyně - Josefovice, 14 |
|
Ing. Josef Mohyla
|
Neaktivní
od 09.08.1999
|
předseda představenstva |
28.05.1997 |
Adresa: |
73911, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Pstružovská, 832 |
|
Ing. Stanislav Valušek
|
Neaktivní
od 09.08.1999
|
člen představenstva |
28.05.1997 |
Adresa: |
74601, 4514505, Opava, Březinova, 17 |
|
Ing. Pavel Bydžovský
|
Neaktivní
od 07.01.1999
|
místopředseda představenstva |
28.05.1997 |
Adresa: |
50002, 23897210, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Gebauerova, 1420, 7, Gebauerova 1420/7, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Mgr. Zdeněk Karásek
|
Neaktivní
od 07.01.1999
|
člen představenstva |
28.05.1997 |
Adresa: |
70200, 3196127, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní, 2680, 54, Nádražní 2680/54, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Doc.Ing. Stanislav Budirský
|
Neaktivní
od 07.01.1999
|
člen představenstva |
28.05.1997 |
Adresa: |
74763, 4573901, Opava, Hrabyně, Hrabyně, 14, č.p. 14, 74763 Hrabyně |
|
Ing. Josef Mohyla
|
Neaktivní
od 09.08.1999
|
předseda představenstva |
28.05.1997 |
Adresa: |
73911, 20595719, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Gen. Svobody, 832, Gen. Svobody 832, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
ing. Stanislav Valušek
|
Neaktivní
od 09.08.1999
|
člen představenstva |
28.05.1997 |
Adresa: |
74601, 4514505, Opava, Opava, Předměstí, Březinova, 1293, 17, Březinova 1293/17, Předměstí, 74601 Opava |
|
Jindřiška Nováková
|
Neaktivní
od 28.05.1997
|
předseda představenstva |
13.11.1995 |
Adresa: |
Ostrava, Krasnoarmějců, 24 |
|
Ing. Jan Kunický
|
Neaktivní
od 28.05.1997
|
člen představenstva |
13.11.1995 |
Adresa: |
4413768, Opava, Hněvošice, 9. května, 93 |
|
ing. Josef Mohyla
|
Neaktivní
od 28.05.1997
|
místopředseda představenstva |
13.11.1995 |
Adresa: |
20596090, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Pstružovská, 872 |
|
Jindřiška Nováková
|
Neaktivní
od 28.05.1997
|
předseda představenstva |
13.11.1995 |
Adresa: |
71100, 3219844, Ostrava-město, Ostrava, Antošovice, Antošovická, 24, 352, Antošovická 24/352, Antošovice, 71100 Ostrava |
|
Ing. Jan Kunický
|
Neaktivní
od 28.05.1997
|
člen představenstva |
13.11.1995 |
Adresa: |
74735, 4413768, Opava, Hněvošice, Hněvošice, 9. května, 93, 9. května 93, 74735 Hněvošice |
|
ing. Josef Mohyla
|
Neaktivní
od 28.05.1997
|
místopředseda představenstva |
13.11.1995 |
Adresa: |
73911, 20596090, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Pstružovská, 872, Pstružovská 872, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
Ing. Petr Hlista
|
Neaktivní
od 13.11.1995
|
člen představenstva |
28.07.1994 |
Adresa: |
14074982, Krnov, nám. Míru, 8 |
|
Jindřiška Nováková
|
Neaktivní
od 13.11.1995
|
člen představenstva |
28.07.1994 |
Adresa: |
Ostrava, Krasnoarmějců, 24 |
|
Ing. Josef Mohyla
|
Neaktivní
od 13.11.1995
|
člen představenstva |
28.07.1994 |
Adresa: |
20596090, Frýdlant nad Ostravicí, Pstružovská, 872 |
|
Ing. Anton Lacko
|
Neaktivní
od 28.05.1997
|
člen představenstva |
28.07.1994 |
Adresa: |
4503872, Opava, Zámecký okruh, 2 |
|
Ing. Věra Zemanová
|
Neaktivní
od 28.05.1997
|
člen představenstva |
28.07.1994 |
Adresa: |
19444966, Brno, Franzova, 13 |
|
Ing. Petr Hlista
|
Neaktivní
od 13.11.1995
|
člen představenstva |
28.07.1994 |
Adresa: |
79401, 14074982, Bruntál, Krnov, Pod Cvilínem, nám. Míru, 161, 8, nám. Míru 161/8, Pod Cvilínem, 79401 Krnov |
|
Jindřiška Nováková
|
Neaktivní
od 13.11.1995
|
člen představenstva |
28.07.1994 |
Adresa: |
71100, 3219844, Ostrava-město, Ostrava, Antošovice, Antošovická, 24, 352, Antošovická 24/352, Antošovice, 71100 Ostrava |
|
ing. Josef Mohyla
|
Neaktivní
od 13.11.1995
|
člen představenstva |
28.07.1994 |
Adresa: |
73911, 20596090, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Pstružovská, 872, Pstružovská 872, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
Ing. Anton Lacko
|
Neaktivní
od 28.05.1997
|
člen představenstva |
28.07.1994 |
Adresa: |
74601, 4503872, Opava, Opava, Město, Zámecký okruh, 37, 2, Zámecký okruh 37/2, Město, 74601 Opava |
|
Ing. VĚRA ZEMANOVÁ
|
Neaktivní
od 28.05.1997
|
člen představenstva |
28.07.1994 |
Adresa: |
61400, 19444966, Brno-město, Brno, Maloměřice, Franzova, 277, 13, Franzova 277/13, Maloměřice, 61400 Brno |
|
Ing. Marie Parmová
|
Neaktivní
od 28.07.1994
|
člen představenstva |
30.04.1992 |
|
Ing. Oldřich Ševčík
|
Neaktivní
od 28.07.1994
|
člen představenstva |
30.04.1992 |
Adresa: |
Slavkov u Opavy, Slezská, 33 |
|
Ing. Ivan Tkáč
|
Neaktivní
od 28.07.1994
|
člen představenstva |
30.04.1992 |
Adresa: |
Opava, Ondřičkova, 48 |
|
Ing. Ladislav Trupar
|
Neaktivní
od 28.07.1994
|
člen představenstva |
30.04.1992 |
Adresa: |
Opava 5, Pekařská, 146 |
|
Ing. Václav Černín
|
Neaktivní
od 28.07.1994
|
člen představenstva |
30.04.1992 |
Adresa: |
4337450, Hradec nad Moravicí, Na Tylovách, 545 |
|
Ing. Marie Parmová
|
Neaktivní
od 28.07.1994
|
člen představenstva |
30.04.1992 |
Adresa: |
15521, 22109447, Praha, Sobín, Hostivická, 5, 18, Hostivická 5/18, Sobín, 15521 Praha 5 |
|
Ing. Oldřich Ševčík
|
Neaktivní
od 28.07.1994
|
člen představenstva |
30.04.1992 |
Adresa: |
74757, 4370465, Opava, Slavkov, Slavkov, Slezská, 33, Slezská 33, 74757 Slavkov |
|
Ing. Ivan Tkáč
|
Neaktivní
od 28.07.1994
|
člen představenstva |
30.04.1992 |
Adresa: |
74601, 4479955, Opava, Opava, Zlatníky, Na Louky, 48, 4, Na Louky 48/4, Zlatníky, 74601 Opava |
|
Ing. Ladislav Trupar
|
Neaktivní
od 28.07.1994
|
člen představenstva |
30.04.1992 |
Adresa: |
74601, 4506634, Opava, Opava, Předměstí, Pekařská, 146, 37, Pekařská 146/37, Předměstí, 74601 Opava |
|
Ing. Václav Černín
|
Neaktivní
od 28.07.1994
|
člen představenstva |
30.04.1992 |
Adresa: |
74741, 4337450, Opava, Hradec nad Moravicí, Hradec nad Moravicí, Na Tylovách, 545, Na Tylovách 545, 74741 Hradec nad Moravicí |
|